北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 惠州市安惠民爆联合有限公司 | 法定代表人 | 邓小斌 关联8家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有控股) | 所属行业 | 批发和零售业-批发业-矿产品、建材及化工产品批发-其他化工产品批发 |
注册资本 | 500.0万人民币 | ||
登记机关 | 惠州市惠城区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2007-11-13 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 914413006682198384 |
注册号 | 441300000018032 | 组织机构代码 | 668219838 |
住址 | 惠州市河南岸演达一路20号三环装饰城前街楼6层6A10号 | ||
经营范围 | 民用爆炸物品销售及信息咨询服务;仓储服务;装卸服务。(仓储服务另设分支机构经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事,董事长 | |
2 | 总经理 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 监事 | |
9 | 监事 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梁发 共有9家公司 | 2.28% | 57.0万人民币 | 2007-07-30 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
刘静
他有 1家公司 |
2008-01-22 | 在营 | |
2 |
潘康伟
他有 6家公司 |
2007-12-11 | 在营 | |
3 |
文燕庭
他有 1家公司 |
2007-12-07 | 在营 | |
4 |
苏文杰
他有 5家公司 |
2007-12-04 | 在营 | |
5 |
许名聪
他有 4家公司 |
2007-11-27 | 在营 | |
6 |
李长胜
他有 1家公司 |
2007-11-24 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王海生(监事)
李长胜(董事) 廖立新(监事) 刘 静(董事) 潘康伟(董事) 潘金辉(监事) 谭子强(监事) 何如存(监事) 曾辉良(总经理) 叶伟民(董事) 罗井林(监事) 苏文杰(董事) 平生军(监事,监事会主席) [退出] 何志辉(董事) [退出] 邓小斌(董事,董事长) [退出] |
李长胜(董事)
王海生(监事) 廖立新(监事) 刘 静(董事) 潘康伟(董事) 潘金辉(监事) 谭子强(监事) 何如存(监事) 曾辉良(总经理) 叶伟民(董事) 罗井林(监事) 苏文杰(董事) 文燕庭(董事) [新增] 平生军(监事会主席,监事) [新增] 邓小斌(董事长,董事) [新增] |
2 | 2023-04-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李长胜(董事)
廖立新(监事) 刘 静(董事) 潘康伟(董事) 何志辉(董事) 潘金辉(监事) 谭子强(监事) 何如存(监事) 曾辉良(总经理) 邓小斌(董事,董事长) 叶伟民(董事) 罗井林(监事) 苏文杰(董事) 李国胜(监事) [退出] 黄伟光(监事,监事会主席) [退出] |
李长胜(董事)
廖立新(监事) 刘 静(董事) 潘康伟(董事) 何志辉(董事) 潘金辉(监事) 谭子强(监事) 何如存(监事) 曾辉良(总经理) 邓小斌(董事,董事长) 叶伟民(董事) 罗井林(监事) 苏文杰(董事) 王海生(监事) [新增] 平生军(监事,监事会主席) [新增] |
3 | 2022-12-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
惠州市惠阳区物资总公司化工建材公司 65.000000万
博罗县物资有限责任公司 65.000000万 龙门县联益建物资化轻有限公司 65.000000万 惠东县羿达实业有限公司 65.000000万 广东冠中盈建设投资集团有限公司 110.000000万 惠州大亚湾经济技术开发区民用爆破器材专卖公司 65.000000万 [退出] 惠州市第二化工建材公司 65.000000万 [退出] |
惠州市惠阳区物资总公司化工建材公司 65.000000万
博罗县物资有限责任公司 65.000000万 龙门县联益建物资化轻有限公司 65.000000万 惠东县羿达实业有限公司 65.000000万 广东冠中盈建设投资集团有限公司 110.000000万 惠州大亚湾庆鑫贸易公司 65.000000万 [新增] 惠州市第二化工建材有限公司 65.000000万 [新增] |
4 | 2022-12-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
惠州市惠阳区物资总公司化工建材公司
博罗县物资有限责任公司 龙门县联益建物资化轻有限公司 惠东县羿达实业有限公司 广东冠中盈建设投资集团有限公司 惠州大亚湾经济技术开发区民用爆破器材专卖公司 [退出] 惠州市第二化工建材公司 [退出] |
惠州市惠阳区物资总公司化工建材公司
博罗县物资有限责任公司 龙门县联益建物资化轻有限公司 惠东县羿达实业有限公司 广东冠中盈建设投资集团有限公司 惠州大亚湾庆鑫贸易公司 [新增] 惠州市第二化工建材有限公司 [新增] |
5 | 2018-06-06 | 业务范围变更 |
民用爆炸物品销售及信息咨询服务
|
民用爆炸物品销售及信息咨询服务
仓储服务 [新增] 装卸服务 [新增] (仓储服务另设分支机构经营) [新增] |
6 | 2013-08-08 | 经营期限(营业期限)变更 |
2013-09-02[删除]
|
|
7 | 2013-08-08 | 投资人(股权)变更 |
陈国洪,监事
邓小斌,董事,董事长 何如存,监事 李长胜,董事 廖立新,监事 刘汉林,董事 潘金辉,监事 苏文杰,董事 谭子强,监事 杨晓辉,董事 叶伟民,董事 曾辉良,总经理 何志辉,监事,监事长 [退出] 童巧明,监事 [退出] 张天欢,董事 [退出] |
陈国洪,监事
邓小斌,董事,董事长 何如存,监事 李长胜,董事 廖立新,监事 刘汉林,董事 潘金辉,监事 苏文杰,董事 谭子强,监事 杨晓辉,董事 叶伟民,董事 曾辉良,总经理 何志辉,董事 [新增] 李国胜,监事 [新增] 张天欢,监事,监事长 [新增] |
8 | 2013-08-08 | 经营期限(营业期限)变更 |
2013-09-02[删除]
|
|
9 | 2013-08-08 | 投资人(股权)变更 |
陈国洪,监事
邓小斌,董事,董事长 何如存,监事 何志辉,监事,监事长 李长胜,董事 廖立新,监事 刘汉林,董事 苏文杰,董事 谭子强,监事 童巧明,监事 杨晓辉,董事 叶伟民,董事 曾辉良,总经理 张天欢,董事 林容,监事 [退出] |
陈国洪,监事
邓小斌,董事,董事长 何如存,监事 何志辉,监事,监事长 李长胜,董事 廖立新,监事 刘汉林,董事 苏文杰,董事 谭子强,监事 童巧明,监事 杨晓辉,董事 叶伟民,董事 曾辉良,总经理 张天欢,董事 潘金辉,监事 [新增] |
10 | 2013-08-08 | 投资人(股权)变更 |
陈国洪,监事
何如存,监事 李长胜,董事 廖立新,监事 林容,监事 刘汉林,董事 苏文杰,董事 谭子强,监事 童巧明,监事 杨晓辉,董事 叶伟民,董事 曾辉良,总经理 张天欢,董事 邓小斌,董事长 [退出] 何志辉,监事长 [退出] |
陈国洪,监事
何如存,监事 李长胜,董事 廖立新,监事 林容,监事 刘汉林,董事 苏文杰,董事 谭子强,监事 童巧明,监事 杨晓辉,董事 叶伟民,董事 曾辉良,总经理 张天欢,董事 邓小斌,董事,董事长 [新增] 何志辉,监事,监事长 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-02-28 | - | - | 正常 | 佛山市高明区卫生监督所 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |