北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:浙江省海运集团台州海运有限公司 《劳动合同法》第九条:用人单位招用劳动者,不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物,不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。 ...更多
公司名称 | 浙江省海运集团台州海运有限公司 | 法定代表人 | 梁伟平 关联3家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 交通运输、仓储和邮政业-水上运输业-水上货物运输-远洋货物运输 |
注册资本 | 14000.0万人民币 | ||
登记机关 | 台州市市场监督管理局 | 经营状态 | 注销 |
成立日期 | 2000-07-28 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 0人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 9133100014888034X7 |
注册号 | 331000000010146 | 组织机构代码 | 14888034X |
住址 | 浙江省台州市椒江区解放北路169号 | ||
经营范围 | 国际船舶普通货物运输;国内沿海及长江中下游普通货船运输(凭有效许可证经营)。国际货运代理及船舶代理,船舶修理,船员培训,船员劳务出租,海运技术开发和咨询;通讯导航设备维修,船用物资、建筑材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 董事长 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事,经理 | |
6 | 董事 | |
7 | ||
8 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐信江 共有3家公司 | 90.0% | 45.0万人民币 | 2003-05-30 | |
2 | 唐信江 共有3家公司 | 90.0% | 45.0万人民币 | 2005-10-19 | |
3 | 许宏宇 共有1家公司 | 51.0% | 2550.0万人民币 | 2005-05-23 | |
4 | 周明海 共有3家公司 | 20.0% | 1000.0万人民币 | 2001-10-10 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
唐信江
他有 1家公司 |
2000-10-26 | 吊销 | |
2 |
王宽志
他有 1家公司 |
1996-06-13 | 注销 | |
3 |
王天华
他有 1家公司 |
1993-08-26 | 注销 | |
4 |
洪正富
他有 1家公司 |
1992-02-21 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-09-27 | 其他事项备案 |
***************
X |
***************
X |
2 | 2015-07-13 | - |
证件名称:
证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:黄琦剑 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:监事会主席姓名:梁伟平 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:郑宇 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:监事姓名:缪克俭 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事 姓名:黄利平 [退出] 职务:董事姓名:梁伟平 [退出] 职务:经理姓名:杨剑 [退出] 职务:董事长姓名:郑华钢 [退出] 职务:监事姓名:朱学军 [退出] |
证件名称:
证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:黄琦剑 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:监事会主席姓名:梁伟平 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:郑宇 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:监事姓名:缪克俭 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事 姓名:何金森 [新增] 职务:董事姓名:何金森 [新增] 职务:经理姓名:黄利平 [新增] 职务:董事长姓名:杨琼虹 [新增] 性别:女性 [新增] 职务:监事姓名:郑华钢 [新增] |
3 | 2015-07-13 | 其他变更 |
证件名称:
证件号码:332601************ 性别:男性 职务:董事姓名:黄琦剑 证件名称: 证件号码:332627************ 性别:男性 职务:监事会主席姓名:梁伟平 证件名称: 证件号码:332601************ 性别:男性 证件名称: 证件号码:332601************ 性别:男性 证件名称: 性别:男性 证件名称: 证件号码:332601************ 性别:男性 职务:董事姓名:郑宇 证件名称: 证件号码:332601************ 性别:男性 证件名称: 性别:男性 职务:监事姓名:缪克俭 证件名称: 性别:男性 职务:董事 姓名:黄利平 [退出] 职务:董事姓名:梁伟平 [退出] 职务:经理姓名:杨剑 [退出] 证件号码:330623************ [退出] 职务:董事长姓名:郑华钢 [退出] 职务:监事姓名:朱学军 [退出] 证件号码:330103************ [退出] 证件号码:330103************ [退出] |
证件名称:
证件号码:332601************ 性别:男性 证件名称: 证件号码:332601************ 性别:男性 证件名称: 证件号码:332601************ 性别:男性 职务:董事姓名:黄琦剑 证件名称: 证件号码:332627************ 性别:男性 职务:监事会主席姓名:梁伟平 证件名称: 证件号码:332601************ 性别:男性 证件名称: 证件名称: 证件号码:332601************ 性别:男性 职务:董事姓名:郑宇 证件名称: 证件号码:332601************ 性别:男性 职务:监事姓名:缪克俭 证件名称: 证件号码:332601************ 性别:男性 职务:董事 姓名:何金森 [新增] 职务:董事姓名:何金森 [新增] 职务:经理姓名:黄利平 [新增] 职务:董事长姓名:杨琼虹 [新增] 证件号码:332621************ [新增] 性别:女性 [新增] 职务:监事姓名:郑华钢 [新增] |
4 | 2015-07-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件名称:
证件号码:****************** 性别:男性 证件名称: 证件号码:****************** 性别:男性 证件名称: 证件号码:****************** 性别:男性 证件名称: 证件号码:****************** 性别:男性 证件名称: 证件号码:****************** 性别:男性 证件名称: 证件号码:****************** 性别:男性 证件名称: 证件号码:****************** 性别:男性 证件名称: 证件号码:****************** 性别:男性 证件名称: 证件号码:****************** 性别:男性 姓名:黄利平 [退出] 职务:董事 姓名:黄琦剑 [退出] 职务:监事会主席 姓名:梁伟平 [退出] 职务:董事 姓名:梁伟平 [退出] 职务:经理 姓名:杨剑 [退出] 职务:董事长 姓名:郑华钢 [退出] 职务:董事 姓名:郑宇 [退出] 职务:监事 姓名:朱学军 [退出] 职务:监事 姓名:缪克俭 [退出] 职务:董事 [退出] |
证件名称:
证件号码:****************** 性别:男性 证件名称: 证件号码:****************** 性别:男性 证件名称: 证件号码:****************** 性别:男性 证件名称: 证件号码:****************** 性别:男性 证件名称: 证件号码:****************** 性别:男性 证件名称: 证件号码:****************** 证件名称: 证件号码:****************** 性别:男性 证件名称: 证件号码:****************** 性别:男性 证件名称: 证件号码:****************** 性别:男性 姓名:何金森 [新增] 职务:董事姓名:何金森 [新增] 职务:经理姓名:黄利平 [新增] 职务:董事姓名:黄琦剑 [新增] 职务:监事会主席姓名:梁伟平 [新增] 职务:董事长姓名:杨琼虹 [新增] 性别:女性 [新增] 职务:监事姓名:郑华钢 [新增] 职务:董事姓名:郑宇 [新增] 职务:监事姓名:缪克俭 [新增] 职务:董事 [新增] |
5 | 2015-07-13 | 负责人变更 |
杨剑
[退出]
|
梁伟平
[新增]
|
6 | 2013-09-05 | - |
详见资料。
|
详见资料。
|
7 | 2013-05-23 | 其他事项备案 |
证件名称:
证件号码:****************** 性别:男性 证件名称: 证件号码:****************** 性别:男性 证件名称: 证件号码:****************** 性别:男性 证件名称: 证件号码:****************** 性别:男性 证件名称: 证件号码:****************** 性别:男性 证件名称: 证件号码:****************** 性别:男性 证件名称: 证件号码:****************** 性别:男性 证件名称: 证件号码:****************** 性别:男性 证件名称: 证件号码:****************** 性别:男性 姓名:陈金 [退出] 职务:董事 姓名:何金森 [退出] 职务:董事 姓名:黄琦剑 [退出] 职务:监事会主席 姓名:金波 [退出] 职务:监事 姓名:梁伟平 [退出] 职务:董事 姓名:梁伟平 [退出] 职务:经理 姓名:杨剑 [退出] 职务:董事长 姓名:朱学军 [退出] 职务:监事 姓名:缪克俭 [退出] 职务:董事 [退出] |
证件名称:
证件号码:****************** 性别:男性 证件名称: 证件号码:****************** 性别:男性 证件名称: 证件号码:****************** 性别:男性 证件名称: 证件号码:****************** 性别:男性 证件名称: 证件号码:****************** 性别:男性 证件名称: 证件号码:****************** 性别:男性 证件名称: 证件号码:****************** 性别:男性 证件名称: 证件号码:****************** 性别:男性 证件名称: 证件号码:****************** 性别:男性 姓名:黄利平 [新增] 职务:董事姓名:黄琦剑 [新增] 职务:监事会主席姓名:梁伟平 [新增] 职务:董事姓名:梁伟平 [新增] 职务:经理姓名:杨剑 [新增] 职务:董事长姓名:郑华钢 [新增] 职务:董事姓名:郑宇 [新增] 职务:监事姓名:朱学军 [新增] 职务:监事姓名:缪克俭 [新增] 职务:董事 [新增] |
8 | 2013-05-23 | - |
证件名称:
证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:黄琦剑 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:梁伟平 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:经理姓名:杨剑 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:监事姓名:缪克俭 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事 姓名:陈金 [退出] 职务:董事姓名:何金森 [退出] 职务:监事会主席姓名:金波 [退出] 职务:监事姓名:梁伟平 [退出] 职务:董事长姓名:朱学军 [退出] |
证件名称:
证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:黄琦剑 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:梁伟平 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:经理姓名:杨剑 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:监事姓名:缪克俭 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事 姓名:黄利平 [新增] 职务:监事会主席姓名:梁伟平 [新增] 职务:董事长姓名:郑华钢 [新增] 职务:董事姓名:郑宇 [新增] 职务:监事姓名:朱学军 [新增] |
9 | 2013-05-23 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:国际船舶普通货物运输
国内沿海及长江中下游普通货船运输(许可证有效期至2013年6月30日) [退出] |
许可经营项目:国际船舶普通货物运输
国内沿海及长江中下游普通货船运输(许可证有效期至2017年6月30日) [新增] |
10 | 2013-05-23 | 董事备案 |
证件名称:
性别:男性 证件名称: 证件号码:332601************ 性别:男性 职务:董事姓名:黄琦剑 证件名称: 证件号码:332627************ 性别:男性 证件名称: 证件号码:332601************ 性别:男性 证件名称: 证件号码:332601************ 性别:男性 职务:董事姓名:梁伟平 证件名称: 证件号码:332601************ 性别:男性 职务:经理姓名:杨剑 证件名称: 证件号码:330623************ 性别:男性 证件名称: 证件号码:330103************ 性别:男性 职务:监事姓名:缪克俭 证件名称: 证件号码:330103************ 性别:男性 职务:董事 姓名:陈金 [退出] 证件号码:310101************ [退出] 职务:董事姓名:何金森 [退出] 职务:监事会主席姓名:金波 [退出] 职务:监事姓名:梁伟平 [退出] 职务:董事长姓名:朱学军 [退出] |
证件名称:
证件号码:332601************ 性别:男性 职务:董事姓名:黄琦剑 证件名称: 证件号码:332627************ 性别:男性 证件名称: 证件号码:332601************ 性别:男性 职务:董事姓名:梁伟平 证件名称: 证件号码:332601************ 性别:男性 职务:经理姓名:杨剑 证件名称: 证件号码:330623************ 性别:男性 证件名称: 证件号码:332601************ 性别:男性 证件名称: 证件号码:332601************ 性别:男性 证件名称: 证件号码:330103************ 性别:男性 职务:监事姓名:缪克俭 证件名称: 证件号码:330103************ 性别:男性 职务:董事 姓名:黄利平 [新增] 职务:监事会主席姓名:梁伟平 [新增] 职务:董事长姓名:郑华钢 [新增] 职务:董事姓名:郑宇 [新增] 职务:监事姓名:朱学军 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-11-08 | 浙江省海运集团台州海运有限公司 | 破产文书 | 浙江省台州市中级人民法院 | 详情 |
2 | 2016-09-08 | 浙江省海运集团台州海运有限公司 | 破产文书 | 浙江省台州市中级人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-10-26 | 浙价检处[2015]13号 | - | 省物价局 |
2 | 2015-08-13 | 台国税稽罚【2015】76号 | - | 市国税局 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-12-16 | - | 浙江省海运集团台州海运有限公司不执行政府指导价、政府定价案 | - | - |
2 | 2015-10-26 | 浙价检处﹝2015﹞13号 | - | - | 省物价局 |
3 | 2015-08-13 | 台国税稽罚﹝2015﹞76号 | - | - | 市国税局 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2011-03-28 | 浙江省海运集团台州海运有限公司 | www.tzshipping.com | 浙ICP备06012067号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |