北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 宁波镇海君鼎协立创业投资有限公司 | 法定代表人 | 翟刚 关联49家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 25000.0万人民币 | ||
登记机关 | 宁波市镇海区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2014-12-22 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913302113089569652 |
注册号 | 330211000136629 | 组织机构代码 | 308956965 |
住址 | 宁波市镇海区招宝山街道中河路101、105号 | ||
经营范围 | 创业投资业务;代理其他创业投资企业或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;创业管理服务。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 任波 共有5家公司 | 24.39% | 66.6667万人民币 | 2016-11-23 | |
2 | 杨海英 共有17家公司 | 23.53% | 317.4603万人民币 | 2017-11-06 | |
3 | 余峰 共有5家公司 | 21.5% | 157.0431万人民币 | 2015-04-30 | |
4 | 荆光军 共有5家公司 | 20.98% | 214.2857万人民币 | 2017-12-27 | |
5 | 史建明 共有8家公司 | 19.36% | 53.75万人民币 | 2013-05-14 | |
6 | 王智宏 共有8家公司 | 18.99% | 138.9万人民币 | 2017-09-01 | |
7 | 戴萍 共有5家公司 | 16.56% | 662.44万人民币 | 2015-05-18 | |
8 | 谢秀兰 共有4家公司 | 12.47% | 27.7043万人民币 | 2020-08-04 | |
9 | 马家骏 共有4家公司 | 10.2% | 31.2072万人民币 | 2016-02-18 | |
10 | 鞠继兵 共有9家公司 | 6.46% | 484.6581万人民币 | 2017-08-07 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-30 | 期限备案(经营期限、营业期限、驻在期限等备案) |
营业期限至: 202
3
-12-21
|
营业期限至: 202
4
-12-21
|
2 | 2022-12-26 | 章程备案 |
无[删除]
|
|
3 | 2022-12-26 | 期限备案(经营期限、营业期限、驻在期限等备案) |
营业期限至:202
2
-12-21
|
营业期限至:202
3
-12-21
|
4 | 2021-11-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 姓名: 沈婷桦 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 姓名: 翟刚 证件号码: ****************** 姓名: 吕毅 [退出] 职位: 董事 [退出] 姓名: 孙薇 [退出] 姓名: 徐强 [退出] 职位: 董事 [退出] 姓名: 徐强 [退出] 职位: 总经理 [退出] 职位: 董事 [退出] 姓名: 王珊 [退出] 职位: 董事 [退出] 职位: 董事长 [退出] |
姓名: 沈婷桦
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 翟刚 证件号码: ****************** 职位: 执行董事兼总经理 [新增] |
5 | 2021-09-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 吕毅
证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐强 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐强 证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 翟刚 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 姜东星 [退出] 姓名: 李雪然 [退出] 姓名: 陈玲 [退出] |
姓名: 吕毅
证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐强 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐强 证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 翟刚 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 孙薇 [新增] 姓名: 沈婷桦 [新增] 姓名: 王珊 [新增] |
6 | 2021-08-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称: 南京协立创业投资有限公司
出资额: *****万 百分比: **% 企业名称: 宁波市创业投资引导基金管理有限公司 出资额: ****万 百分比: **% 出资额: ****万 百分比: **% 企业名称: 南京协立投资管理有限公司 出资额: ***万 百分比: *% 企业名称: 科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心 [退出] |
企业名称: 南京协立创业投资有限公司
出资额: *****万 百分比: **% 企业名称: 宁波市创业投资引导基金管理有限公司 出资额: ****万 百分比: **% 出资额: ****万 百分比: **% 企业名称: 南京协立投资管理有限公司 出资额: ***万 百分比: *% 企业名称: 南京隽源创业投资有限公司 [新增] |
7 | 2016-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
翟刚
徐强 陈玲 徐强 李雪然 陈科 [退出] 王重良 [退出] |
翟刚
徐强 陈玲 徐强 李雪然 吕毅 [新增] 姜东星 [新增] |
8 | 2016-04-13 | 其他事项备案 |
***************308956965
[退出]
|
******************
[新增]
|
9 | 2015-05-21 | 董事备案 |
姓名: 陈科
证件名称: 证件号码: 441900************ 性别: 男性 职务: 董事姓名: 陈玲 证件名称: 证件号码: 320104************ 性别: 女性 职务: 监事姓名: 翟刚 证件名称: 证件号码: 320106************ 性别: 男性 证件名称: 证件号码: 320102************ 性别: 男性 职务: 董事姓名: 徐强 证件名称: 证件号码: 320102************ 性别: 男性 职务: 总经理 职务: 董事长姓名: 徐强 [退出] |
姓名: 陈科
证件名称: 证件号码: 441900************ 性别: 男性 职务: 董事姓名: 陈玲 证件名称: 证件号码: 320104************ 性别: 女性 职务: 监事姓名: 翟刚 证件名称: 证件号码: 320106************ 性别: 男性 证件名称: 性别: 女性 证件名称: 性别: 男性 职务: 董事姓名: 徐强 证件名称: 证件号码: 320102************ 性别: 男性 职务: 董事姓名: 徐强 证件名称: 证件号码: 320102************ 性别: 男性 职务: 总经理 职务: 董事长姓名: 李雪然 [新增] 证件号码: 330205************ [新增] 职务: 董事姓名: 王重良 [新增] 证件号码: 320211************ [新增] |
10 | 2015-05-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称: 南京协立投资管理有限公司
出资额: *** 法人性质: 企业法人企业名称: 南京协立创业投资有限公司 出资额: **** 法人性质: 企业法人 百分比: *.****% [退出] 百分比: **.****% [退出] |
企业名称: 南京协立投资管理有限公司
出资额: *** 出资额: **** 出资额: **** 法人性质: 企业法人企业名称: 南京协立创业投资有限公司 法人性质: 企业法人 百分比: *% [新增] 法人性质: 企业法人企业名称: 科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心 [新增] 百分比: **% [新增] 法人性质: 事业法人企业名称: 宁波市创业投资引导基金管理有限公司 [新增] 百分比: **% [新增] 出资额: ***** [新增] 百分比: **% [新增] |
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-03-15 | - | - | 正常 | 招宝山所 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | [宁波市]宁波零时尚商业管理有限公司23.529%股权(对应317.4603万元出资额)转让公告(国资监测编号G32019JS1000002) | 招标方 | 2019-03-06 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |