北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 浙江青鸟旅游投资集团有限公司 | 法定代表人 | 姚素亚 关联48家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 5180.0万人民币 | ||
登记机关 | 杭州市高新区(滨江)市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2002-10-15 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330108743499615T |
注册号 | 330108000630876 | 组织机构代码 | 743499615 |
住址 | 滨江区长河镇滨安路1190号 | ||
经营范围 | 服务:旅游投资,旅游开发,旅游设施租赁,旅游产品开发与销售** |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蒋宏 共有1家公司 | 100.0% | 3000.0万人民币 | 2007-09-07 | |
2 | 姚素亚 共有48家公司 | 65.0% | 1950.0万人民币 | 2014-10-15 | |
3 | { res.NAME }} | 45.71% | 3423.7万人民币 | 2015-09-14 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
蒋宏
他有 1家公司 |
2007-09-07 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-04 | 章程备案 |
无[删除]
|
|
2 | 2022-11-04 | 期限备案(经营期限、营业期限、驻在期限等备案) |
营业期限至: 2022-10-14
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
3 | 2020-07-30 | 负责人变更 |
姚新泉
[退出]
|
姚素亚
[新增]
|
4 | 2020-07-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 监事 姓名: 姚新义 [退出] 证件号码: *************** [退出] 职位: 董事 [退出] 姓名: 姚新泉 [退出] 证件号码: *************** [退出] 职位: 董事长 [退出] 姓名: 姚新泉 [退出] 证件号码: *************** [退出] 职位: 总经理 [退出] 姓名: 申维武 [退出] 姓名: 金国明 [退出] 证件号码: *************** [退出] 职位: 董事 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 监事 证件号码: ****************** 姓名: 周晶 [新增] 姓名: 姚素亚 [新增] 职位: 执行董事兼总经理 [新增] |
5 | 2020-07-30 | 章程备案 | ||
6 | 2017-02-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姚新泉
姚新义 金国明 姚新泉 李惠 [退出] |
姚新泉
姚新义 金国明 姚新泉 申维武 [新增] |
7 | 2016-07-13 | 其他事项备案 |
注册号:
[退出]
组织机构代码证: [退出] |
***************
[新增]
T [新增] |
8 | 2016-07-13 | - |
注册号:********557组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********99615T
|
9 | 2005-07-27 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人):曾迎九
[退出]
股东:胡向东,259万 [退出] 曾迎九,518万 [退出] 姚新泉,2111.5万 [退出] 姚新义,2291.5万 [退出] 组织机构:曹军职务: [退出] 胡向东职务: [退出] 金国明职务: [退出] 李慧职务: [退出] 李惠职务: [退出] 刘继斌职务: [退出] 姚刚职务: [退出] 姚新泉职务: [退出] 姚新义职务: [退出] 曾迎九职务: [退出] 曾迎九职务: [退出] 赵健职务: [退出] |
法定代表人(负责人):姚新泉
[新增]
股东:姚新泉,2111.5万 [新增] 姚新义,3068.5万 [新增] 组织机构:金国明职务:董事 [新增] 李惠职务:监事 [新增] 姚新泉职务:董事长 [新增] 姚新泉职务:总经理 [新增] 姚新义职务:董事 [新增] |
10 | 2005-07-27 | 法定代表人变更 |
姚新义, ****.*万
法定代表人(负责人): 曾迎九 [退出] 股东: 胡向东, ***万 [退出] 曾迎九, ***万 [退出] 姚新泉, ****.*万 [退出] 组织机构: 曹军 职务: [退出] 胡向东 职务: [退出] 金国明 职务: [退出] 李慧 职务: [退出] 李惠 职务: [退出] 刘继斌 职务: [退出] 姚刚 职务: [退出] 姚新泉 职务: [退出] 姚新义 职务: [退出] 曾迎九 职务: [退出] 曾迎九 职务: [退出] 赵健 职务: [退出] |
姚新义, ****.*万
法定代表人(负责人): 姚新泉 [新增] 股东: 姚新泉, ****.*万 [新增] 组织机构: 金国明 职务: 董事 [新增] 李惠 职务: 监事 [新增] 姚新泉 职务: 董事长 [新增] 姚新泉 职务: 总经理 [新增] 姚新义 职务: 董事 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江自贸区平云贸易有限公司等6家贸易公司股权包 | 招标方 | 2020-10-31 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-11-20 | 青鸟 | 3808829 | 36类-金融物管 | |
2 | 2003-11-20 | 青鸟 | 3808830 | 39类-运输存储 | |
3 | 2003-11-20 | 青鸟 | 3808828 | 30类-方便食品 | |
4 | 2003-06-10 | 晓起 | 474B3232B9C27E28 | 43类-餐饮住宿 | |
5 | 2003-06-10 | 晓起 | 3589338 | 43类-餐饮住宿 | |
6 | 2003-06-10 | 晓起 | 3589337 | 39类-运输存储 | |
7 | 2003-06-10 | 晓起 | 7BE223A559E3D1E1 | 39类-运输存储 | |
8 | 2003-07-11 | 理坑 | 3629108 | 31类-饲料种籽 | |
9 | 2003-07-11 | 汪口 | 3629109 | 29类-食品 | |
10 | 2003-06-10 | 源婺 | 3589339 | 39类-运输存储 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |