北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 上海大众联合发展(宁波)有限公司 | 法定代表人 | 殷枫 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 13000.0万人民币 | ||
登记机关 | 宁波市市场监督管理局前湾新区分局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2012-05-28 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330201595376284G |
注册号 | 330218000016602 | 组织机构代码 | 595376284 |
住址 | 浙江省宁波杭州湾新区汇轸路180号 | ||
经营范围 | 投资管理,汽车零部件再制造,汽车维修设备及工具制造、加工、销售,五金加工,企业营销策划,企业形象策划,企业投资咨询(除金融、证券),市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),商务咨询,财务咨询(不得从事代理记账),为国内企业提供劳务派遣,会务服务,会展服务,计算机领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,计算机网络工程建设,计算机软硬开发,物业管理,自有房屋租赁,自有设备租赁。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务](依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 执行董事 | |
3 | 总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘守磊 共有1家公司 | 50.0% | 10000.0万人民币 | 2012-02-23 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 周旖旎
证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 执行董事 姓名:夏冬云 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 李建新 [退出] 姓名: 顾慧琳 [退出] |
姓名: 周旖旎
证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 执行董事 姓名:夏冬云 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 殷懿旻 [新增] 姓名: 殷枫 [新增] |
2 | 2023-12-01 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
13000
|
13000
|
3 | 2023-12-01 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称: 上海大众联合发展有限公司
出资额: *****万 百分比: ***% |
企业名称: 上海大众联合发展有限公司
出资额: *****万 百分比: ***% |
4 | 2023-12-01 | 负责人变更 |
顾慧琳
[退出]
|
殷枫
[新增]
|
5 | 2022-08-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 李建新
证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 顾慧琳 证件号码: ****************** 职位: 执行董事 姓名:夏冬云 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 林海亮 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 监事 姓名: 李建新 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 顾慧琳 证件号码: ****************** 职位: 执行董事 姓名:夏冬云 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 周旖旎 [新增] |
6 | 2020-07-29 | 其他事项备案 |
***-********
[退出]
|
********
[新增]
|
7 | 2020-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 监事 姓名: 李建新 证件号码: ****************** 职位: 执行董事 姓名: 李建新 证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 朱佳曦 [退出] 姓名: 韩志明 [退出] |
姓名: 李建新
证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 执行董事 姓名: 林海亮 [新增] 姓名: 顾慧琳 [新增] |
8 | 2020-07-29 | 章程备案 |
公司不设监事会,设监事2人,由股东任免。监事任期每届3年,任期届满,可连派连任。
|
公司不设监事会,设监事2人,由股东任免。监事任期每届3年,任期届满,可连派连任。
|
9 | 2020-07-29 | 负责人变更 |
李建新
[退出]
|
顾慧琳
[新增]
|
10 | 2017-10-27 | 章程修正案备案 |
公司不设监事会,设监事2人,由股东任免。监事任期每届3年,任期届满,可连派连任。[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |