北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 宁波市镇海港茂物流有限公司 | 法定代表人 | 陆文忠 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 宁波港务局镇海作业区工贸公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 交通运输、仓储和邮政业-道路运输业-道路货物运输-普通货物道路运输 |
注册资本 | 800.0万人民币 | ||
登记机关 | 宁波市镇海区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1998-08-19 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913302117048841235 |
注册号 | 330211000016148 | 组织机构代码 | 704884123 |
住址 | 镇海区招宝山街道后海塘平海路北侧1188号 | ||
经营范围 | 货运:普通货运;货运代理;装卸服务;仓储;机械加工及维修;家用电器维修;自有房屋、场地出租;路牌、广告设计、制作、发布;摄影及摄像服务;技术咨询服务;建筑材料、电工器材、五金、化工产品的批发、零售;摄像器材、广播电视配套设备及维修备件的零售。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 总经理 | |
5 | 监事 | |
6 | 监事 | |
7 | 董事长 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 叶凌宇
证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 周淑君 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 杨成 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 梅一芳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王卿松 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋越峰 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陆文忠 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名:沈小敏 [退出] |
姓名: 叶凌宇
证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 周淑君 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 杨成 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 梅一芳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王卿松 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋越峰 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陆文忠 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名:潘幼珍 [新增] |
2 | 2023-03-02 | 负责人变更 |
邹春林
[退出]
|
陆文忠
[新增]
|
3 | 2023-03-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 周淑君
证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 杨成 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 梅一芳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王卿松 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋越峰 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名:沈小敏 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 季建洪 [退出] 姓名: 邹春林 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 总经理 姓名: 周淑君 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 杨成 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 梅一芳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王卿松 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋越峰 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名:沈小敏 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 叶凌宇 [新增] 姓名: 陆文忠 [新增] |
4 | 2021-12-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 季建洪
证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 蒋越峰 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 邹春林 证件号码: ****************** 职位: 执行董事 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 监事 姓名: 季建洪 证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 姓名: 蒋越峰 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 邹春林 证件号码: ****************** 姓名: 周淑君 [新增] 姓名: 杨成 [新增] 职位: 董事 [新增] 姓名: 梅一芳 [新增] 姓名: 王卿松 [新增] 职位: 董事 [新增] 职位: 董事长 [新增] |
5 | 2019-11-11 | 负责人变更 |
金亮亮
[退出]
|
邹春林
[新增]
|
6 | 2019-11-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 季建洪
证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 蒋越峰 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 执行董事 姓名: 金亮亮 [退出] |
姓名: 季建洪
证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 蒋越峰 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 执行董事 姓名: 邹春林 [新增] |
7 | 2019-07-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 季建洪
证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 金亮亮 证件号码: ****************** 职位: 执行董事 姓名: 曹琳琳 [退出] |
姓名: 季建洪
证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 金亮亮 证件号码: ****************** 职位: 执行董事 姓名: 蒋越峰 [新增] |
8 | 2018-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 总经理 姓名: 曹琳琳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 金亮亮 证件号码: ****************** 职位: 执行董事 姓名: 宣锡华 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 总经理 姓名: 曹琳琳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 金亮亮 证件号码: ****************** 职位: 执行董事 姓名: 季建洪 [新增] |
9 | 2018-07-16 | 章程备案 |
增加党建[新增]
|
|
10 | 2016-10-14 | 董事备案 |
姓名:曹琳琳
证件名称: 证件号码:330211************ 性别:女性 证件名称: 性别:男性 职务:执行董事姓名:宣锡华 证件名称: 证件号码:330211************ 性别:男性 职务:总经理 职务:监事姓名:胡升欣 [退出] 证件号码:331211************ [退出] |
姓名:曹琳琳
证件名称: 证件号码:330211************ 性别:女性 证件名称: 性别:男性 职务:执行董事姓名:宣锡华 证件名称: 证件号码:330211************ 性别:男性 职务:总经理 职务:监事姓名:金亮亮 [新增] 证件号码:330203************ [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 宁波市镇海港茂物流有限公司社会治安综合治理工作用房改造工程招标公告 | 招标方 | 2021-11-30 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |