北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 湖北长江产业(股权)投资基金管理有限公司 | 法定代表人 | 李冰 关联6家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 金融业-资本市场服务-公开募集证券投资基金 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2012-10-15 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 914201000557030023 |
注册号 | 420100000321393 | 组织机构代码 | 055703002 |
住址 | 武汉市东湖开发区高新大道999号 | ||
经营范围 | 管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务,从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)。(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务;依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,执行董事 | |
2 | 财务负责人,监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | { res.NAME }} | 2.0% | 400.0万人民币 | 2012-11-12 | |
2 | { res.NAME }} | 1.0% | 250.0万人民币 | 2015-06-24 | |
3 | 湖北长江产业(股权)投资基金管理有限公司 共有1家公司 | 0.5% | 100.0万人民币 | 2012-12-07 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-07-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
沈薇(监事)
李冰(经理) 李冰(董事长) [退出] 叶劲(监事) [退出] 刘扬亮(董事) [退出] 李红(监事) [退出] 林志东(董事) [退出] 汪夏玥(董事) [退出] 张旭(董事) [退出] |
沈薇(监事)
李冰(经理) 李冰(执行董事) [新增] |
2 | 2020-05-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
湖北长江资本(股权)投资基金管理有限公司:80%
[退出]
深圳京信嘉隆投资管理有限公司:20% [退出] |
湖北长江资本(股权)投资基金管理有限公司:100%
[新增]
|
3 | 2020-05-29 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股
的法人独资
)
|
4 | 2020-01-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李冰(董事长)
叶劲(监事) 刘扬亮(董事) 李红(监事) 林志东(董事) 沈薇(监事) 汪夏玥(董事) 张旭(董事) 赵剑华(经理) [退出] |
李冰(董事长)
叶劲(监事) 刘扬亮(董事) 李红(监事) 林志东(董事) 沈薇(监事) 汪夏玥(董事) 张旭(董事) 李冰(经理) [新增] |
5 | 2019-09-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
叶劲(监事)
李红(监事) 林志东(董事) 赵剑华(经理) 杜三湖(董事长) [退出] 姜霞(董事) [退出] 李新祥(监事) [退出] 李俊松(董事) [退出] 李芊(董事) [退出] |
叶劲(监事)
李红(监事) 林志东(董事) 赵剑华(经理) 李冰(董事长) [新增] 刘扬亮(董事) [新增] 沈薇(监事) [新增] 汪夏玥(董事) [新增] 张旭(董事) [新增] |
6 | 2019-09-17 | 工商登记联络员备案 |
沈薇
|
张旭
|
7 | 2019-09-17 | 负责人变更 |
杜三湖
[退出]
|
李冰
[新增]
|
8 | 2016-12-29 | 章程备案 |
无
|
无
|
9 | 2016-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
叶劲(监事)
姜霞(董事) 李红(监事) 林志东(董事) 李新祥(监事) 李俊松(董事) 李芊(董事) 赵剑华(经理) 陈立新(董事长) [退出] |
叶劲(监事)
姜霞(董事) 李红(监事) 林志东(董事) 李新祥(监事) 李俊松(董事) 李芊(董事) 赵剑华(经理) 杜三湖(董事长) [新增] |
10 | 2016-12-29 | 负责人变更 |
陈立新
[退出]
|
杜三湖
[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-02-24 | 上海团结普瑞玛激光设备有限公司,武汉华工团结激光技术有限公司,陈海兵,湖北长江产业(股权)投资基金管理有限公司,武汉联合团结激光科技有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 上海市闵行区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-04-12 | 图形 | 12417031 | 36类-金融物管 | |
2 | 2013-04-12 | 长投 | 12416788 | 36类-金融物管 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |