北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 深圳市圣德投资有限公司 | 法定代表人 | 林俊森 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 2000.0万人民币 | ||
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2007-10-09 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 3人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440300667058884W |
注册号 | 440301102912191 | 组织机构代码 | 667058884 |
住址 | 深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道5008号港信达横岗大厦6楼610 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:投资信息咨询(不含证券咨询、人才中介服务及其它限制项目);通讯产品及零配件的购销及其它国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);从事货物及技术的进出口业务(国家明令禁止及特种许可的除外);兴办实业(具体项目另行申报);通讯产品软件的技术开发。,许可经营项目是: |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 总经理 | |
3 | 执行董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄兆军 共有4家公司 | 90.0% | 270.0万人民币 | 2001-11-29 | |
2 | 黄兆军 共有4家公司 | 90.0% | 90.0万人民币 | 2005-03-04 | |
3 | 吕金坤 共有3家公司 | 40.0% | 800.0万人民币 | 2011-12-02 | |
4 | 唐峰 共有8家公司 | 35.0% | 350.35万人民币 | 2006-10-30 | |
5 | 朱岩 共有14家公司 | 30.0% | 300.0万人民币 | 2012-05-08 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
黄兆军
他有 4家公司 |
2001-11-29 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-25 | 升级换照 | ||
2 | 2023-10-25 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
黄兆军
|
林俊森
|
3 | 2023-10-25 | 董事长或执行董事成员 |
黄兆军(执行董事)
|
林俊森(执行董事)
|
4 | 2016-08-18 | 其他事项备案 |
姓名:电话:邮箱:
|
姓名:电话:邮箱:
|
5 | 2016-08-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
总经理:李雅双
监事:杨再扩 执行董事:李雅双 [退出] |
监事:杨再扩
总经理:李雅双 执行董事:黄兆军 [新增] |
6 | 2016-08-18 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2007-10-09,2017-10-09
|
2007-10-09,5000-01-01
|
7 | 2016-08-18 | 法定代表人变更 |
李雅双
[退出]
|
黄兆军
[新增]
|
8 | 2016-08-18 | 董事备案 |
杨再扩(监事)李雅双(执行(常务)董事)李雅双(总经理)
[退出]
|
黄兆军(执行(常务)董事)杨再扩(监事)李雅双(总经理)
[新增]
|
9 | 2016-08-18 | 负责人变更 |
总经理:李雅双
监事:杨再扩 法定代表人:李雅双 [退出] 工商联络员:林美金 [退出] 董事长:李雅双 [退出] |
监事:杨再扩
总经理:李雅双 法定代表人:黄兆军 [新增] 工商联络员:邓平夏 [新增] 董事长:黄兆军 [新增] |
10 | 2016-08-18 | 经营期限(营业期限)变更 |
10/09/2017
|
01/01/5000
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008-08-01 | 慧善精选 | 6874315 | 29类-食品 | |
2 | 2008-08-01 | 慧善精选 | 6874320 | 30类-方便食品 | |
3 | 2008-07-11 | 快乐暹宝 | 6834215 | 30类-方便食品 | |
4 | 2008-07-11 | 快乐暹宝 | 6834216 | 29类-食品 | |
5 | 2008-07-11 | 味皇360 | 6834214 | 30类-方便食品 | |
6 | 2008-07-11 | 味皇 | 6834213 | 29类-食品 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-01-24 | 深圳市圣德投资有限公司门户网站 | www.zenter-group.com | 粤ICP备08121968号 |
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |