北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 广东龙源惠佳商务管理股份有限公司 | 法定代表人 | 李之涵 关联20家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 91440101052565409B,广东龙源创佳投资股份有限公司,广东龙源创佳资产管理股份有限公司 | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 3200.0万人民币 | ||
登记机关 | 广州市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2012-08-20 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440101052565409B |
注册号 | 440101000213185 | 组织机构代码 | 052565409 |
住址 | 广州市天河区天河北路689号1015房(自编D单元) | ||
经营范围 | 会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;供应链管理服务;企业管理咨询;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金从事投资活动;资产评估;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);创业投资(限投资未上市企业);融资咨询服务; |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
陈
陈广兵
|
*** | *** |
2 |
吴
吴雪锋
|
*** | *** |
3 |
陈
陈进
|
*** | *** |
4 |
叶
叶健敏
|
*** | *** |
5 |
王
王晓芹
|
*** | *** |
6 |
黄
黄小兰
|
*** | *** |
7 |
罗
罗宇华
|
*** | *** |
8 |
陈
陈大念
|
*** | *** |
9 |
叶
叶经玲
|
*** | *** |
10 |
陆
陆照祥
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事兼总经理 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事长 | |
7 | 监事 | |
8 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | { res.NAME }} | 41.5% | 415.0万人民币 | 2015-06-23 | |
2 | { res.NAME }} | 5.29% | 90.0万人民币 | 2015-06-17 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-15 | 业务范围变更 |
会议及展览服务
资产管理(不含许可审批项目) [退出] 无形资产评估服务 [退出] 企业自有资金投资 [退出] 风险投资 [退出] 投资咨询服务 [退出] 投资管理服务 [退出] 企业管理服务(涉及许可经营项目的除外) [退出] 供应链管理 [退出] 教育咨询服务 [退出] 大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营) [退出] 受金融企业委托提供非金融业务服务 [退出] |
会议及展览服务
组织文化艺术交流活动 [新增] 供应链管理服务 [新增] 企业管理咨询 [新增] 企业管理 [新增] 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) [新增] 以自有资金从事投资活动 [新增] 资产评估 [新增] 接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务) [新增] 创业投资(限投资未上市企业) [新增] 融资咨询服务 [新增] |
2 | 2022-12-15 | 名称变更 |
广东龙源
创
佳
资产
管理股份有限公司
|
广东龙源
惠
佳
商务
管理股份有限公司
|
3 | 2022-06-30 | 驻在地址变更 |
广州市天河区
华夏路28号富力盈信大厦2309房
|
广州市天河区
天河北路689号1015房(自编D单元)
|
4 | 2020-06-19 | 章程备案 |
准予章程备案[新增]
|
|
5 | 2017-04-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李阁铭,董事,选举,
李之涵,董事兼经理,选举,是 邱建民,董事长,选举, 王晓芹,监事长,选举, 仝克明,董事,选举, 黄志刚,监事,, [退出] 陆照祥,董事,, [退出] 王国安,董事,选举, [退出] 王银萍,董事,选举, [退出] 邹佳伶,监事,, [退出] |
李阁铭,董事,选举,
李之涵,董事兼经理,选举,是 邱建民,董事长,选举, 王晓芹,监事长,选举, 仝克明,董事,选举, 陈大念,,, [新增] 陈广兵,,, [新增] 陈进,监事,选举, [新增] 单佳慧,,, [新增] 邓小华,,, [新增] 高小华,,, [新增] 何炎均,监事,选举, [新增] 胡萍,董事,选举, [新增] 胡鑫,监事,选举, [新增] 黄小兰,,, [新增] 黄志刚,监事,选举, [新增] 纪涛,,, [新增] 金会华,,, [新增] 李文军,,, [新增] 李颖熙,,, [新增] 梁柳冰,董事,选举, [新增] 刘恒霖,,, [新增] 刘家维,,, [新增] 陆照祥,董事,选举, [新增] 罗宇华,,, [新增] 彭金杯,,, [新增] 王雪,,, [新增] 吴雪锋,,, [新增] 叶健敏,,, [新增] 叶经玲,监事会主席,选举, [新增] 邹佳伶,监事,选举, [新增] |
6 | 2017-04-11 | 其他变更 |
黄志刚(监事)
李之涵(董事兼经理) 陆照祥(董事) 邱建民(董事长) 王晓芹(监事长) 邹佳伶(监事) 仝克明(董事) 李阁铭(董事) [退出] 王国安(董事) [退出] 王银萍(董事) [退出] |
黄志刚(监事)
李之涵(董事兼经理) 陆照祥(董事) 邱建民(董事长) 王晓芹(监事长) 邹佳伶(监事) 仝克明(董事) 胡萍(董事) [新增] |
7 | 2017-04-11 | 董事备案 |
黄志刚(监事)
李阁铭(董事) 李之涵(董事兼经理) 陆照祥(董事) 邱建民(董事长) 王晓芹(监事长) 邹佳伶(监事) 仝克明(董事) 王国安(董事) [退出] 王银萍(董事) [退出] |
黄志刚(监事)
李阁铭(董事) 李之涵(董事兼经理) 陆照祥(董事) 邱建民(董事长) 王晓芹(监事长) 邹佳伶(监事) 仝克明(董事) 陈大念 [新增] 陈广兵 [新增] 陈进(监事) [新增] 单佳慧 [新增] 邓小华 [新增] 高小华 [新增] 何炎均(监事) [新增] 胡萍(董事) [新增] 胡鑫(监事) [新增] 黄小兰 [新增] 纪涛 [新增] 金会华 [新增] 李文军 [新增] 李颖熙 [新增] 梁柳冰(董事) [新增] 刘恒霖 [新增] 刘家维 [新增] 罗宇华 [新增] 彭金杯 [新增] 王雪 [新增] 吴雪锋 [新增] 叶健敏 [新增] 叶经玲(监事会主席) [新增] |
8 | 2017-04-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李之涵,董事兼经理,选举,是
邱建民,董事长,选举, 王晓芹,监事长,选举, 仝克明,董事,选举, 黄志刚,监事,, [退出] 李阁铭,董事,选举, [退出] 陆照祥,董事,, [退出] 王国安,董事,选举, [退出] 王银萍,董事,选举, [退出] 邹佳伶,监事,, [退出] |
李之涵,董事兼经理,选举,是
邱建民,董事长,选举, 王晓芹,监事长,选举, 仝克明,董事,选举, 胡萍,董事,选举, [新增] 黄志刚,监事,选举, [新增] 陆照祥,董事,选举, [新增] 邹佳伶,监事,选举, [新增] |
9 | 2017-04-11 | 其他变更 |
财务负责人(变更前)
|
李之涵
|
10 | 2017-04-11 | 其他事项备案 |
换照(变更前)
[退出]
|
换照
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-07-02 | - | - | 正常 | 广州市工商行政管理局天河分局珠江新城工商所 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |