北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 广东封开农村商业银行股份有限公司 | 法定代表人 | 朱家富 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 封开县农村信用合作联社 | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 所属行业 | 金融业-货币金融服务-货币银行服务-农村资金互助社服务 |
注册资本 | 45356.8194万人民币 | ||
登记机关 | 肇庆市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2008-12-30 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 389人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 914412256824883996 |
注册号 | 441225000002696 | 组织机构代码 | 682488399 |
住址 | 封开县江口街道封州二路49号 | ||
经营范围 | 吸收人民币公众存款;发放人民币短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
其
其他自然人股东(4969人)
|
*** | *** |
2 |
詹
詹丽香
|
*** | *** |
3 |
谈
谈健芳
|
*** | *** |
4 |
程
程家豪
|
*** | *** |
5 |
聂
聂敏
|
*** | *** |
6 |
李
李伟泉
|
*** | *** |
7 |
陆
陆妙玲
|
*** | *** |
8 |
谢
谢克全
|
*** | *** |
9 |
李
李应文
|
*** | *** |
10 |
梁
梁四娣
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 职工监事,监事会主席 | |
3 | 董事长,职工董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 经理,职工董事 | |
8 | 独立董事 | |
9 | 独立董事 | |
10 | 独立董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄东奇 共有2家公司 | 1.1% | 2913.12万人民币 | 2020-02-20 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
谭定然
他有 1家公司 |
2014-09-22 | 在营 | |
2 |
申健
他有 1家公司 |
2013-06-08 | 在营 | |
3 |
张钊艺
他有 1家公司 |
2009-06-25 | 在营 | |
4 |
黎伟华
他有 1家公司 |
2009-06-25 | 在营 | |
5 |
黎钢文
他有 1家公司 |
2009-06-25 | 在营 | |
6 |
洪锦明
他有 1家公司 |
2009-06-25 | 在营 | |
7 |
莫森明
他有 1家公司 |
2009-06-25 | 在营 | |
8 |
石宁
他有 1家公司 |
2009-06-25 | 在营 | |
9 |
陈宗灿
他有 1家公司 |
2009-06-25 | 在营 | |
10 |
陈灿龙
他有 1家公司 |
2009-06-25 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈敏姬(财务负责人)
彭善军(经理,职工董事) 黄耀中(董事) 郭峰(董事) 罗宪明(董事) 徐小婷(独立董事) 陈叶强(职工监事) 陈军(监事) 钟珊珊(监事) 伍小燕(监事) 莫志文(独立董事) 梁少芳(独立董事) 朱家富(董事长,职工董事) [退出] 莫映谊(职工董事) [退出] 丘建通(监事会主席,职工监事) [退出] |
彭善军(经理,职工董事)
黄耀中(董事) 郭峰(董事) 罗宪明(董事) 徐小婷(独立董事) 陈叶强(职工监事) 陈军(监事) 钟珊珊(监事) 伍小燕(监事) 莫志文(独立董事) 梁少芳(独立董事) 陈敏姬(财务负责人) 何志华(职工董事) [新增] 朱家富(职工董事,董事长) [新增] 丘建通(职工监事,监事会主席) [新增] |
2 | 2023-02-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
莫映谊(职工董事)
罗宪明(董事) 钟珊珊(监事) 朱家富(董事长,职工董事) [退出] 丘建通(监事会主席,职工监事) [退出] 董玉周(经理) [退出] 林群莉(独立董事) [退出] 植成杰(独立董事) [退出] 陆肇峰(董事) [退出] 林志通(董事) [退出] 肖志玲(董事) [退出] 莫析婷(职工监事) [退出] 邓燕梅(监事) [退出] 杨火新(监事) [退出] |
罗宪明(董事)
钟珊珊(监事) 莫映谊(职工董事) 黄耀中(董事) [新增] 郭峰(董事) [新增] 徐小婷(独立董事) [新增] 陈叶强(职工监事) [新增] 陈军(监事) [新增] 伍小燕(监事) [新增] 莫志文(独立董事) [新增] 梁少芳(独立董事) [新增] 彭善军(经理,职工董事) [新增] 丘建通(职工监事,监事会主席) [新增] 朱家富(职工董事,董事长) [新增] |
3 | 2022-05-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
卢妹连 16.766500万
黎燕玲 24.634200万 黎宗海 16.653600万 冯国坚 24.389000万 洪章林 16.236400万 汪高洲 23.938200万 李应文 216.352800万 梁四娣 216.352800万 张传艳 216.352800万 李俭成 32.462100万 缪群英 199.531500万 余益耀 188.512300万 李泽雄 173.181800万 孔令棠 16.236400万 刘晓平 23.808400万 谭洁芳 16.236400万 龙云飞 23.808400万 聂建红 16.236400万 欧炎新 23.763900万 欧阳健伟 16.236400万 李永养 23.629500万 雷灼明 16.032400万 钟伯波 21.763900万 梁玲团 16.000000万 邹春凤 21.742300万 陈俊朗 16.000000万 陈坚城 21.709900万 陈海勇 15.695600万 陈国成 17.700000万 董靖媚 17.628400万 唐仲明 28.010000万 卢丽霞 27.493400万 吴灿文 17.318100万 余勉 27.270300万 李丽群 17.318100万 蔡伦汉 27.150900万 何树清 17.307300万 何银霞 27.053500万 陈安庆 27.053500万 赵锴 17.010000万 姚良文 25.236200万 林志通 16.770800万 吴英杰 24.890100万 莫活强 24.879200万 陈秀玲 21.645000万 赵怀勇 32.462100万 黄兴富 18.399800万 易宗专 32.462100万 何励贤 32.462000万 钟祖视 31.380400万 姚妙英 31.200300万 陈纪池 29.227800万 邓广星 21.645000万 何润东 21.645000万 程广新 15.586500万 李少文 21.645000万 卢金水 14.943500万 黄亮 14.170300万 李家让 23.808400万 叶建铨 17.318100万 [退出] 黎应浩 27.053500万 [退出] 叶惠洪 32.462100万 [退出] 龙凤群 18.399800万 [退出] 黄泽元 15.468300万 [退出] 杜耀祥 21.645000万 [退出] 欧惠芳 15.112300万 [退出] 陈雪芬 14.083800万 [退出] 刘福清 12.991300万 [退出] 黎小霞 12.980500万 [退出] 唐瑞球 14.073000万 [退出] 黎福洲 12.980500万 [退出] 陈银燕 14.073000万 [退出] 莫析婷 12.746200万 [退出] 王志勇 14.073000万 [退出] 陆肇峰 12.731600万 [退出] 曾宪琼 14.073000万 [退出] 梁春华 12.493700万 [退出] 黎展梅 14.073000万 [退出] 石金才 12.450400万 [退出] 陈新雄 14.062200万 [退出] 岑美香 12.450400万 [退出] 黄秀丽 14.062200万 [退出] 黎盆勇 21.645000万 [退出] 陈杰清 12.439500万 [退出] 苏亚奀 14.062200万 [退出] 陈岳廷 162.267300万 [退出] 黎志坤 108.181800万 [退出] 其他自然人股东(4969人) 9926.295400万 [退出] 詹丽香 703.111500万 [退出] 谈健芳 678.212000万 [退出] 程家豪 676.067500万 [退出] 聂敏 649.026000万 [退出] 李伟泉 636.470000万 [退出] 陆妙玲 520.313300万 [退出] 谢克全 354.811600万 [退出] 孔爱连 37.870600万 [退出] 欧阳志飞 19.998700万 [退出] 徐银女 37.870600万 [退出] 陈晓容 19 [退出] |
李家让 23.808400万
吴灿文 17.318100万 余勉 27.270300万 李丽群 17.318100万 蔡伦汉 27.150900万 何树清 17.307300万 何银霞 27.053500万 陈安庆 27.053500万 赵锴 17.010000万 卢妹连 16.766500万 黎燕玲 24.634200万 黎宗海 16.653600万 冯国坚 24.389000万 洪章林 16.236400万 汪高洲 23.938200万 李应文 216.352800万 梁四娣 216.352800万 陈国成 17.700000万 董靖媚 17.628400万 唐仲明 28.010000万 卢丽霞 27.493400万 姚良文 25.236200万 林志通 16.770800万 吴英杰 24.890100万 莫活强 24.879200万 余益耀 188.512300万 刘晓平 23.808400万 李泽雄 173.181800万 孔令棠 16.236400万 谭洁芳 16.236400万 龙云飞 23.808400万 聂建红 16.236400万 欧炎新 23.763900万 欧阳健伟 16.236400万 李永养 23.629500万 雷灼明 16.032400万 钟伯波 21.763900万 梁玲团 16.000000万 邹春凤 21.742300万 陈俊朗 16.000000万 陈坚城 21.709900万 陈海勇 15.695600万 陈秀玲 21.645000万 赵怀勇 32.462100万 黄兴富 18.399800万 易宗专 32.462100万 何励贤 32.462000万 钟祖视 31.380400万 姚妙英 31.200300万 陈纪池 29.227800万 张传艳 216.352800万 李俭成 32.462100万 缪群英 199.531500万 邓广星 21.645000万 何润东 21.645000万 程广新 15.586500万 李少文 21.645000万 卢金水 14.943500万 黄亮 14.170300万 陈晓容 19.492400万 [新增] 梁艳冰 34.625500万 [新增] 黄结屏 32.676300万 [新增] 梁兄 32.559400万 [新增] 陈玉兴 32.505300万 [新增] 刘伟盛 32.505300万 [新增] 冼观荣 19.481500万 [新增] 冯永太 32.483700万 [新增] 黎洁飞 19.308400万 [新增] 韦富坚 32.462100万 [新增] 陈培胜 18.605300万 [新增] 陈家辉 108.225000万 [新增] 陈雪兰 108.181800万 [新增] 林汉辉 104.936600万 [新增] 温灿龙 100.010800万 [新增] 陈银彩 100.010800万 [新增] 陆伟杰 94.500000万 [新增] 莫品强 84.312400万 [新增] 王建程 82.992100万 [新增] 黄志伟 80.718600万 [新增] 廖哲 80.010800万 [新增] 刘章新 70.045700万 [新增] 郭雄 64.913400万 [新增] 陈志达 64.913400万 [新增] 陈江兰 12.174200万 [新增] 罗小玲 140.633100万 [新增] 李飞雄 140.108100万 [新增] 傅景明 138.000000万 [新增] 李少丽 135.408400万 [新增] 黄欣晓 125.010800万 [新增] 周瑞珍 108.664400万 [新增] 宋力丰 56.361300万 [新增] 陈梁 55.010800万 [新增] 黄海行 54.204400万 [新增] 许长转 54.096300万 [新增] 黄端龙 54.096300万 [新增] 陈春霞 21.634200万 [新增] 黄玉树 54.096300万 [新增] 吴宇锋 54.096300万 [新增] 陈草妹 54.096300万 [新增] 陈雪芬 14.08380 [新增] |
4 | 2022-05-20 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
46846.3339万元
|
45356.8194万元
(-3.18%)
|
5 | 2022-05-20 | 章程备案 |
章程修正案
|
章程修正案
|
6 | 2022-01-17 | 章程备案 |
章程
|
章程修正案
|
7 | 2022-01-17 | 驻在地址变更 |
封开县江口
镇封州二路49号
|
封开县江口
街道封州二路49号
|
8 | 2021-09-02 | 负责人变更 |
冯国坚
[退出]
|
朱家富
[新增]
|
9 | 2021-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
林群莉(独立董事)
植成杰(独立董事) 陆肇峰(董事) 林志通(董事) 罗宪明(董事) 肖志玲(董事) 莫析婷(职工监事) 钟珊珊(监事) 邓燕梅(监事) 杨火新(监事) 冯国坚(董事长,职工董事) [退出] 董玉周(经理,职工董事) [退出] 黎维信(职工董事) [退出] 赵良荣(监事会主席,职工监事) [退出] |
林群莉(独立董事)
植成杰(独立董事) 陆肇峰(董事) 林志通(董事) 罗宪明(董事) 肖志玲(董事) 莫析婷(职工监事) 钟珊珊(监事) 邓燕梅(监事) 杨火新(监事) 董玉周(经理) [新增] 莫映谊(职工董事) [新增] 丘建通(职工监事,监事会主席) [新增] 朱家富(职工董事,董事长) [新增] |
10 | 2020-09-09 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
45928.2521万元
|
46846.3339万元
(+2.0%)
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-05-11 | 当事人:深圳前海硕联互联网金融服务有限公司、当事人:肇庆市凌志贸易有限公司等、当事人:广东封开农村商业银行股份有限公司 | - | - | 详情 |
2 | 2020-05-11 | 当事人:肇庆市凌志贸易有限公司等、当事人:深圳前海硕联互联网金融服务有限公司、申请执行人:广东封开农村商业银行股份有限公司 | - | - | 详情 |
3 | 2019-03-25 | 被告:麦博健、原告:温细坤、第三人:肇庆市驰海旅游开发有限公司、第三人:广东驰润投资集团有限公司、第三人:肇庆市驰海投资有限公司、第三人:广东丰菱机电设备工程有限公司、被告:封开县农村信用合作联社 | - | - | 详情 |
4 | 2019-01-17 | 原告:陈坚;被告:封开县农村信用合作联社;第三人:陆敏,陆建芬,肇庆市耀峰装饰工程有限公司,吕桂涛,陈礼,黄婉婷,肇庆市横水农业生态发展有限公司,梁彩霞,陆惠芳 | 裁判文书 | 广东省肇庆市端州区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-20 | - | 李伟泉 | 广东广宁农村商业银行股份有限公司 | 5 | 349.1994 |
2 | 2023-12-20 | - | - | 广东广宁农村商业银行股份有限公司 | - | - |
3 | 2023-11-02 | - | 肇庆星发房地产发展有限公司 | 广东广宁农村商业银行股份有限公司 | 5 | 645.0000 |
4 | 2023-11-02 | - | - | 广东广宁农村商业银行股份有限公司 | - | - |
5 | 2023-09-27 | - | 肇庆市盈捷建筑安装工程有限公司 | 广东广宁农村商业银行股份有限公司 | 5 | 539.0000 |
6 | 2023-09-27 | - | - | 广东广宁农村商业银行股份有限公司 | - | - |
7 | 2022-11-03 | - | - | 广东广宁农村商业银行股份有限公司 | - | - |
8 | 2022-11-03 | - | 肇庆星发房地产发展有限公司 | 广东广宁农村商业银行股份有限公司 | 5 | 645.0000 |
9 | 2021-12-29 | - | - | 广东广宁农村商业银行股份有限公司 | - | - |
10 | 2021-12-29 | - | 李伟泉 | 广东广宁农村商业银行股份有限公司 | 5 | 300.0000 |
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-08-22 | - | - | 正常 | 广东省肇庆市封开县工商行政管理局 |
2 | 2015-01-27 | - | - | 正常 | 广东省肇庆市封开县工商行政管理局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东封开农村商业银行股份有限公司工程造价咨询及招标代理服务资格商库招标项目中标结果公告 | 招标方 | 2024-01-31 | 详情 |
2 | 广东封开农村商业银行股份有限公司工程造价咨询及招标代理服务资格商库招标项目中标结果公告 | 招标方 | 2024-01-31 | 详情 |
3 | 广东封开农村商业银行股份有限公司数字门牌采购项目招标公告 | 招标方 | 2024-01-29 | 详情 |
4 | 广东封开农村商业银行股份有限公司工程造价咨询及招标代理服务资格商库招标项目招标公告 | 招标方 | 2024-01-03 | 详情 |
5 | 广东封开农村商业银行股份有限公司业务用车购置项目中标(成交)结果公告 | 招标方 | 2023-12-06 | 详情 |
6 | 广东封开农村商业银行股份有限公司食堂食材配送服务资格项目招标公告 | 招标方 | 2023-11-17 | 详情 |
7 | 广东封开农村商业银行股份有限公司业务用车和运钞车购置项目澄清公告 | 招标方 | 2023-10-26 | 详情 |
8 | 广东封开农村商业银行股份有限公司数据业务专线租赁项目中标结果公告 | 招标方 | 2023-09-21 | 详情 |
9 | 广东封开农村商业银行股份有限公司数据业务专线租赁项目中标候选人公示 | 招标方 | 2023-09-18 | 详情 |
10 | 企业年金受托管理服务项目 | 招标方 | 2023-09-05 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |