北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:汉海矿业是湖北较早的一家由海外回国人员创立的投资机构。公司拥有多个地质勘查资质及多处矿权,成立五年多来,一直致力于石煤提钒产业的研究。 ...更多
公司名称 | 湖北汉海矿业投资有限公司 | 法定代表人 | 吴后启 关联3家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-地质勘查-固体矿产地质勘查 |
注册资本 | 6000.0万人民币 | ||
登记机关 | 武汉市江夏区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2003-11-06 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 914201157534355782 |
注册号 | 420000000036578 | 组织机构代码 | 753435578 |
住址 | 武汉市江夏区纸坊街谢家湾252号 | ||
经营范围 | 固体矿产勘查:乙级;地质钻探:丙级(有效期至2014年2月1日);对矿业勘探、经营投资;企业管理咨询,对工艺技术研究及成果转让,货物进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 财务负责人 | |
3 | 执行董事兼总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吴后启 共有3家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2007-07-25 | |
2 | 吴后启 共有3家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2009-10-23 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-01-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
柴国明(监事)
刘洪波(经理) [退出] 蒋奉章(董事) [退出] 丁同山(董事长) [退出] 熊震宇(董事) [退出] |
柴国明(监事)
吴后启(执行董事兼总经理) [新增] |
2 | 2021-01-26 | 负责人变更 |
丁同山
[退出]
|
吴后启
[新增]
|
3 | 2015-10-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中国华力控股集团有限公司
|
中国华力控股集团有限公司
|
4 | 2015-10-09 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
1000
|
6000
(+500.0%)
|
5 | 2015-10-09 | 驻在地址变更 |
武汉市江夏区
文化路富丽园地产大厦11楼
|
武汉市江夏区
纸坊街谢家湾252号
|
6 | 2011-05-03 | 董事备案 |
刘洪波(董事/经理)
柴国明(监事) 熊震宇(董事) 蒋奉章(董事长) [退出] |
刘洪波(董事/经理)
柴国明(监事) 熊震宇(董事) 蒋奉章(董事) [新增] 丁同山(董事长) [新增] |
7 | 2011-05-03 | 经营范围变更 |
一般经营范围:固体矿产勘查:乙级
地质钻探:丙级(有效期至2014年2月1日) 对矿业勘探、经营投资 许可经营范围: 矿山工程技术研究、推广及科技成果转让 [退出] 企业管理咨询,贷款担保 [退出] 货物进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物) [退出] |
一般经营范围:固体矿产勘查:乙级
地质钻探:丙级(有效期至2014年2月1日) 对矿业勘探、经营投资 许可经营范围: 企业管理咨询,对工艺技术研究及成果转让,货物进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物) [新增] |
8 | 2011-05-03 | 负责人变更 |
蒋奉章
[退出]
|
丁同山
[新增]
|
9 | 2010-10-08 | 经营范围变更 |
一般经营范围:固体矿产勘查:乙级
地质钻探:丙级(有效期至2014年2月1日) 对矿业勘探、经营投资 许可经营范围: 企业管理咨询 [退出] 贷款担保 [退出] |
一般经营范围:固体矿产勘查:乙级
地质钻探:丙级(有效期至2014年2月1日) 对矿业勘探、经营投资 许可经营范围: 矿山工程技术研究、推广及科技成果转让 [新增] 企业管理咨询,贷款担保 [新增] 货物进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物) [新增] |
10 | 2010-05-21 | 负责人变更 |
熊一华
[退出]
|
蒋奉章
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-11-20 | - | - | 建银国际资产管理(上海)有限公司 | - | - |
2 | 2018-11-20 | - | 中国华力控股集团有限公司 | 建银国际资产管理(上海)有限公司 | 5 | 6000.0000 |
3 | 2018-11-20 | 420115201800000089 | 中国华力控股集团有限公司 | 建银国际资产管理(上海)有限公司 | 5 | 6000万元 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |