北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:宏联电子是一家集研发、设计、生产和销售为一体的综合性民营集团企业。 拥有一支多年品牌电脑Hinge&Stand设计经验的研发设计团队,可为客户提供Hinge&Stand产品外观设计、机构设计及产品模具设计;同时具有丰富的Hinge&Stand各关键零件制造经验;集团体系内拥有完整的Hinge&Stand零件的制造产业链,在同业中具有相当强的成本及研发设计优势; 公司下属的企业按专业及生产领域为客户提供专项对口的专业服务。 公司的产品计分七大类: 1. Hinge&Stand组装; 2. 金属冲压,滑轨,弯管成型加工; 3. 压铸产品的成型及表面处理(喷涂); 4. 塑胶成型; 5. 橡胶成型及模切; 6. 模具设计与制造; 7. 摄像头模组等电子产品。 ...更多
公司名称 | 东莞市宏联电子有限公司 | 法定代表人 | 陈旺 关联9家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-其他电子设备制造-其他电子设备制造 |
注册资本 | 6000.0万人民币 | ||
登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2009-11-17 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91441900696487362X |
注册号 | 441900000678361 | 组织机构代码 | 696487362 |
住址 | 广东省东莞市塘厦镇清湖头清湖路6号1栋101室 | ||
经营范围 | 研发、产销:电子产品、金属制品、橡胶制品、塑料制品;研发:软件;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
陈
陈旺
|
*** | *** |
2 |
田
田必友
|
*** | *** |
3 |
李
李琴
|
*** | *** |
4 |
杨
杨魁坚
|
*** | *** |
5 |
张
张秀金
|
*** | *** |
6 | *** | *** | |
7 |
张
张全中
|
*** | *** |
8 | *** | *** | |
9 | *** | *** | |
10 |
朱
朱建方
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事,经理,董事长 | |
2 | 监事会主席 | |
3 | 副董事长,董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 财务负责人 | |
7 | 董事 | |
8 | 监事 | |
9 | 职工代表监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朱建方 共有4家公司 | 100.0% | 3000.0万人民币 | 2008-08-06 | |
2 | 陈旺 共有9家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2018-05-02 | |
3 | 陈旺 共有9家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2017-12-15 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡菲(财务负责人)
梁允志(董事) 廖海华(监事会主席) 张全中(董事) 田必友(董事,副董事长) 张琬钰(职工代表监事) 朱建方(董事) [退出] 刘颖(监事) [退出] 张秀金(董事) [退出] 杨魁坚(董事) [退出] 陈旺(董事,董事长,经理) [退出] |
廖海华(监事会主席)
蔡菲(财务负责人) 梁允志(董事) 田必友(董事,副董事长) 张琬钰(职工代表监事) 张全中(董事) 刘颖(董事) [新增] 陈旺(经理,董事,董事长) [新增] 胡祥明(监事) [新增] |
2 | 2024-04-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱建方(董事)
梁允志(董事) 廖海华(监事会主席) 张秀金(董事) 张全中(董事) 杨魁坚(董事) 刘颖(监事) 蔡菲(财务负责人) 田必友(副董事长,董事) [退出] 陈旺(董事长,董事,经理) [退出] 吕凤春(职工代表监事) [退出] |
朱建方(董事)
蔡菲(财务负责人) 刘颖(监事) 张秀金(董事) 廖海华(监事会主席) 梁允志(董事) 张全中(董事) 杨魁坚(董事) 陈旺(董事,董事长,经理) [新增] 田必友(董事,副董事长) [新增] 张琬钰(职工代表监事) [新增] |
3 | 2024-03-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张迎
广州万泽汇瑞盈股权投资合伙企业(有限合伙) 廖海华 田必友 朱建方 张全中 孙慧东 杨魁坚 李琴 张秀金 陈旺 梁允志 丰顺讯达先进制造产业投资合伙企业(有限合伙) 李亚亚 [退出] 陈银燕 [退出] |
丰顺讯达先进制造产业投资合伙企业(有限合伙)
张迎 广州万泽汇瑞盈股权投资合伙企业(有限合伙) 田必友 朱建方 张全中 孙慧东 杨魁坚 李琴 陈旺 梁允志 廖海华 张秀金 陈明静 [新增] 深圳天琛投资合伙企业(有限合伙) [新增] 惠州市国惠润信股权投资合伙企业(有限合伙) [新增] 广东高岭壹号私募股权投资合伙企业(有限合伙) [新增] 深圳宏旺投资合伙企业(有限合伙) [新增] 深圳嘉瀚投资合伙企业(有限合伙) [新增] |
4 | 2024-03-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张迎 84.000000万
广州万泽汇瑞盈股权投资合伙企业(有限合伙) 18.460000万 廖海华 130.820000万 田必友 1009.260000万 朱建方 193.350000万 张全中 240.000000万 孙慧东 163.530000万 杨魁坚 362.340000万 李琴 422.980000万 陈旺 1849.500000万 丰顺讯达先进制造产业投资合伙企业(有限合伙) 221.540000万 张秀金 1058.220000万 [退出] 梁允志 90.000000万 [退出] 李亚亚 78.000000万 [退出] 陈银燕 78.000000万 [退出] |
丰顺讯达先进制造产业投资合伙企业(有限合伙) 221.540000万
张迎 84.000000万 广州万泽汇瑞盈股权投资合伙企业(有限合伙) 18.460000万 田必友 1009.260000万 朱建方 193.350000万 张全中 240.000000万 孙慧东 163.530000万 杨魁坚 362.340000万 李琴 422.980000万 陈旺 1849.500000万 廖海华 130.820000万 陈明静 60.000000万 [新增] 深圳天琛投资合伙企业(有限合伙) 120.000000万 [新增] 梁允志 102.000000万 [新增] 张秀金 296.220000万 [新增] 惠州市国惠润信股权投资合伙企业(有限合伙) 156.000000万 [新增] 广东高岭壹号私募股权投资合伙企业(有限合伙) 75.000000万 [新增] 深圳宏旺投资合伙企业(有限合伙) 225.000000万 [新增] 深圳嘉瀚投资合伙企业(有限合伙) 270.000000万 [新增] |
5 | 2022-04-22 | 负责人变更 |
张秀金
[退出]
|
陈旺
[新增]
|
6 | 2022-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘颖(监事)
张秀金(董事) 张全中(董事) 杨魁坚(董事) 梁允志(董事) 朱建方(董事) 廖海华(监事会主席) 吕凤春(职工代表监事) 田必友(董事) [退出] 陈旺(董事长,董事) [退出] 张秀金(经理) [退出] |
梁允志(董事)
朱建方(董事) 廖海华(监事会主席) 张秀金(董事) 张全中(董事) 杨魁坚(董事) 刘颖(监事) 吕凤春(职工代表监事) 田必友(董事,副董事长) [新增] 陈旺(董事长,经理,董事) [新增] |
7 | 2021-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘颖(监事)
田必友(董事) 陈旺(董事长,董事) 张秀金(经理) 张秀金(董事) 张全中(董事) 杨魁坚(董事) 梁允志(董事) 朱建方(董事) 廖海华(监事会主席) 眭拥花(监事) [退出] |
刘颖(监事)
田必友(董事) 陈旺(董事长,董事) 张秀金(经理) 张秀金(董事) 张全中(董事) 杨魁坚(董事) 梁允志(董事) 朱建方(董事) 廖海华(监事会主席) 吕凤春(职工代表监事) [新增] |
8 | 2021-11-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
杨魁坚
张秀金 陈旺 田必友 朱建方 张全中 孙慧东 李琴 廖海华 梁允志 |
杨魁坚
张秀金 陈旺 田必友 朱建方 张全中 孙慧东 李琴 廖海华 梁允志 张迎 [新增] 广州万泽汇瑞盈股权投资合伙企业(有限合伙) [新增] 李亚亚 [新增] 丰顺讯达先进制造产业投资合伙企业(有限合伙) [新增] 陈银燕 [新增] |
9 | 2021-11-15 | 章程备案 |
章程[新增]
|
|
10 | 2021-11-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张全中(董事)
田必友(董事) 陈旺(董事长,董事) 张秀金(经理) 张秀金(董事) 杨魁坚(董事) 梁允志(董事) 朱建方(董事) 廖海华(监事) [退出] |
田必友(董事)
陈旺(董事长,董事) 张秀金(经理) 张秀金(董事) 张全中(董事) 杨魁坚(董事) 梁允志(董事) 朱建方(董事) 刘颖(监事) [新增] 廖海华(监事会主席) [新增] 眭拥花(监事) [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-25 | 东塘消行罚决字〔2022〕第1033号 | - | 东莞市消防救援支队塘厦大队 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-10 | - | - | 中信银行股份有限公司东莞分行 | - | - |
2 | 2024-05-10 | - | 深圳宏旺投资合伙企业(有限合伙) | 中信银行股份有限公司东莞分行 | 5 | 225.0000 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
¥5350
(123条工资数据)
说明:工资水平在¥5350之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-02-21 | 瀚海 | 69700804 | 09类-科学仪器 | |
2 | 2023-02-21 | 瀚海 | 69714134 | 06类-金属材料 | |
3 | 2023-02-21 | 瀚海 | 69707011 | 17类-橡胶制品 | |
4 | 2023-02-21 | 宏联 | 69721707 | 07类-机械设备 | |
5 | 2023-02-21 | 瀚海 | 69701986 | 07类-机械设备 | |
6 | 2023-02-21 | 宏联 | 69696058 | 17类-橡胶制品 | |
7 | 2023-02-21 | 宏联 | 69710281 | 09类-科学仪器 | |
8 | 2010-05-24 | 瀚海实业 | 8327229 | 06类-金属材料 | |
9 | 2020-12-15 | 图形 | 52173095 | 06类-金属材料 | |
10 | 2020-12-15 | 图形 | 52191042 | 09类-科学仪器 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-27 | 东莞市宏联电子有限公司 | http://hanhaigp.com | 粤ICP备20039323号-2 |
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |