北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 绍兴市上虞区农业生产资料有限责任公司 | 法定代表人 | 郑洁 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 上虞市农业生产资料有限责任公司 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 批发和零售业-批发业-矿产品、建材及化工产品批发-化肥批发 |
注册资本 | 300.0万人民币 | ||
登记机关 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1999-05-14 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330604146110421U |
注册号 | 330682000012335 | 组织机构代码 | 146110421 |
住址 | 浙江省梁湖街道华东村 | ||
经营范围 | 货运站(场)经营(货运配载、货运代理)(仅限分支机构经营)。化肥、农用薄膜及其它农业生产资料,化工原料及产品(以上内容不含危险化学品和易制毒品),建材,饲料,机油,百货,纺织品销售;房屋租赁服务;企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 |
蔡
蔡浩
|
*** | *** |
3 |
陈
陈家祥
|
*** | *** |
4 |
刘
刘文荣
|
*** | *** |
5 |
杨
杨伟民
|
*** | *** |
6 |
陈
陈勤
|
*** | *** |
7 |
刑
刑慧文
|
*** | *** |
8 |
曹
曹志芳
|
*** | *** |
9 |
钱
钱伟
|
*** | *** |
10 |
刘
刘建民
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事长,总经理 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事会主席 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐卫 共有3家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2023-11-17 | |
2 | 徐卫 共有3家公司 | 100.0% | 185.0万人民币 | 1998-03-19 | |
3 | 章华 共有1家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 2020-08-11 | |
4 | 杜伟标 共有3家公司 | 51.0% | 51.0万人民币 | 2012-01-05 | |
5 | 张万成 共有7家公司 | 30.0% | 150.0万人民币 | 2012-05-21 | |
6 | 吴立忠 共有3家公司 | 26.92% | 35.0万人民币 | 2008-10-06 | |
7 | 徐晖 共有4家公司 | 10.0% | 100.0万人民币 | 1999-11-08 | |
8 | 王如生 共有4家公司 | 1.11% | 20.0万人民币 | 2014-02-24 | |
9 | 邵江军 共有2家公司 | 0.4% | 20.0万人民币 | 1994-06-28 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
孙江勇
他有 2家公司 |
2011-06-01 | 注销 | |
2 |
袁世敏
他有 2家公司 |
2010-03-09 | 在营 | |
3 |
沈桂琴
他有 6家公司 |
2009-05-25 | 注销 | |
4 |
郭伟英
他有 1家公司 |
2008-10-16 | 注销 | |
5 |
谢建尧
他有 1家公司 |
1999-06-01 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-02-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 傅钟
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘文荣 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐卫 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 郑洁 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 郑洁 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 陈美丽 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈跃 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 骆家雄 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名:傅钟 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 杜叔 [退出] |
姓名: 傅钟
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘文荣 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐卫 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 郑洁 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 郑洁 证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈美丽 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈跃 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 骆家雄 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名:傅钟 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 钟伟贤 [新增] |
2 | 2022-04-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 傅钟
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘文荣 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐卫 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 杜叔 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 陈美丽 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈跃 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 骆家雄 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名:傅钟 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 许茂君 [退出] 姓名: 许茂君 [退出] |
姓名: 傅钟
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘文荣 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐卫 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 杜叔 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 陈美丽 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈跃 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 骆家雄 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名:傅钟 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 郑洁 [新增] 姓名: 郑洁 [新增] |
3 | 2022-04-27 | 负责人变更 |
许茂君
[退出]
|
郑洁
[新增]
|
4 | 2020-09-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 傅钟
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘文荣 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐卫 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 许茂君 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 许茂君 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 陈美丽 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈跃 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 骆家雄 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 朱华夫 [退出] |
姓名: 傅钟
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘文荣 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐卫 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 许茂君 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 许茂君 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 陈美丽 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈跃 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 骆家雄 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 杜叔 [新增] |
5 | 2020-07-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 傅钟
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘文荣 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 朱华夫 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈跃 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐志雄 [退出] 姓名: 梁建中 [退出] 姓名: 梁建中 [退出] 姓名: 蔡浩 [退出] 姓名: 邢慧文 [退出] |
姓名: 傅钟
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘文荣 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 朱华夫 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈跃 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 姓名: 徐卫 [新增] 姓名: 许茂君 [新增] 姓名: 许茂君 [新增] 姓名: 陈美丽 [新增] 姓名: 骆家雄 [新增] 职位: 监事会主席 [新增] |
6 | 2020-07-17 | 其他事项备案 |
原联络员姓名:邢惠文
[退出]
原联络员固定电话:************ [退出] 原联络员移动电话:*********** [退出] 原联络员电子邮箱: [退出] 原联络员身份证件类型: [退出] 原联络人员证件号码:*************** [退出] 原财务负责人姓名:邢慧文 [退出] 原财务负责人固定电话:************ [退出] 原财务负责人移动电话: [退出] 原财务负责人电子邮箱: [退出] 原财务负责人证件名称: [退出] 原财务负责人身份证件号码: [退出] |
现联络员姓名:邢惠文
[新增]
现联络员固定电话:************ [新增] 现联络员移动电话:*********** [新增] 现联络员电子邮箱: [新增] 现联络员身份证件类型: [新增] 现联络人员证件号码:*************** [新增] 现财务负责人姓名:傅钟 [新增] 现财务负责人固定电话:************ [新增] 现财务负责人移动电话:*********** [新增] 现财务负责人电子邮箱: [新增] 现财务负责人证件名称: [新增] 现财务负责人身份证件号码:****************** [新增] |
7 | 2020-07-17 | 负责人变更 |
梁建中
[退出]
|
许茂君
[新增]
|
8 | 2019-05-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
出资额: ***.****万
百分比: **.****% 姓名: 蔡浩 出资额: **.****万 百分比: *.****% 姓名: 刘文荣 出资额: **万 百分比: *.****% 姓名: 陈家祥 出资额: **万 百分比: *.****% 姓名: 杨伟民 出资额: *万 百分比: *% 姓名: 刑慧文 出资额: *.**万 百分比: *.****% 姓名: 陈勤 出资额: *.**万 百分比: *.****% 姓名: 傅钟 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 刘建民 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 曹志芳 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 范郁峰 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 钱伟 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 陈建农 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 叶建江 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 吴绍虞 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 王文杭 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 郑志娟 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 金兴娟 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 陈杭理 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 李英姣 出资额: *.*万 百分比: *.*% 姓名: 章华 出资额: *.*万 百分比: *.*% 姓名: 金宏森 出资额: *.*万 百分比: *.*% 姓名: 佘肖辉 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 俞灵通 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 娄关仁 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 张文斌 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 徐卫 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 徐建国 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 李晓洁 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 章建立 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 糜建勇 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 罗晓玲 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 袁世敏 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 金亚红 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 陆振海 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 韩炳铨 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 骆家雄 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 徐伟忠 出资额: *.*万 百分比: *.****% 企业名称: 绍兴大通集团公司 [退出] |
出资额: ***.****万
百分比: **.****% 姓名: 蔡浩 出资额: **.****万 百分比: *.****% 姓名: 刘文荣 出资额: **万 百分比: *.****% 姓名: 陈家祥 出资额: **万 百分比: *.****% 姓名: 杨伟民 出资额: *万 百分比: *% 姓名: 刑慧文 出资额: *.**万 百分比: *.****% 姓名: 陈勤 出资额: *.**万 百分比: *.****% 姓名: 傅钟 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 刘建民 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 曹志芳 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 范郁峰 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 钱伟 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 陈建农 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 叶建江 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 吴绍虞 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 王文杭 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 郑志娟 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 金兴娟 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 陈杭理 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 李英姣 出资额: *.*万 百分比: *.*% 姓名: 章华 出资额: *.*万 百分比: *.*% 姓名: 金宏森 出资额: *.*万 百分比: *.*% 姓名: 佘肖辉 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 俞灵通 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 娄关仁 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 张文斌 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 徐卫 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 徐建国 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 李晓洁 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 章建立 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 糜建勇 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 罗晓玲 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 袁世敏 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 金亚红 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 陆振海 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 韩炳铨 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 骆家雄 出资额: *万 百分比: *.****% 姓名: 徐伟忠 出资额: *.*万 百分比: *.****% 企业名称: 绍兴大通控股集团有限公司 [新增] |
9 | 2019-05-08 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
营业期限至: 2019-05-13
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
10 | 2019-05-08 | 驻在地址变更 |
浙江省绍兴市上虞区
大三角开发区四楼东
|
浙江省绍兴市上虞区
梁湖街道华东村
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2013-11-22 | 虞处2013382 | - | 浙江省绍兴市绍兴市上虞区市场监督管理局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023年农业农村发展区级专项-2023年农药、肥料废弃包装物回收处置项目合同公告 | 中标方 | 2023-06-06 | 详情 |
2 | 2023年农业农村发展区级专项-2023年农药、肥料废弃包装物回收处置项目合同 | 招标方 | 2023-06-06 | 详情 |
3 | 关于2023年农业农村发展区级专项-2023年农药、肥料废弃包装物回收处置项目的中标(成交)结果公告[绍兴明晨建设项目管理有限公司] | 竞标方 | 2023-05-09 | 详情 |
4 | 绍兴明晨建设项目管理有限公司关于2023年农业农村发展区级专项-2023年农药、肥料废弃包装物回收处置项目的中标(成交)结果公告 | 竞标方 | 2023-05-09 | 详情 |
5 | 关于对绍兴市上虞区农业农村局《2022年上虞区农药肥料废弃包装物、废旧农膜回收处置项目》的投诉处理决定 | 竞标方 | 2023-02-17 | 详情 |
6 | 2022年农药肥料废弃包装物、废旧农膜回收项目的合同 | 竞标方 | 2022-11-15 | 详情 |
7 | 浙江宇康工程管理咨询有限公司关于2022年农药肥料废弃包装物、废旧农膜回收项目的中标(成交)结果公告 | 竞标方 | 2022-10-21 | 详情 |
8 | 关于2022年农药肥料废弃包装物、废旧农膜回收项目的中标(成交)结果公告[浙江宇康工程管理咨询有限公司] | 竞标方 | 2022-10-21 | 详情 |
9 | 浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞区农业农村局2022年上虞区农药肥料废弃包装物、废旧农膜回收处置项目的中标(成交)结果公告 | 竞标方 | 2022-06-09 | 详情 |
10 | 关于绍兴市上虞区农业农村局2022年上虞区农药肥料废弃包装物、废旧农膜回收处置项目的中标(成交)结果公告[浙江宇康工程管理咨询有限公司] | 竞标方 | 2022-06-09 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |