北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:广东粤合投资控股有限公司(下称“粤合控股公司”)成立于2012年2月,是由广东粤合资产经营有限公司(下称“粤合公司”)与管理层、骨干员工共同投资成立的有限责任公司。粤合公司是省社社有资产运营平台和投融资平台,实际控制管理的资产规模达60亿元,净资产11亿元,粤合公司2012年至2014年均入围中国服务业企业500强,2014年第182位。 粤合投资控股公司承接粤合公司的经营和管理业务,立足资源贸易、资本融通、资产运营等领域,致力发展大宗贸易、金融服务、商业地产等成长性高、竞争力强、市场领域宽的新兴业务,实现传统业务与新兴业务同步发展。目前,公司基本形成以大宗贸易为基础,金融服务为主线,商业地产为延伸三大业务板块齐头并进的全新发展格局,公司2013年销售总额超68.95亿元,利润总额4403万元,分别是2010年的46倍和9倍。2014年,粤合控股公司位列“广东省服务业百强”第35位。 公司旗下拥有大宗贸易经营平台—广东粤合能源有限公司和粤合天凯金属资源贸易有限公司;准金融业务平台—广东新供销金控投资有限公司、广东省通泰典当行有限公司、广东粤合融资租赁有限公司和广东新供销农业小额贷款股份有限公司;商业地产开发平台—广东新供销天合置业有限公司和广东新供销农产品批发市场投资有限公司。 公司秉承整合资源、共享利益的经营宗旨,以大宗贸易为基础、金融服务为主线、商业地产为延伸,与数十家国内外商业银行建立了长期稳定的合作关系。 公司力争通过两至三年的艰苦努力与探索,基本形成传统业务与新兴业务同步发展、资产经营与股权投资互为依存、资本运营与商贸流通相互促进、国内贸易与国际贸易齐头并进的全新发展格局! ...更多
公司名称 | 广东新供销天恒控股有限公司 | 法定代表人 | 文家权 关联33家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 广东粤合投资控股有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 30000.0万人民币 | ||
登记机关 | 广东省市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2012-02-15 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 26人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 914400005900925816 |
注册号 | 440000000097592 | 组织机构代码 | 590092581 |
住址 | 广东省广州市海珠区滨江西路128号13层 | ||
经营范围 | 项目投资及管理,资产管理和运营,股权投资管理,资产重组、优化配置,企业管理及咨询,物业出租,物业管理(持本公司有效资质证书经营);批发:有色金属(不含钨、锡、锑),日用百货,农副产品(不含许可经营项目);加工、批发白银及其制品;煤炭批发经营;批发矿产品、黑色金属;销售:预包装食品,皮件制品,建筑材料,燃料油(不含成品油),化工原料及产品;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 总经理,执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 文家权 共有33家公司 | 100.0% | 50000.0万人民币 | 2014-09-11 | |
2 | 文家权 共有33家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2013-08-19 | |
3 | 文家权 共有33家公司 | 100.0% | 1.34万人民币 | 1988-01-04 | |
4 | 文家权 共有33家公司 | 70.0% | 700.0万人民币 | 2014-07-24 | |
5 | 刘玉丰 共有2家公司 | 49.7% | 23000.0万人民币 | 2017-05-05 | |
6 | 文家权 共有33家公司 | 40.0% | 800.0万人民币 | 1993-06-28 | |
7 | 康志滔 共有5家公司 | 40.0% | 800.0万人民币 | 2011-01-17 | |
8 | 文家权 共有33家公司 | 40.0% | 400.0万人民币 | 2014-03-03 | |
9 | 陈志铭 共有17家公司 | 40.0% | 200.0万人民币 | 2013-06-21 | |
10 | 张武 共有5家公司 | 8.3333% | 2500.0万人民币 | 2014-05-28 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
文家权
他有 33家公司 |
2013-08-19 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王燕娜(监事)
[退出]
龙江(董事) [退出] 曾红(监事会主席) [退出] 郑晓云(监事) [退出] 李金婷(监事) [退出] 康志滔(董事) [退出] 白福友(董事) [退出] 罗伟江(董事长,总经理) [退出] 张璧(董事) [退出] 李文静(监事) [退出] |
文家权(执行董事,总经理)
[新增]
张鸿洁(监事) [新增] |
2 | 2021-12-27 | 负责人变更 |
罗伟江
[退出]
|
文家权
[新增]
|
3 | 2021-12-27 | 工商登记联络员备案 |
李明广
|
冯健彬
|
4 | 2019-07-12 | 负责人变更 |
阙伟成
[退出]
|
罗伟江
[新增]
|
5 | 2019-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张璧(董事)
王燕娜(监事) 龙江(董事) 曾红(监事会主席) 郑晓云(监事) 李金婷(监事) 康志滔(董事) 白福友(董事) 李文静(监事) 阙伟成(董事长,总经理) [退出] |
王燕娜(监事)
龙江(董事) 曾红(监事会主席) 郑晓云(监事) 李金婷(监事) 康志滔(董事) 白福友(董事) 张璧(董事) 李文静(监事) 罗伟江(董事长,总经理) [新增] |
6 | 2019-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张璧(董事)
郑晓云(监事) 白福友(董事) 李金婷(监事) 康志滔(董事) 王燕娜(监事) 龙江(董事) 阙伟成(董事长,总经理) 曾红(监事会主席) 李文静(监事) 朱石松(董事) [退出] 郭广新(董事) [退出] |
张璧(董事)
阙伟成(董事长,总经理) 王燕娜(监事) 龙江(董事) 曾红(监事会主席) 郑晓云(监事) 李金婷(监事) 康志滔(董事) 白福友(董事) 李文静(监事) |
7 | 2019-03-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑晓云(监事)
李金婷(监事) 朱石松(董事) 康志滔(董事) 王燕娜(监事) 郭广新(董事) 龙江(董事) 曾红(监事会主席) 李文静(监事) 阙伟成(董事长,总经理) [退出] |
郑晓云(监事)
李金婷(监事) 朱石松(董事) 康志滔(董事) 王燕娜(监事) 郭广新(董事) 龙江(董事) 曾红(监事会主席) 李文静(监事) 张璧(董事) [新增] 白福友(董事) [新增] 阙伟成(总经理,董事长) [新增] |
8 | 2018-12-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾红(监事会主席)
郑晓云(监事) 李金婷(监事) 朱石松(董事) 王燕娜(监事) 郭广新(董事) 龙江(董事) 康志滔(董事长) [退出] 黄华鑫(总经理,董事) [退出] 雷倩明(监事) [退出] |
郑晓云(监事)
李金婷(监事) 朱石松(董事) 王燕娜(监事) 郭广新(董事) 龙江(董事) 曾红(监事会主席) 康志滔(董事) [新增] 阙伟成(总经理,董事长) [新增] 李文静(监事) [新增] |
9 | 2018-12-26 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
10 | 2018-12-26 | 章程备案 |
章程[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-26 | 未知:D某某,R某某,广州冠旸贸易有限公司,广东新供销天恒控股有限公司 | 其他 | 广东省广州市天河区人民法院 | 详情 |
序号 | 案号 | 立案日期 | 执行法院 | 执行标的 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (2024)粤0105执3542号 | 2024-03-20 | 广州市海珠区人民法院 | 6211092.0 | 详情 | 2 | (2023)粤0105执18035号 | 2023-12-25 | 广州市海珠区人民法院 | 24926889 | 详情 |
序号 | 案号 | 执行法院 | 依据案号 | 履行情况 | 立案日期 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2023)粤0105执18035号 | 广州市海珠区人民法院 | (2023)粤01民终11071号 | 全部未履行 | 2023-12-25 | 2024-06-27 | 详情 | 2 | (2024)粤0105执3542号 | 广州市海珠区人民法院 | (2023)穗仲案字第2862号 | 全部未履行 | 2024-03-20 | 2024-06-27 | 详情 |
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥3K-8K
来自 9 条样本
说明:工资水平在¥3K-8K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-11-06 | 新供销天恒 | 34500077 | 36类-金融物管 | |
2 | 2018-11-06 | 新供销天恒 | 34491124 | 09类-科学仪器 | |
3 | 2018-11-09 | 图形 | 34572510 | 35类-广告销售 | |
4 | 2013-09-13 | 图形 | 13240173 | 36类-金融物管 | |
5 | 2013-09-13 | 粤合 | 13240154 | 36类-金融物管 | |
6 | 2018-11-06 | 新供销天恒 | 34490799 | 35类-广告销售 | |
7 | 2018-11-09 | 图形 | 34575351 | 09类-科学仪器 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |