北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:工业富联是一家电子通信设备及电子制造外包服务提供商,主要产品涵盖网络设备类的交换机、路由器、电信设备类的基站以及精密工具、工业机器人等。主要产品运用于智能手机、无线网络、多媒体服务运营商的基础建设、互联网增值服务商所需终端产品等。 ...更多
公司名称 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 法定代表人 | 郑弘孟 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 福匠科技(深圳)有限公司 | ||
企业类型 | 股份有限公司(中外合资、上市) | 所属行业 | 制造业-通用设备制造业-通用零部件制造-其他通用零部件制造 |
注册资本 | 1987210.2687万人民币 | ||
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2015-03-06 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 914403003296132911 |
注册号 | 440301503498541 | 组织机构代码 | 329613291 |
住址 | 深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园C1栋二层 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:,许可经营项目是:工业互联网技术研发;通讯系统研发;企业管理服务;从事电子产品及其零配件的进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事长,总经理 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 | |
9 | 监事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 薛波 共有5家公司 | 100.0% | 1263300.0万人民币 | 2015-10-23 | |
2 | 黄建明 共有2家公司 | 100.0% | 651888.75万人民币 | 2012-04-13 | |
3 | 黄国荣 共有4家公司 | 100.0% | 405154.0万人民币 | 2017-05-11 | |
4 | 赵进添 共有8家公司 | 100.0% | 356366.804万美元 | 2010-07-05 | |
5 | 许天平 共有2家公司 | 100.0% | 321489.24万人民币 | 2010-06-10 | |
6 | 刘钻志 共有4家公司 | 100.0% | 157333.2552万美元 | 2011-01-12 | |
7 | 姚辉 共有5家公司 | 100.0% | 156500.0万人民币 | 2015-11-10 | |
8 | 刘金钰 共有12家公司 | 100.0% | 74581.75万人民币 | 2005-11-28 | |
9 | 蒋益民 共有11家公司 | 100.0% | 65348.4766万人民币 | 2006-09-11 | |
10 | 王自强 共有1家公司 | 100.0% | 58798.8947万人民币 | 2003-05-22 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
刘向韶
他有 3家公司 |
2019-10-09 | 在营 | |
2 |
李华锐
他有 1家公司 |
2019-01-14 | 在营 | |
3 |
黄国荣
他有 4家公司 |
2017-05-11 | 在营 | |
4 |
姚辉
他有 5家公司 |
2015-11-10 | 在营 | |
5 |
薛波
他有 5家公司 |
2015-10-23 | 在营 | |
6 |
刘钻志
他有 4家公司 |
2011-01-12 | 在营 | |
7 |
赵进添
他有 8家公司 |
2010-07-05 | 在营 | |
8 |
许天平
他有 2家公司 |
2010-06-10 | 在营 | |
9 |
刘金钰
他有 12家公司 |
2005-11-28 | 在营 | |
10 |
王自强
他有 1家公司 |
2003-05-22 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-31 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
李军旗
|
郑弘孟
|
2 | 2023-10-31 | 董事长或执行董事成员 |
薛健(董事),CHOU TAIYU(董事),郑弘孟(副董事长),李军旗(董事长),张占武(职工监事),胡国辉(监事会主席),刘颖昕(监事),孙中亮(董事),王健民(董事)
|
李军旗(董事),刘俊杰(董事),李丹(董事),郑弘孟(董事长),陈紫华(监事),廖翠萍(董事),张占武(监事会主席),李昕(董事),张伟(职工监事),丁肇邦(董事)
|
3 | 2023-10-31 | 升级换照 |
******************
|
******************
|
4 | 2020-12-30 | 注册资本 |
1969530.0222,156
|
1987210.2687,156
|
5 | 2020-12-30 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无限售流通股 111788.9707(万元)5.6759%限售流通股 1857741.0515(万元)94.3241%
|
无限售流通股 186808.2018(万元)9.40%限售流通股 1800402.0669(万元)90.60%
|
6 | 2020-12-30 | 其他变更 |
李杰(副董事长),孙中亮(董事),薛健(董事),郑弘孟(董事),吴惠锋(副董事长)
|
CHOU TAIYU(董事),薛健(董事),王健民(董事),孙中亮(董事),郑弘孟(副董事长)
|
7 | 2018-12-14 | 负责人变更 |
其他:郑弘孟
[退出]
其他:薛健 [退出] 董事长:陈永正 [退出] 法定代表人:陈永正 [退出] 其他:孙中亮 [退出] 其他:李军旗 [退出] 其他:毛渝南 [退出] |
董事长:李军旗
[新增]
法定代表人:李军旗 [新增] 其他董事:孙中亮 [新增] 其他董事:郑弘孟 [新增] 其他董事:薛健 [新增] 其他董事:李杰 [新增] 其他董事:吴惠锋 [新增] |
8 | 2018-12-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董事:郑弘孟
董事:孙中亮 董事:薛健 董事:毛渝南 [退出] 董事长:陈永正 [退出] 董事:李军旗 [退出] |
董事:郑弘孟
董事:薛健 董事:孙中亮 董事长:李军旗 [新增] 副董事长:李杰 [新增] 副董事长:吴惠锋 [新增] |
9 | 2018-10-26 | 市场主体类型变更 |
股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
|
股份有限公司(中外合资、上市)
|
10 | 2018-10-26 | 市场主体类型变更 |
6210
|
5220
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-03-09 | - | - | 正常(自行按规定公示) | 深圳市市场和质量监督管理委员会 |
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-06-30 | 定向增发 | 未披露 | 海通开元,富士康 |
2 | 2018-06-08 | IPO上市 | 271.2亿人民币 | 公开发行 |
3 | 2018-05-01 | 战略融资 | 数亿人民币 | IDG资本,东方明珠,上海国投协力发展股权投资基金、中央汇金资产管理有限公司、中国铁路投资有限公司、中国国有企业结构调整基金、中国人寿、新华资产、招商局科技投资、中车资本、幸福人寿、华融汇通、国投智能、一汽财务、鞍钢集团资本控股有限公司、中移创新产业基金、百度投资并购部、阿里巴巴、腾讯投资 |
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 【河南】第九期“三个一批”项目有何看点 | 竞标方 | 2023-08-21 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-06-12 | FII AGIFLOW | 72155774 | 42类-网站服务 | |
2 | 2023-06-12 | 工业富联飞流 | 72168968 | 09类-科学仪器 | |
3 | 2023-06-12 | FII AGIFLOW | 72164175 | 09类-科学仪器 | |
4 | 2023-06-12 | 工业富联飞流 | 72180606 | 42类-网站服务 | |
5 | 2021-07-14 | 富联 | 57701841 | 42类-网站服务 | |
6 | 2021-12-15 | FII DATAHOUSE | 61421756 | 35类-广告销售 | |
7 | 2021-12-15 | FII 数据仓库 | 61437887 | 35类-广告销售 | |
8 | 2023-04-27 | 芯联云 | 71241114 | 40类-材料加工 | |
9 | 2023-04-27 | 工业富联富芯云 | 71220973 | 40类-材料加工 | |
10 | 2023-04-27 | 工业富联绍芯云 | 71238014 | 42类-网站服务 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-06-11 | 富士康工业互联网 | http://www.fiibeacon.cn | 粤ICP备17133408号-4 |
2 | 2019-06-11 | 富士康工业互联网 | http://www.fiibeacon.com | 粤ICP备17133408号-3 |
3 | 2019-06-11 | 富士康工业互联网 | http://www.fiibeacon.net | 粤ICP备17133408号-2 |
4 | 2019-06-11 | 富士康工业互联网官网 | http://www.fii-foxconn.com | 粤ICP备17133408号-1 |
5 | 2018-08-06 | 富士康工业互联网 | www.fiibeacon.cn | 粤ICP备17133408号 |
6 | 2018-08-06 | 富士康工业互联网 | www.fiibeacon.com | 粤ICP备17133408号 |
7 | 2018-08-06 | 富士康工业互联网官网 | www.fii-foxconn.com | 粤ICP备17133408号 |
8 | 2018-08-06 | 富士康工业互联网 | www.fiibeacon.net | 粤ICP备17133408号 |
9 | 2017-10-23 | 富士康工业互联网官网 | www.fii-foxconn.com | 粤ICP备17133408号-1 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |