北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:展有限公司 企业资金: 0-30万元 ...更多
公司名称 | 深圳月帝实业发展有限公司 | 法定代表人 | 祁忠海 关联8家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(台港澳合资) | 所属行业 | 制造业-金属制品业-结构性金属制品制造-金属结构制造 |
注册资本 | 5000.0万人民币 | ||
登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1994-12-30 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440300618836950M |
注册号 | 440301501136627 | 组织机构代码 | 618836950 |
住址 | 深圳市南山区南新路东侧桃园路南侧田厦商业大厦802单元 | ||
经营范围 | 五金制品、塑胶制品、电子元器件、建筑材料、装饰材料的批发及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项管理的商品,按国家有关规定办理申请)。^ |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事长,总经理 | |
3 | 董事 | |
4 | 副董事长,副总经理 | |
5 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 景百孚 共有1家公司 | 20.0% | 120.0万美元 | 2000-11-16 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-10-11 | 其他事项备案 |
|
|
2 | 2016-10-11 | 其他事项备案 |
一照一码换照
|
一照一码换照
|
3 | 2016-10-11 | 其他事项备案 |
M
[新增]
|
|
4 | 2014-12-24 | 负责人变更 |
李秀珍(董事)李丽春(董事)洪兆吉(副总经理)丁卫东(董事长)余帮跃(副董事长)洪兆吉(董事)李丽春(总经理)
[退出]
|
黄国新(董事)黄海航(副总经理)祁忠海(总经理)叶映丽(董事)祁忠海(董事长)黄海航(副董事长)李微(董事)
[新增]
|
5 | 2014-12-24 | 负责人变更 |
法定代表人:丁卫东
[退出]
其他董事:洪兆吉 [退出] 董事长:丁卫东 [退出] 其他董事:李丽春 [退出] 总经理:李丽春 [退出] 其他董事:余帮跃 [退出] 其他董事:李秀珍 [退出] 总经理:洪兆吉 [退出] |
法定代表人:祁忠海
[新增]
董事长:祁忠海 [新增] 其他董事:叶映丽 [新增] 总经理:祁忠海 [新增] 其他董事:李微 [新增] 其他董事:黄海航 [新增] 总经理:黄海航 [新增] 其他董事:黄国新 [新增] |
6 | 2014-12-24 | 法定代表人变更 |
丁卫东
[退出]
|
祁忠海
[新增]
|
7 | 2014-12-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董事:李秀珍
[退出]
副董事长:余帮跃 [退出] 总经理:李丽春 [退出] 董事:李丽春 [退出] 董事:洪兆吉 [退出] 副总经理:洪兆吉 [退出] 董事长:丁卫东 [退出] |
副总经理:黄海航
[新增]
董事:叶映丽 [新增] 副董事长:黄海航 [新增] 董事:黄国新 [新增] 董事:李微 [新增] 总经理:祁忠海 [新增] 董事长:祁忠海 [新增] |
8 | 2014-12-24 | 经理备案 |
成员名称:洪兆吉、成员职务:董事
[退出]
成员名称:李秀珍、成员职务:董事 [退出] 成员名称:丁卫东、成员职务:董事长 [退出] 成员名称:余帮跃、成员职务:副董事长 [退出] 成员名称:李丽春、成员职务:总经理 [退出] 成员名称:李丽春、成员职务:董事 [退出] 成员名称:洪兆吉、成员职务:副总经理 [退出] |
|
9 | 2014-10-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东名称:香港钜胜实业有限公司、出资额:700.000000、出资比例:70.000000
[退出]
股东名称:深圳市利华迅实业有限公司、出资额:300.000000、出资比例:30.000000 [退出] |
股东名称:深圳市利华迅实业有限公司、出资额:300.000000、出资比例:6.000000
[新增]
股东名称:香港钜胜实业有限公司、出资额:700.000000、出资比例:14.000000 [新增] 股东名称:深圳市长富行投资有限公司、出资额:4000.000000、出资比例:80.000000 [新增] |
10 | 2014-10-22 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
1000
|
5000
(+400.0%)
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-23 | - | - | 海通国际(上海)股权投资基金管理有限公司 | - | - |
2 | 2019-10-23 | - | - | 海通国际(上海)股权投资基金管理有限公司 | - | - |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |