北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:深圳市禾润投资发展有限公司是一家民营投资机构。公司成立于二零零四年叁月,主要致力于IT、电子制造业及房地产等行业项目投资,境内外企业上市、融资咨询及中介服务等。公司骨干人员拥有多年丰富的置业理财投资、金融行业管理以及IT项目管理实施经验,具有将投资、管理、金融和科技等要素融为一体的整合能力。 ...更多
公司名称 | 深圳市禾润投资发展有限公司 | 法定代表人 | 况惠敏 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-其他软件开发 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 深圳市市场监督管理局福田监管局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2004-03-10 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 9144030075864095XA |
注册号 | 440301103594485 | 组织机构代码 | 75864095X |
住址 | 深圳市福田区金田路与福中三路交汇处安联大厦18B01 | ||
经营范围 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);高新技术产品、科技产品、通讯设备、电脑软硬件的技术开发与销售、汽车配件的销售及其它国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);投资咨询;企业管理顾问;投资管理及策划;市场营销策划,经济信息咨询。^ |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 总经理 | |
2 | 监事 | |
3 | 执行董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 况惠敏 共有1家公司 | 100.0% | 200.0万人民币 | 2008-09-23 | |
2 | 王春雷 共有17家公司 | 9.27% | 0.927万人民币 | 2018-10-18 | |
3 | 肖健 共有12家公司 | 4.76% | 4.7619万人民币 | 2016-06-24 | |
4 | 史宏辉 共有7家公司 | 3.22% | 22.096万人民币 | 2014-04-10 | |
5 | { res.NAME }} | - | - | 2022-04-28 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
况惠敏
他有 1家公司 |
2008-09-23 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-28 | 升级换照 |
9144030075864095XA
|
9144030075864095XA
|
2 | 2023-08-28 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
2004-03-10,2024-03-10,20
|
2004-03-10,,
|
3 | 2023-08-28 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
黎红彬
|
况惠敏
|
4 | 2023-08-28 | 董事长或执行董事成员 |
黎红彬(执行董事)
|
况惠敏(执行董事)
|
5 | 2023-06-19 | 章程或章程修正案通过日期 |
20
18
-05-18
|
20
23
-05-18
|
6 | 2023-06-19 | 章程修正案 | ||
7 | 2023-06-19 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
何怡
30.0(万元)3.00%黎红彬 970.0(万元)97.00%
|
况惠敏
30.0(万元)3.00%黎红彬 970.0(万元)97.00%
|
8 | 2019-01-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
执行董事:黎红彬
总经理:黎红彬 |
总经理:黎红彬
执行董事:黎红彬 |
9 | 2019-01-02 | 负责人变更 |
董事长:黎红彬
总经理:黎红彬 法定代表人:黎红彬 |
总经理:黎红彬
法定代表人:黎红彬 董事长:黎红彬 |
10 | 2018-06-06 | 章程备案 |
1900-01-01
|
2018-05-18
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
序号 | 案号 | 立案日期 | 执行法院 | 执行标的 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (2023)粤0304执28224号 | 2023-09-01 | 深圳市福田区人民法院 | 4002087.0 | 详情 |
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |