北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:逗哈科技是一家智能机车制造商,致力于新能源出行设备的研发与制造。旗下产品有iMigo、iTanks及周边其他设备,利用全新智能系统,配备强劲驱动力,使用时间更长久。 ...更多
公司名称 | 浙江逗哈科技股份有限公司 | 法定代表人 | 李官德 关联17家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 嵊州市中工电气有限公司 | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-助动车制造 |
注册资本 | 2904.8657万人民币 | ||
登记机关 | 台州市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2014-11-14 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330683307783361P |
注册号 | 330683000115866 | 组织机构代码 | 307783361 |
住址 | 浙江省台州市路桥区蓬街镇东方大道5888号5号厂房(自主申报) | ||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件研发;摩托车及零部件研发;助动车制造;助动自行车、代步车及零配件销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;摩托车零配件制造;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;共享自行车服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);充电控制设备租赁;公园、景区小型设施娱乐活动;休闲娱乐用品设备出租;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 | *** | *** | |
3 | *** | *** | |
4 | *** | *** | |
5 |
杨
杨丽鸣
|
*** | *** |
6 | *** | *** | |
7 | *** | *** | |
8 | *** | *** | |
9 | *** | *** | |
10 |
高
高海韵
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事长兼总经理 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事会主席 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 监事 | |
9 | 监事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蔡镇超 共有1家公司 | 100.0% | 20.0万人民币 | 2014-11-17 | |
2 | 蔡镇超 共有1家公司 | 79.0% | 3950.0万人民币 | 2017-09-04 | |
3 | 冯健 共有6家公司 | 70.0% | 350.0万人民币 | 2016-11-21 | |
4 | 尹博建 共有3家公司 | 6.25% | 3.125万人民币 | 2017-02-24 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 李官德
证件号码: ****************** 职位: 董事长兼总经理 姓名: 杨丽鸣 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 薛玉虎 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 谢菊珍 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 费导伟 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 金平 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈洪亮 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 马辕华 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名:李小燕 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 沈芷蔚 [退出] |
姓名: 李官德
证件号码: ****************** 职位: 董事长兼总经理 姓名: 杨丽鸣 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 薛玉虎 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 谢菊珍 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 费导伟 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 金平 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈洪亮 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 马辕华 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名:李小燕 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 郭军豪 [新增] |
2 | 2024-07-23 | 业务范围变更 |
货物进出口
电气系统集成研发 [退出] 人机交互系统智能化研发 [退出] 电动车及配件、全地形车及配件、汽车配件、摩托车、摩托车配件的研发、生产、销售及技术信息转让 [退出] 技术进出口 [退出] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [退出] |
货物进出口
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [新增] 汽车零部件研发 [新增] 摩托车及零部件研发 [新增] 助动车制造 [新增] 助动自行车、代步车及零配件销售 [新增] 汽车零部件及配件制造 [新增] 汽车零配件批发 [新增] 汽车零配件零售 [新增] 摩托车零配件制造 [新增] 摩托车及零配件批发 [新增] 摩托车及零配件零售 [新增] 共享自行车服务 [新增] 租赁服务(不含许可类租赁服务) [新增] 充电控制设备租赁 [新增] 公园、景区小型设施娱乐活动 [新增] 休闲娱乐用品设备出租 [新增] 技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] |
3 | 2021-11-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码:******************
职位:监事会主席 证件号码:****************** 职位:董事长兼总经理 姓名:杨丽鸣 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:沈芷蔚 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:谢菊珍 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:金平 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:马辕华 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:於景辉 [退出] 姓名:李官德 [退出] 姓名:陈洪亮 [退出] 姓名:陈炳 [退出] |
证件号码:******************
职位:董事长兼总经理 姓名:杨丽鸣 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:沈芷蔚 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:谢菊珍 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:金平 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:马辕华 证件号码:****************** 职位:监事会主席 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:李官德 [新增] 姓名:薛玉虎 [新增] 姓名:费导伟 [新增] 姓名:陈洪亮 [新增] |
4 | 2021-11-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 监事 姓名: 李官德 证件号码: ****************** 职位: 董事长兼总经理 姓名: 杨丽鸣 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 沈芷蔚 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 谢菊珍 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 金平 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 马辕华 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 於景辉 [退出] 姓名: 陈洪亮 [退出] 姓名: 陈炳 [退出] |
姓名: 李官德
证件号码: ****************** 职位: 董事长兼总经理 姓名: 杨丽鸣 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 沈芷蔚 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 谢菊珍 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 金平 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 马辕华 证件号码: ****************** 姓名: 薛玉虎 [新增] 姓名: 费导伟 [新增] 职位: 监事会主席 [新增] |
5 | 2021-10-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 於景辉
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李官德 证件号码: ****************** 职位: 董事长兼总经理 姓名: 杨丽鸣 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 沈芷蔚 证件号码: ****************** 职位: 董事 职位: 董事 姓名: 谢菊珍 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 金平 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈洪亮 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈炳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 马辕华 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王祖光 [退出] 证件号码: ********* [退出] |
姓名: 於景辉
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李官德 证件号码: ****************** 职位: 董事长兼总经理 姓名: 杨丽鸣 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 沈芷蔚 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 谢菊珍 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 金平 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈洪亮 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈炳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 马辕华 证件号码: ****************** 职位: 监事 |
6 | 2021-10-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称: 台州兆和投资咨询有限公司
出资额: ***万 百分比: **.****% 企业名称: 临海市中科兆盛投资管理咨询有限公司 出资额: ***万 百分比: **.****% 企业名称: 嵊州市恒中机器有限公司 出资额: ***.*万 百分比: *.****% 企业名称: 宁波丰厚致远创业投资中心(有限合伙) 出资额: ***.****万 百分比: *.**% 姓名: 杨丽鸣 出资额: ***.*万 百分比: *.****% 出资额: ***万 百分比: *.***% 企业名称: 厦门隆领投资合伙企业(有限合伙) 出资额: ***.****万 百分比: *.**% 企业名称: 深圳市鼎泰华盛投资有限公司 出资额: **.****万 百分比: *.*% 企业名称: 宁波丰厚投资管理合伙企业(有限合伙) 出资额: **万 百分比: *.***% 姓名: 高海韵 出资额: **.*万 百分比: *.****% 企业名称: 合嘉泓励(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙) 出资额: **.****万 百分比: *.**% 姓名: 陈洪亮 出资额: **万 百分比: *.****% 企业名称: 浙江中工机器有限公司 出资额: **.*万 百分比: *.****% 企业名称: 嵊州逗哈创业投资合伙企业(有限合伙) [退出] |
企业名称: 台州兆和投资咨询有限公司
出资额: ***万 百分比: **.****% 企业名称: 临海市中科兆盛投资管理咨询有限公司 出资额: ***万 百分比: **.****% 企业名称: 嵊州市恒中机器有限公司 出资额: ***.*万 百分比: *.****% 企业名称: 宁波丰厚致远创业投资中心(有限合伙) 出资额: ***.****万 百分比: *.**% 姓名: 杨丽鸣 出资额: ***.*万 百分比: *.****% 出资额: ***万 百分比: *.***% 企业名称: 厦门隆领投资合伙企业(有限合伙) 出资额: ***.****万 百分比: *.**% 企业名称: 深圳市鼎泰华盛投资有限公司 出资额: **.****万 百分比: *.*% 企业名称: 宁波丰厚投资管理合伙企业(有限合伙) 出资额: **万 百分比: *.***% 姓名: 高海韵 出资额: **.*万 百分比: *.****% 企业名称: 合嘉泓励(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙) 出资额: **.****万 百分比: *.**% 姓名: 陈洪亮 出资额: **万 百分比: *.****% 企业名称: 浙江中工机器有限公司 出资额: **.*万 百分比: *.****% 企业名称: 台州市逗哈创业投资合伙企业(有限合伙) [新增] |
7 | 2020-08-28 | 其他事项备案 |
集聚区分局海城所
[退出]
|
路桥蓬街所
[新增]
|
8 | 2020-08-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 於景辉
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李官德 证件号码: ****************** 职位: 董事长兼总经理 姓名: 杨丽鸣 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 沈芷蔚 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王祖光 证件号码: ********* 职位: 董事 姓名: 谢菊珍 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 金平 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈洪亮 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈炳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 马辕华 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 杨守彬 [退出] |
姓名: 於景辉
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李官德 证件号码: ****************** 职位: 董事长兼总经理 姓名: 杨丽鸣 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 沈芷蔚 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王祖光 证件号码: ********* 职位: 董事 姓名: 谢菊珍 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 金平 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈洪亮 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈炳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 马辕华 证件号码: ****************** 职位: 监事 |
9 | 2020-08-28 | 驻在地址变更 |
浙江省台州市
经达路**号*号厂房(自主申报)
|
浙江省台州市
路桥区蓬街镇东方大道****号*号厂房(自主申报)
|
10 | 2019-03-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 於景辉
证件号码: ****************** 职位: 监事姓名: 李官德 证件号码: ****************** 职位: 董事长兼总经理姓名: 杨丽鸣 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 杨守彬 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 沈芷蔚 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ********* 职位: 董事姓名: 谢菊珍 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 金平 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 陈洪亮 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 陈炳 证件号码: ****************** 职位: 监事 职位: 董事姓名: 王海贝 [退出] 职位: 监事姓名: 王祖光 [退出] |
姓名: 於景辉
证件号码: ****************** 职位: 监事姓名: 李官德 证件号码: ****************** 职位: 董事长兼总经理姓名: 杨丽鸣 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 杨守彬 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 沈芷蔚 证件号码: ****************** 证件号码: ********* 职位: 董事姓名: 谢菊珍 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 金平 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 陈洪亮 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 陈炳 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 职位: 董事姓名: 王祖光 [新增] 职位: 监事姓名: 马辕华 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-08-31 | 台税一稽罚[2020]107 | - | 台州市税务局 |
2 | 2018-09-04 | 嵊市监检处〔2019〕55号 | - | 嵊州市市场监督管理局 |
3 | 2017-04-18 | 嵊公(消)行罚决字〔2017〕0083号 | - | 嵊州市公安消防大队 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-08-31 | 台税一稽罚﹝2020﹞107 | - | - | 台州市税务局 |
2 | 2018-09-04 | 嵊市监检处﹝2019﹞55号 | - | - | 嵊州市市场监管局 |
3 | 2017-04-18 | 嵊公﹝消﹞行罚决字﹝2017﹞0083号 | - | - | 嵊州市公安消防大队 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-04-20 | Pre-A轮 | 未披露 | 隆领投资(领投),伯符投资、合力投资跟投 |
2 | 2015-08-01 | 天使轮 | 未披露 | 丰厚资本 |
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥8090
(30条工资数据)
说明:工资水平在¥8090之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳清华大学研究院窄体可变悬挂机器人平台设计与研制成交结果公告 | 中标方 | 2020-06-10 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-21 | 逗哈智能 | 41767581 | 12类-运输工具 | |
2 | 2019-05-28 | I-URBAN | 38488765 | 12类-运输工具 | |
3 | 2019-05-28 | NOPL | 38485449 | 12类-运输工具 | |
4 | 2019-01-23 | 逗哈 IDOU | 36115745 | 12类-运输工具 | |
5 | 2019-01-15 | 爱逗哈 | 35958616 | 12类-运输工具 | |
6 | 2018-11-30 | 逗哈快租 | 35032835 | 39类-运输存储 | |
7 | 2018-07-19 | DOUHA | 32365163 | 12类-运输工具 | |
8 | 2018-07-03 | DOOHAN TECHNOLOGY | 32017981 | 12类-运输工具 | |
9 | 2018-07-19 | 逗哈科技 | 32363879 | 12类-运输工具 | |
10 | 2018-07-19 | DOUHA TECHNOLOGY | 32353516 | 12类-运输工具 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-03-23 | 嵊州市中工电气有限公司 | www.zg-electricdl.com | 浙ICP备15008113号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |