北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:江苏新城地产股份有限公司创立于1993年是以房地产开发与经营为主营业务的中国上市公司股票简称新城B股股票代码900950公司具有房地产开发企业壹级资质。新城地产母公司新城控股是香港主板上市公司(01030.HK)。目前公司已完成及开发中项目达90余个。br历经20多年的创业成长与稳步扩张公司业务范围目前涵盖上海、南通、苏州、无锡、杭州、常州、南京、武汉等中国高速发展的核心城市区域产业涉及住宅、商业、酒店、文化旅游、互联网、金融等多个版块。公司坚持“专业创造价值”的经营理念始终致力于以专业化的管理团队和业务流程为客户提供满意的产品与服务并通过标准化、规范化、信息化的控制体系专注于产品质量的不断提升。公司充分关注产业发展方向及用户真实需求在提供“家”产品的同时立志以自己加倍的努力为客户创造幸福人生。br新城地产浙江公司是江苏新城地产股份有限公司下属分公司。自2013年8月组建以来浙江公司秉承新城地产“诚实踏实 创新包容”核心价值观锐意开拓两年多时间内连续竞得临平北板块土地1块、未来科技城板块土地2块、申花中心蓝孔雀板块土地1块、萧山南卧板块土地1块、萧山经开区板块土地1块成功布局杭州城南、城北、城西。br未来浙江公司将以杭州为“桥头堡”稳步开拓宁波、温州、金华等区域城市向更多的客户提供更完善和超前的品质服务实现公司战略目标。 ...更多
公司名称 | 杭州新城鼎宏房地产开发有限公司 | 法定代表人 | 壮丹 关联164家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产开发经营-房地产开发经营 |
注册资本 | 35650.0万人民币 | ||
登记机关 | 杭州市拱墅区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2013-10-08 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913301050793151001 |
注册号 | 330105000303777 | 组织机构代码 | 079315100 |
住址 | 浙江省杭州市拱墅区莫干山路841弄122号2幢一层135室 | ||
经营范围 | 房地产开发、经营(上述经营范围应在许可证有效的营业期限内经营);自有房屋租赁;经济信息咨询;室内外装饰工程的施工(凭资质证书经营)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 经理 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贺亮 共有100家公司 | 100.0% | 2.0万人民币 | 2015-12-29 | |
2 | 贺亮 共有100家公司 | 90.91% | 500.0万人民币 | 2015-06-03 | |
3 | 贺亮 共有100家公司 | 90.91% | 500.0万人民币 | 2015-11-03 | |
4 | 李芝玲 共有138家公司 | 90.0% | 5000.0万人民币 | 2017-07-20 | |
5 | 杨可 | 90.0% | 2000.0万人民币 | 2018-06-08 | |
6 | 贺亮 共有100家公司 | 90.0% | 500.0万人民币 | 2016-09-27 | |
7 | 贺亮 共有100家公司 | 90.0% | 450.0万人民币 | 2021-04-15 | |
8 | 李芝玲 共有138家公司 | 81.0% | 81.0万人民币 | 2019-04-28 | |
9 | 壮丹 共有164家公司 | 80.0% | 10000.0万人民币 | 2017-12-01 | |
10 | 俞则忠 共有22家公司 | 75.0% | 375.0万人民币 | 2019-03-21 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
李芝玲
他有 138家公司 |
2017-07-20 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-26 | 负责人变更 |
贺亮
[退出]
|
壮丹
[新增]
|
2 | 2024-01-26 | 工商登记联络员备案 |
原联络员姓名:张艳
[退出]
原联络员固定电话:*********** [退出] 原联络员移动电话:*********** [退出] 原联络员电子邮箱: [退出] 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原联络人员证件号码:****************** [退出] |
现联络员姓名:谢宇晴
[新增]
现联络员固定电话: [新增] 现联络员移动电话:*********** [新增] 现联络员电子邮箱: [新增] 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现联络人员证件号码:****************** [新增] |
3 | 2024-01-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 冷建康
证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 贺亮 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 贺亮 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 钱潇猷 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:钱潇猷 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 刘星星 [退出] |
姓名: 冷建康
证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 贺亮 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 钱潇猷 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:钱潇猷 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 壮丹 [新增] 姓名: 戴振华 [新增] |
4 | 2021-04-26 | 其他事项备案 |
原联络员姓名:张艳
[退出]
原联络员固定电话:*********** [退出] 原联络员移动电话:*********** [退出] 原联络员电子邮箱: [退出] 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原联络人员证件号码:****************** [退出] 原财务负责人姓名:蒋鸣 [退出] 原财务负责人固定电话:*********** [退出] 原财务负责人移动电话:*********** [退出] 原财务负责人电子邮箱: [退出] 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原财务负责人身份证件号码:****************** [退出] |
现联络员姓名:张艳
[新增]
现联络员固定电话:*********** [新增] 现联络员移动电话:*********** [新增] 现联络员电子邮箱: [新增] 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现联络人员证件号码:****************** [新增] 现财务负责人姓名:钱潇猷 [新增] 现财务负责人固定电话: [新增] 现财务负责人移动电话:*********** [新增] 现财务负责人电子邮箱: [新增] 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现财务负责人身份证件号码:****************** [新增] |
5 | 2021-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 冷建康
证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 经理 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 唐云龙 [退出] 姓名: 朱虹 [退出] 姓名: 程冀 [退出] 姓名: 蒋鸣 [退出] |
姓名: 冷建康
证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 经理 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘星星 [新增] 姓名: 贺亮 [新增] 姓名: 贺亮 [新增] 姓名: 钱潇猷 [新增] |
6 | 2021-04-26 | 法定代表人变更 |
唐云龙
[退出]
|
贺亮
[新增]
|
7 | 2021-04-26 | 住所变更 |
拱墅区莫干山路***弄***号*幢一层***室
|
浙江省杭州市
拱墅区莫干山路***弄***号*幢一层***室
|
8 | 2021-04-26 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 新城控股集团股份有限公司
出资额: *****万 百分比: **.****% 企业名称: 上海优郡投资合伙企业(有限合伙) 出资额: **万 百分比: *.****% |
企业名称: 新城控股集团股份有限公司
出资额: *****万 百分比: **.****% 企业名称: 上海优郡投资合伙企业(有限合伙) 出资额: **万 百分比: *.****% |
9 | 2017-07-20 | - |
原联络员姓名:胡金
[退出]
原联络员固定电话:******** [退出] 原联络员移动电话:******** [退出] 原联络员电子邮箱: [退出] 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原联络人员证件号码:******** [退出] 原财务负责人姓名:蒋鸣 [退出] 原财务负责人固定电话:********2 [退出] 原财务负责人移动电话:********2 [退出] 原财务负责人电子邮箱: [退出] 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原财务负责人身份证件号码:******** [退出] |
现联络员姓名:张艳
[新增]
现联络员固定电话:******** [新增] 现联络员移动电话:******** [新增] 现联络员电子邮箱: [新增] 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现联络人员证件号码:******** [新增] 现财务负责人姓名:蒋鸣 [新增] 现财务负责人固定电话:********2 [新增] 现财务负责人移动电话:********2 [新增] 现财务负责人电子邮箱: [新增] 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现财务负责人身份证件号码:******** [新增] |
10 | 2017-07-20 | 其他事项备案 |
原联络员姓名:胡金
[退出]
原联络员固定电话:*********** [退出] 原联络员移动电话:*********** [退出] 原联络员电子邮箱: [退出] 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原联络人员证件号码:****************** [退出] 原财务负责人姓名:蒋鸣 [退出] 原财务负责人固定电话:*********** [退出] 原财务负责人移动电话:*********** [退出] 原财务负责人电子邮箱: [退出] 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原财务负责人身份证件号码:****************** [退出] |
现联络员姓名:张艳
[新增]
现联络员固定电话:*********** [新增] 现联络员移动电话:*********** [新增] 现联络员电子邮箱: [新增] 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现联络人员证件号码:****************** [新增] 现财务负责人姓名:蒋鸣 [新增] 现财务负责人固定电话:*********** [新增] 现财务负责人移动电话:*********** [新增] 现财务负责人电子邮箱: [新增] 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现财务负责人身份证件号码:****************** [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |