北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
电话:027-67869*** 更多
官网: -
邮箱:65542582@qq.com 更多
地址:武汉市东湖新技术开发区关山大道以东、雄楚大道以南光谷新世界中心A地块写字楼B幢14层1号1-26室 附近企业 更多
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:股东为李劲风等37位自然人。 ...更多
公司名称 | 武汉环科投资有限公司 | 法定代表人 | 唐宏明 关联37家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-综合管理服务-其他综合管理服务 |
注册资本 | 17000.0万人民币 | ||
登记机关 | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2001-05-29 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 0人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91420100728268309B |
注册号 | 420100000085653 | 组织机构代码 | 728268309 |
住址 | 武汉市东湖新技术开发区关山大道以东、雄楚大道以南光谷新世界中心A地块写字楼B幢14层1号1-26室 | ||
经营范围 | 对高新技术产业的投资(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
李
李劲风
|
*** | *** |
2 |
孙
孙千娣
|
*** | *** |
3 |
尹
尹焱
|
*** | *** |
4 |
刘
刘为超
|
*** | *** |
5 |
熊
熊楚林
|
*** | *** |
6 |
陈
陈铭钢
|
*** | *** |
7 |
王
王汉清
|
*** | *** |
8 |
张
张银秀
|
*** | *** |
9 |
洪
洪军
|
*** | *** |
10 |
张
张积文
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事 | |
2 | 经理 | |
3 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
唐宏明
他有 1家公司 |
2006-08-01 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-12-12 | 其他事项备案 |
公章刻制备案
[新增]
单位办理住房公积金缴存登记 [新增] 营业执照 [新增] 税务登记证 [新增] 机构代码证 [新增] 社会保险登记证 [新增] 统计证 [新增] |
|
2 | 2018-12-12 | 章程备案 | ||
3 | 2018-12-12 | 业务范围变更 |
对高新技术产业的投资
[退出]
|
对高新技术产业的投资(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目
[新增]
不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务) [新增] (依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) [新增] |
4 | 2018-12-12 | 驻在地址变更 |
武
昌区武珞路586号
|
武
汉市东湖新技术开发区关山大道以东、雄楚大道以南光谷新世界中心A地块写字楼B幢14层1号1-26室
|
5 | 2018-12-12 | 驻在地址变更 |
武
昌区武珞路586号
|
武
汉市东湖新技术开发区关山大道以东、雄楚大道以南光谷新世界中心A地块写字楼B幢14层1号1-26室
|
6 | 2015-09-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尹焱(监事)
李劲风(总经理(厂长)) 江海(董事) [退出] 程坚(董事) [退出] 潘痒生(董事) [退出] 盛爱英(监事) [退出] 肖义平(董事) [退出] 杜炎平(监事) [退出] 唐宏明(董事长) [退出] 张积文(监事) [退出] |
尹焱(监事)
李劲风(总经理(厂长)) 唐宏明(执行董事) [新增] |
7 | 2015-09-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈斌君
陈铭钢 戴舟霖 杜炎平 冯涛 洪登军 洪军 洪援强 胡海桐 黄兵 黄年春 黄文新 李劲风 李深群 李正明 刘士和 刘为超 刘阳 卢才武 罗廷江 石连辉 孙千娣 万畅 王汉清 王淮 夏正刚 熊楚林 尹焱 虞茂盛 张闯 张道德 张积文 张银秀 赵双伍 周少宗 张燕 [退出] |
陈斌君
陈铭钢 戴舟霖 杜炎平 冯涛 洪登军 洪军 洪援强 胡海桐 黄兵 黄年春 黄文新 李劲风 李深群 李正明 刘士和 刘为超 刘阳 卢才武 罗廷江 石连辉 孙千娣 万畅 王汉清 王淮 夏正刚 熊楚林 尹焱 虞茂盛 张闯 张道德 张积文 张银秀 赵双伍 周少宗 徐宝英 [新增] |
8 | 2008-06-12 | 其他事项备案 |
尹焱(监事)
盛爱英(监事) 杜炎平(监事) 张积文(监事) 李深群(董事) [退出] 卢才武(董事) [退出] 李劲风(董事长/总经理) [退出] 罗廷江(董事) [退出] |
尹焱(监事)
盛爱英(监事) 杜炎平(监事) 张积文(监事) 江海(董事) [新增] 程坚(董事) [新增] 潘痒生(董事) [新增] 肖义平(董事) [新增] 李劲风(总经理(厂长)) [新增] 唐宏明(董事长) [新增] |
9 | 2008-06-12 | 其他事项备案 |
***************
[新增]
|
|
10 | 2008-06-12 | 负责人变更 |
李劲风
[退出]
|
唐宏明
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |