北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 广州市泰屹投资有限公司 | 法定代表人 | 高峰 关联10家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 1155.75万人民币 | ||
登记机关 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2012-09-21 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 914401160545082567 |
注册号 | 440108000064916 | 组织机构代码 | 054508256 |
住址 | 广州市黄埔区东区东众路42号2栋301、401房 | ||
经营范围 | 企业自有资金投资; |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
高
高峰
|
*** | *** |
2 |
孙
孙功宪
|
*** | *** |
3 |
曹
曹林
|
*** | *** |
4 |
李
李勇
|
*** | *** |
5 |
许
许祥滨
|
*** | *** |
6 | *** | *** | |
7 |
毛
毛磊
|
*** | *** |
8 |
夏
夏粮
|
*** | *** |
9 |
李
李松
|
*** | *** |
10 |
陈
陈伟国
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事长 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高峰 共有10家公司 | 19.35% | 1692.0159万人民币 | 2008-03-28 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-08-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
何毅华
何志广 广州市芯达科技合伙企业(有限合伙) 李勇 曹林 陈伟国 高峰 夏粮 刘丽宁 李松 刘世荣 毛磊 张焕彬 张仕兵 易清明 许祥滨 王宏 文宇波 马文平 毛锐 刘才 潘军 李晓东 孙功宪 林丽春 林宙峰 林晓填 刘朝晖 吴加兴 吴钊锋 谭伟强 王菲 张勇 赵成能 郑莉 |
何毅华
何志广 广州市芯达科技合伙企业(有限合伙) 李勇 曹林 陈伟国 高峰 夏粮 刘丽宁 李松 刘世荣 毛磊 张焕彬 张仕兵 易清明 许祥滨 王宏 文宇波 马文平 毛锐 刘才 潘军 李晓东 孙功宪 林丽春 林宙峰 林晓填 刘朝晖 吴加兴 吴钊锋 谭伟强 王菲 张勇 赵成能 郑莉 |
2 | 2019-10-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
曹林
陈伟国 高峰 何毅华 何志广 广州市芯达科技合伙企业(有限合伙) 张焕彬 张仕兵 易清明 许祥滨 王宏 文宇波 吴加兴 吴钊锋 谭伟强 王菲 张勇 赵成能 郑莉 夏粮 刘丽宁 李松 刘世荣 毛磊 毛锐 刘才 潘军 孙功宪 林丽春 刘朝晖 林宙峰 林晓填 李勇 林秋雁 [退出] |
孙功宪
林丽春 刘朝晖 林宙峰 林晓填 李勇 曹林 陈伟国 高峰 何毅华 何志广 广州市芯达科技合伙企业(有限合伙) 张焕彬 张仕兵 易清明 许祥滨 王宏 文宇波 吴加兴 吴钊锋 谭伟强 王菲 张勇 赵成能 郑莉 夏粮 刘丽宁 李松 刘世荣 毛磊 毛锐 刘才 潘军 马文平 [新增] 李晓东 [新增] |
3 | 2019-10-23 | 驻在地址变更 |
广州
经济技术开发区彩频路11号A栋817
|
广州
市黄埔区东区东众路42号2栋301、401房
|
4 | 2019-10-23 | 章程备案 |
准予章程备案[新增]
|
|
5 | 2018-03-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
曹林
陈伟国 高峰 何毅华 何志广 李松 李勇 林丽春 林秋雁 林晓填 林宙峰 刘才 刘朝晖 刘丽宁 刘世荣 毛磊 毛锐 潘军 孙功宪 谭伟强 王菲 王宏 文宇波 吴加兴 吴钊锋 夏粮 许祥滨 易清明 张焕彬 张仕兵 张勇 赵成能 郑莉 李宗安 [退出] 宁尚国 [退出] 谭小刚 [退出] 王峰 [退出] 王佩清 [退出] 张晓燕 [退出] 张祝涛 [退出] 郑雪梅 [退出] 朱敏 [退出] 佘丽丽 [退出] |
曹林
陈伟国 高峰 何毅华 何志广 李松 李勇 林丽春 林秋雁 林晓填 林宙峰 刘才 刘朝晖 刘丽宁 刘世荣 毛磊 毛锐 潘军 孙功宪 谭伟强 王菲 王宏 文宇波 吴加兴 吴钊锋 夏粮 许祥滨 易清明 张焕彬 张仕兵 张勇 赵成能 郑莉 广州市芯达科技合伙企业(有限合伙) [新增] |
6 | 2017-01-10 | 54 |
曹林
陈伟国 高峰 何毅华 何志广 李松 李勇 李宗安 林丽春 林秋雁 林晓填 林宙峰 刘才 刘朝晖 刘丽宁 刘世荣 毛磊 毛锐 宁尚国 潘军 孙功宪 谭伟强 谭小刚 王菲 王峰 王宏 王佩清 文宇波 吴加兴 吴钊锋 夏粮 许祥滨 易清明 张焕彬 张仕兵 张晓燕 张勇 张祝涛 赵成能 郑莉 郑雪梅 朱敏 佘丽丽 代敏 [退出] |
曹林
陈伟国 高峰 何毅华 何志广 李松 李勇 李宗安 林丽春 林秋雁 林晓填 林宙峰 刘才 刘朝晖 刘丽宁 刘世荣 毛磊 毛锐 宁尚国 潘军 孙功宪 谭伟强 谭小刚 王菲 王峰 王宏 王佩清 文宇波 吴加兴 吴钊锋 夏粮 许祥滨 易清明 张焕彬 张仕兵 张晓燕 张勇 张祝涛 赵成能 郑莉 郑雪梅 朱敏 佘丽丽 |
7 | 2015-10-29 | 清算组成员备案 |
财务负责人(变更前)
|
林晓填
|
8 | 2015-10-28 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
9 | 2015-09-01 | 董事备案 |
孙功宪,董事,选举,
许祥滨,董事,选举, 曹林,,, [退出] 陈伟国,,, [退出] 高峰,,,是 [退出] 李锐,,, [退出] 李松,,, [退出] 李勇,,, [退出] 夏粮,,, [退出] |
孙功宪,董事,选举,
许祥滨,董事,选举, 曹林,董事,选举, [新增] 曹小柏,,, [新增] 陈伟国,董事,选举, [新增] 陈新民,,, [新增] 代敏,,, [新增] 段玺,,, [新增] 符振祥,,, [新增] 高峰,董事长,选举,是 [新增] 何毅华,,, [新增] 何志广,,, [新增] 李松,董事,选举, [新增] 李勇,董事,选举, [新增] 林可,,, [新增] 林丽春,,, [新增] 林秋雁,,, [新增] 林晓填,,, [新增] 林宙峰,,, [新增] 刘才,,, [新增] 刘朝晖,,, [新增] 刘丽宁,,, [新增] 刘世荣,,, [新增] 毛磊,,, [新增] 毛锐,,, [新增] 宁尚国,,, [新增] 欧英凯,,, [新增] 潘军,,, [新增] 曲修辉,,, [新增] 谭伟强,,, [新增] 谭小刚,,, [新增] 王菲,,, [新增] 王峰,,, [新增] 王宏,,, [新增] 王佳,,, [新增] 王建,,, [新增] 王佩清,,, [新增] 文宇波,,, [新增] 吴戈,,, [新增] 吴加兴,,, [新增] 吴亚喆,,, [新增] 吴钊锋,,, [新增] 夏粮,监事,选举, [新增] 易清明,,, [新增] 张焕彬,,, [新增] 张仕兵,,, [新增] 张晓燕,,, [新增] 张勇,,, [新增] 张祝涛,,, [新增] 赵成能,,, [新增] 郑莉,,, [新增] 郑雪梅,,, [新增] 佘丽丽,,, [新增] |
10 | 2015-04-23 | 董事备案 |
曹林,,,
陈伟国,,, 高峰,,,是 李锐,,, 李松,,, 李勇,,, 夏粮,,, 许祥滨,董事,选举, |
曹林,,,
陈伟国,,, 高峰,,,是 李锐,,, 李松,,, 李勇,,, 夏粮,,, 许祥滨,董事,选举, 曹小柏,,, [新增] 陈新民,,, [新增] 代敏,,, [新增] 段玺,,, [新增] 符振祥,,, [新增] 何毅华,,, [新增] 何志广,,, [新增] 林可,,, [新增] 林丽春,,, [新增] 林秋雁,,, [新增] 林晓填,,, [新增] 林宙峰,,, [新增] 刘彪,,, [新增] 刘才,,, [新增] 刘朝晖,,, [新增] 刘丽宁,,, [新增] 刘世荣,,, [新增] 毛磊,,, [新增] 毛锐,,, [新增] 宁尚国,,, [新增] 欧英凯,,, [新增] 潘军,,, [新增] 曲修辉,,, [新增] 孙功宪,董事,选举, [新增] 谭伟强,,, [新增] 谭小刚,,, [新增] 王菲,,, [新增] 王峰,,, [新增] 王宏,,, [新增] 王佳,,, [新增] 王建,,, [新增] 王佩清,,, [新增] 文宇波,,, [新增] 吴戈,,, [新增] 吴加兴,,, [新增] 吴亚喆,,, [新增] 吴钊锋,,, [新增] 易清明,,, [新增] 张焕彬,,, [新增] 张仕兵,,, [新增] 张晓燕,,, [新增] 张勇,,, [新增] 张祝涛,,, [新增] 赵成能,,, [新增] 郑莉,,, [新增] 郑雪梅,,, [新增] 佘丽丽,,, [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |