北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司 | 法定代表人 | 朱惠丰 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 绍兴市越翔产业投资有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | 所属行业 | 建筑业-房屋建筑业-其他房屋建筑业 |
注册资本 | 20000.0万人民币 | ||
登记机关 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2011-07-28 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913306025803710263 |
注册号 | 330600000130226 | 组织机构代码 | 580371026 |
住址 | 浙江省剡溪路488号6层 | ||
经营范围 | 一般项目:城市基础设施建设;交通道路建设;承担住房建设、城中村改造、保障性住房建设、老住宅区整治、环境整治、工程项目代建;工程业务咨询(不含许可项目);养老服务(凭有效许可证经营);健康咨询服务(不含诊疗、心理咨询);股权投资;土地综合开发利用;房地产开发(凭有效资质经营);科技孵化器开发及运行管理;自有房屋出租;物业管理;设计、制作、代理、发布国内各类广告(除网络广告);国有资产经营(以上涉及资质的凭有效资质经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事,经理 | |
8 | 监事会主席 | |
9 | 董事 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戴小萍 共有9家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2015-07-29 | |
2 | 金任奎 共有10家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2021-08-31 | |
3 | 胡旅旅 共有6家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2003-02-16 | |
4 | 沈佳妮 共有5家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2024-04-12 | |
5 | 沈佳妮 共有5家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2024-01-19 | |
6 | 陈斌 共有1家公司 | 100.0% | 300.0万人民币 | 2016-10-11 | |
7 | 陈卫东 共有1家公司 | 100.0% | 200.0万人民币 | 1997-09-18 | |
8 | 章诗雨 共有1家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2023-01-29 | |
9 | 倪春 共有1家公司 | 90.91% | 30000.0万人民币 | 2015-01-15 | |
10 | 金任奎 共有10家公司 | 82.23% | 8223.0万人民币 | 2002-08-23 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 董事长 姓名: 冯正治 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 周奇 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 周炳 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 季刚 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张佳琴 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 戴小萍 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 章少英 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 胡旅旅 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 赵健勤 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 赵健勤 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 金迪锋 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 骆文彬 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:高伟成 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 傅秀美 [退出] 姓名: 高伟成 [退出] |
姓名: 冯正治
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 周奇 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 周炳 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 季刚 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张佳琴 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 戴小萍 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 章少英 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 胡旅旅 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 赵健勤 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 赵健勤 证件号码: ****************** 职位: 经理 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 金迪锋 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 骆文彬 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:高伟成 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 朱惠丰 [新增] 姓名: 金任奎 [新增] |
2 | 2024-06-20 | 负责人变更 |
傅秀美
[退出]
|
朱惠丰
[新增]
|
3 | 2023-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:傅秀美
证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:周奇 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:周炳 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:季刚 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:张佳琴 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:戴小萍 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:章少英 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:胡旅旅 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:赵健勤 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:赵健勤 证件号码:****************** 职位:经理 姓名:金迪锋 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:骆文彬 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:高伟成 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:高伟成 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:王剑 [退出] |
姓名:傅秀美
证件号码:****************** 职位:董事长 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:周奇 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:周炳 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:季刚 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:张佳琴 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:戴小萍 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:章少英 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:胡旅旅 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:赵健勤 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:赵健勤 证件号码:****************** 职位:经理 姓名:金迪锋 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:骆文彬 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:高伟成 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:高伟成 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:冯正治 [新增] |
4 | 2023-06-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:傅秀美
证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:周奇 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:周炳 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:季刚 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:戴小萍 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王剑 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:章少英 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:胡旅旅 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:赵健勤 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:赵健勤 证件号码:****************** 职位:经理 姓名:金迪锋 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:高伟成 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:高伟成 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:夏叶展 [退出] 姓名:王琦 [退出] |
姓名:傅秀美
证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:周奇 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:周炳 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:季刚 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:戴小萍 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王剑 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:章少英 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:胡旅旅 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:赵健勤 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:赵健勤 证件号码:****************** 职位:经理 姓名:金迪锋 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:高伟成 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:高伟成 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:张佳琴 [新增] 姓名:骆文彬 [新增] |
5 | 2023-06-05 | 驻在地址变更 |
浙江省绍兴市越城区
延安东路***号**层
|
浙江省绍兴市越城区
剡溪路***号*层
|
6 | 2023-03-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:傅秀美
证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:周炳 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:夏叶展 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:季刚 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:戴小萍 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王剑 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王琦 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:章少英 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:胡旅旅 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:经理 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:高伟成 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:高伟成 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:蔡黎慧 [退出] 姓名:陈冲 [退出] 姓名:陈冲 [退出] 姓名:陈韦 [退出] |
姓名:傅秀美
证件号码:****************** 职位:董事长 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:周炳 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:夏叶展 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:季刚 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:戴小萍 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王剑 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王琦 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:章少英 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:胡旅旅 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:经理 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:高伟成 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:高伟成 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:周奇 [新增] 姓名:赵健勤 [新增] 姓名:赵健勤 [新增] 姓名:金迪锋 [新增] |
7 | 2023-03-10 | 工商登记联络员备案 |
原联络员姓名:金任奎
[退出]
原联络员固定电话:*********** [退出] 原联络员移动电话:*********** [退出] 原联络员电子邮箱: [退出] 原联络员身份证件类型: [退出] 原联络人员证件号码:****************** [退出] |
现联络员姓名:钱洲吉
[新增]
现联络员固定电话: [新增] 现联络员移动电话:*********** [新增] 现联络员电子邮箱: [新增] 现联络员身份证件类型: [新增] 现联络人员证件号码:****************** [新增] |
8 | 2022-06-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:傅秀美
证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:傅秀美 证件号码:****************** 职位:经理 姓名:夏叶展 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王琦 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:章少英 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:高伟成 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:高伟成 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:姚海丽 [退出] 姓名:王刚娟 [退出] 姓名:董松庆 [退出] 姓名:金任奎 [退出] 姓名:金迪锋 [退出] |
姓名:傅秀美
证件号码:****************** 职位:董事长 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:夏叶展 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王琦 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:章少英 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:经理 证件号码:****************** 姓名:高伟成 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:高伟成 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:周炳 [新增] 姓名:季刚 [新增] 姓名:戴小萍 [新增] 姓名:王剑 [新增] 姓名:胡旅旅 [新增] 姓名:蔡黎慧 [新增] 姓名:陈冲 [新增] 姓名:陈冲 [新增] 姓名:陈韦 [新增] 职位:监事会主席 [新增] |
9 | 2021-08-23 | 驻在地址变更 |
浙江省绍兴市
延安路**号D楼***、***室
|
浙江省绍兴市
越城区延安东路***号**层
|
10 | 2021-01-08 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
营业期限至: 2021-07-22
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-05-31 | - | - | 正常 | 塔山市场监督管理所 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 会稽南路一期建设工程(二环南路-越剑路)2标施工项目[A3306021280001407001001] | 招标方 | 2024-09-29 | 详情 |
2 | 会稽南路一期建设工程(二环南路-越剑路)2标施工项目 | 招标方 | 2024-09-29 | 详情 |
3 | 绍兴市越城区鉴湖街道春风社区创建省级未来社区项目(场外部分) | 招标方 | 2024-09-20 | 详情 |
4 | 印山路新建工程(中兴南路-新河江)施工项目 | 招标方 | 2024-09-19 | 详情 |
5 | 越城区东南部(芳泉)公交停保站建设加氢站设备项目[A3306021280001284001001]合同 | 招标方 | 2024-09-14 | 详情 |
6 | [合同公示]越城区东南部(芳泉)公交停保站建设加氢站设备项目 | 招标方 | 2024-09-14 | 详情 |
7 | 绍兴市越城区鉴湖街道春风社区创建省级未来社区项目 | 招标方 | 2024-09-13 | 详情 |
8 | 绍兴市越城区鉴湖街道春风社区创建省级未来社区项目(数字化服务)采购公告 | 招标方 | 2024-09-13 | 详情 |
9 | 印山路新建工程(中兴南路-新河江)施工项目中标候选人公示[A3306021280001374001001] | 招标方 | 2024-09-12 | 详情 |
10 | 印山路新建工程(中兴南路-新河江)施工项目开标结果公示[A3306021280001374001001] | 招标方 | 2024-09-11 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |