北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:华里通集团始创于二〇〇四年是一家建筑材料专业制造商主要生产建筑石、机制砂、建材添加剂、掺合料、预拌混凝土、干粉砂浆、砌筑砖等七大系列产品。集团在广东省拥有近三十家生产基地覆盖广东省21个地级市被誉为预拌混凝土行业“黄埔军校”培养了众多业界菁英。集团连续三届成为“广东省预拌混凝土行业协会”会长单位并于2016年成为由“中国平安”独家承保“混凝土质量责任险”的企业。 ...更多
公司名称 | 广州华里通投资有限公司 | 法定代表人 | 梁洁玲 关联5家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 1002.0万人民币 | ||
登记机关 | 广州市白云区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2009-06-26 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440111691539434A |
注册号 | 440101000125823 | 组织机构代码 | 691539434 |
住址 | 广州市白云区龙归街龙兴东路17号2号楼204房 | ||
经营范围 | 以自有资金从事投资活动;企业管理;企业总部管理; |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 执行董事兼总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 叶增辉 共有3家公司 | 94.0% | 1128.0万人民币 | 2010-12-09 | |
2 | 李康荣 共有2家公司 | 90.0% | 180.0万人民币 | 2012-05-23 | |
3 | 陈智明 共有1家公司 | 85.0% | 1020.0万人民币 | 2010-08-17 | |
4 | 李华业 共有1家公司 | 60.0% | 1500.0万人民币 | 2010-06-03 | |
5 | 钟志伟 共有9家公司 | 52.5% | 1575.0万人民币 | 2015-11-09 | |
6 | 卓越恒 共有6家公司 | 50.0% | 1250.0万人民币 | 2007-08-20 | |
7 | 李育福 共有3家公司 | 50.0% | 500.0万人民币 | 2008-06-04 | |
8 | 卢伟雄 共有12家公司 | 50.0% | 50.0万人民币 | 2011-01-27 | |
9 | 艾亚飞 共有2家公司 | 40.0% | 1000.0万人民币 | 2014-12-18 | |
10 | 梁洁玲 共有5家公司 | 33.3% | 166.5万人民币 | 2010-09-01 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-08-02 | 业务范围变更 |
企业自有资金投资
[退出]
投资咨询服务 [退出] 房地产咨询服务 [退出] |
以自有资金从事投资活动
[新增]
企业管理 [新增] 企业总部管理 [新增] |
2 | 2022-08-02 | 驻在地址变更 |
广州市白云区
马尾塘自编18号301室
|
广州市白云区
龙归街龙兴东路17号2号楼204房
|
3 | 2022-08-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵怡
[退出]
|
梁洁玲
[新增]
|
4 | 2021-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
林静敏
[退出]
|
赵怡
[新增]
|
5 | 2021-07-02 | 章程备案 |
准予章程备案[新增]
|
|
6 | 2017-09-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
樊粤明,监事,选举,
黎炜斌,执行董事兼经理,选举,是 [退出] |
樊粤明,监事,选举,
林静敏,执行董事兼经理,选举, [新增] |
7 | 2017-09-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
樊粤明(监事)
黎炜斌(执行董事兼经理) [退出] |
樊粤明(监事)
林静敏(执行董事兼经理) [新增] 刘绮梨 [新增] |
8 | 2017-09-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
樊粤明,监事,选举,
黎炜斌,执行董事兼经理,选举,是 [退出] |
樊粤明,监事,选举,
林静敏,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 刘绮梨,,, [新增] |
9 | 2017-09-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
樊粤明(监事)
黎炜斌(执行董事兼经理) [退出] |
樊粤明(监事)
林静敏(执行董事兼经理) [新增] |
10 | 2017-09-19 | 负责人变更 |
黎炜斌
[退出]
|
林静敏
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | 恩平市工商行政管理局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥7260
(132条工资数据)
说明:工资水平在¥7260之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |