北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 珠海市华政教育投资有限公司 | 法定代表人 | 廖立国 关联17家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 6000.0万人民币 | ||
登记机关 | 珠海市金湾区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2005-11-24 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 0人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 914404007829552578 |
注册号 | 440400000021757 | 组织机构代码 | 782955257 |
住址 | 珠海市金湾区三灶镇安基东路8号珠海科技学院校区内综合楼二层217室 | ||
经营范围 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;单位后勤管理服务;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李锦松 共有14家公司 | 100.0% | 300.0万人民币 | 2006-08-22 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
李锦松
他有 14家公司 |
2006-08-22 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-09 | 驻在地址变更 |
珠海市金湾区
草堂村吉林大学珠海校区内
|
珠海市金湾区
三灶镇安基东路8号珠海科技学院校区内综合楼二层217室
|
2 | 2022-12-09 | 章程备案 |
珠海市华政教育投资有限公司章程(2020-12-21)
[退出]
|
珠海市华政教育投资有限公司章程(2022-11-11)
[新增]
|
3 | 2022-12-09 | 业务范围变更 |
教育项目投资、学校后勤管理、物业管理(凭资质证书经营)
[退出]
(依法须经批准的项目 [退出] 经相关部门批准后方可开展经营活动) [退出] |
一般项目:以自有资金从事投资活动
[新增]
单位后勤管理服务 [新增] 物业管理 [新增] (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [新增] |
4 | 2020-12-22 | 章程备案 |
华政(申请书)
[退出]
|
珠海市华政教育投资有限公司章程(2020-12-21)
[新增]
|
5 | 2020-12-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴钦城(监事)
曾金水(董事) [退出] 万敏(副董事长) [退出] 廖立国(董事长,总经理) [退出] 吴灶才(董事) [退出] 马颖(董事) [退出] |
吴钦城(监事)
廖立国(执行董事,经理) [新增] |
6 | 2020-10-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴钦城(监事)
吴灶才(董事) 马颖(董事) 曾金水(董事) 廖立国(总经理,董事长) [退出] 王俊成(副董事长) [退出] |
曾金水(董事)
吴灶才(董事) 马颖(董事) 吴钦城(监事) 万敏(副董事长) [新增] 廖立国(董事长,总经理) [新增] |
7 | 2014-04-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马颖,董事
吴钦城,监事 廖立国,董事长兼总经理 王俊成,副董事长 曾金水,董事 吴灶才,董事 |
马颖,董事
廖立国,董事长兼总经理 王俊成,副董事长 曾金水,董事 吴灶才,董事 吴钦城,监事 |
8 | 2014-04-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
股东变更[新增]
|
9 | 2014-04-21 | 章程备案 |
华政(2014-04-16)[新增]
|
|
10 | 2014-01-21 | 驻在期限变更 |
2035-11-24[删除]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-05-20 | - | 珠海鸿基盛世教育投资有限公司 | 中国建设银行股份有限公司珠海市分行 | - | 1200.0000 |
2 | 2016-05-20 | Azh16051900356 | 中国建设银行股份有限公司珠海市分行 | 陈洁 | 5 | 1200万元 |
3 | 2016-05-20 | Azh16051900347 | 中国建设银行股份有限公司珠海市分行 | 珠海鸿基盛世教育投资有限公司 | 5 | 1200万元 |
4 | 2016-05-20 | Azh16051900356 | 陈洁 | 中国建设银行股份有限公司珠海市分行 | 5 | 1200万元 |
5 | 2016-05-20 | - | - | 中国建设银行股份有限公司珠海市分行 | - | - |
6 | 2016-05-20 | Azh16051900347 | 珠海鸿基盛世教育投资有限公司 | 中国建设银行股份有限公司珠海市分行 | 5 | 1200.000000万元 |
7 | 2016-05-19 | - | 珠海飞天利投资有限公司 | 中国建设银行股份有限公司珠海市分行 | - | 1200.0000 |
8 | 2016-05-19 | - | 珠海鸿基盛世教育投资有限公司 | 中国建设银行股份有限公司珠海市分公司 | - | 1200.0000 |
9 | 2016-05-19 | Azh16051900356 | 中国建设银行股份有限公司珠海市分公司 | 陈洁 | 5 | 1200万元 |
10 | 2016-05-19 | Azh16051900347 | 中国建设银行股份有限公司珠海市分公司 | 珠海鸿基盛世教育投资有限公司 | 5 | 1200万元 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉林大学珠海分校 | 竞标方 | 2023-08-20 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |