北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:团有限公司 企业资金: 0-30万元 ...更多
公司名称 | 深圳市尊荣集团有限公司 | 法定代表人 | 张广龙 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 深圳尊荣实业发展有限公司,深圳运通实业发展有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 批发和零售业-批发业-其他批发业-其他未列明批发业 |
注册资本 | 5000.0万人民币 | ||
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 经营状态 | 吊销 |
成立日期 | 1993-04-28 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440300192224171A |
注册号 | 4403011000362 | 组织机构代码 | 192224171 |
住址 | 深圳市罗湖区人民北路3129号洪湖大厦九楼 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:投资兴办实业( 具体项目另行申报 );国内商业、物资供销业( 不含专营、专控、专卖商品 );各类经济信息咨询;经营进出口业务( 具体按深贸管审证字第684号文执行 )。 ,许可经营项目是: |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长,总经理 | |
2 | 监事 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张广龙 共有5家公司 | 100.0% | 6000.0万人民币 | 1993-02-11 | |
2 | 史为栋 共有4家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 1993-06-07 | |
3 | 杨再群 共有1家公司 | 100.0% | 550.0万人民币 | 1993-09-05 | |
4 | 周文 共有1家公司 | 100.0% | 550.0万人民币 | 1993-09-24 | |
5 | 傅磊 共有1家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 1993-12-14 | |
6 | 李成林 共有6家公司 | 100.0% | 300.0万人民币 | 1994-02-01 | |
7 | 张广龙 共有5家公司 | 80.0% | 400.0万人民币 | 1994-04-26 | |
8 | 赵志国 共有1家公司 | 70.0% | 70.0万人民币 | 1997-06-09 | |
9 | 朱有庭 共有6家公司 | 60.0% | 1500.0万人民币 | 1994-06-30 | |
10 | 李跃 共有6家公司 | 50.0% | 1000.0万人民币 | 1995-09-04 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 1998-12-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董事:徐晓杰
董事:朱有庭 董事:吕伟 董事长:张广龙 董事:宫著铭 [退出] 监事:俞志明 [退出] 董事:韩林增 [退出] 董事:赵志国 [退出] 总经理:赵志国 [退出] 监事:黄大波 [退出] 监事:张华 [退出] 董事:罗江 [退出] |
董事:朱有庭
董事长:张广龙 董事:徐晓杰 董事:吕伟 总经理:张广龙 [新增] 监事:杨文 [新增] 监事:于洪革 [新增] 董事:黄大波 [新增] 监事:黄裕民 [新增] |
2 | 1998-12-04 | 董事备案 |
成员名称:张广龙、成员职务:董事长
成员名称:徐晓杰、成员职务:董事 成员名称:吕伟、成员职务:董事 成员名称:朱有庭、成员职务:董事 成员名称:罗江、成员职务:董事 [退出] 成员名称:黄大波、成员职务:监事 [退出] 成员名称:俞志明、成员职务:监事 [退出] 成员名称:赵志国、成员职务:总经理 [退出] 成员名称:张华、成员职务:监事 [退出] 成员名称:赵志国、成员职务:董事 [退出] 成员名称:宫著铭、成员职务:董事 [退出] 成员名称:韩林增、成员职务:董事 [退出] |
成员名称:张广龙、成员职务:董事长
成员名称:徐晓杰、成员职务:董事 成员名称:朱有庭、成员职务:董事 成员名称:吕伟、成员职务:董事 成员名称:黄裕民、成员职务:监事 [新增] 成员名称:杨文、成员职务:监事 [新增] 成员名称:于洪革、成员职务:监事 [新增] 成员名称:黄大波、成员职务:董事 [新增] 成员名称:张广龙、成员职务:总经理 [新增] |
3 | 1998-11-11 | 住所变更 |
深圳市罗湖区
和平路富临大酒店五层南侧
|
深圳市罗湖区
人民北路3129号洪湖大厦九楼
|
4 | 1998-10-21 | 法定代表人变更 |
罗江
[退出]
|
张广龙
[新增]
|
5 | 1998-10-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
监事:张华
监事:俞志明 董事:宫著铭 董事:赵志国 董事:吕伟 董事:朱有庭 董事:徐晓杰 董事:韩林增 董事:罗江 总经理:赵志国 董事长:赵志国 [退出] 监事:张广龙 [退出] |
董事:徐晓杰
董事:罗江 董事:赵志国 监事:俞志明 董事:吕伟 董事:朱有庭 董事:宫著铭 总经理:赵志国 监事:张华 董事:韩林增 监事:黄大波 [新增] 董事长:张广龙 [新增] |
6 | 1998-10-21 | 董事备案 |
成员名称:朱有庭、成员职务:董事
成员名称:罗江、成员职务:董事 成员名称:韩林增、成员职务:董事 成员名称:赵志国、成员职务:董事 成员名称:徐晓杰、成员职务:董事 成员名称:俞志明、成员职务:监事 成员名称:宫著铭、成员职务:董事 成员名称:张华、成员职务:监事 成员名称:吕伟、成员职务:董事 成员名称:赵志国、成员职务:总经理 成员名称:赵志国、成员职务:董事长 [退出] 成员名称:张广龙、成员职务:监事 [退出] |
成员名称:赵志国、成员职务:总经理
成员名称:张华、成员职务:监事 成员名称:罗江、成员职务:董事 成员名称:宫著铭、成员职务:董事 成员名称:吕伟、成员职务:董事 成员名称:俞志明、成员职务:监事 成员名称:赵志国、成员职务:董事 成员名称:朱有庭、成员职务:董事 成员名称:韩林增、成员职务:董事 成员名称:徐晓杰、成员职务:董事 成员名称:张广龙、成员职务:董事长 [新增] 成员名称:黄大波、成员职务:监事 [新增] |
7 | 1998-10-21 | 负责人变更 |
其他董事:朱有庭
监事:俞志明 其他董事:宫著铭 其他董事:韩林增 监事:张华 其他董事:赵志国 其他董事:徐晓杰 总经理:赵志国 其他董事:罗江 其他董事:吕伟 法定代表人:罗江 [退出] 董事长:赵志国 [退出] 监事:张广龙 [退出] |
其他董事:赵志国
其他董事:徐晓杰 监事:张华 其他董事:罗江 监事:俞志明 其他董事:朱有庭 总经理:赵志国 其他董事:韩林增 其他董事:宫著铭 其他董事:吕伟 法定代表人:张广龙 [新增] 董事长:张广龙 [新增] 监事:黄大波 [新增] |
8 | 1998-06-22 | 其他事项备案 |
-
[退出]
|
|
9 | 1998-06-22 | 董事备案 |
成员名称:罗江、成员职务:董事
成员名称:韩林增、成员职务:董事 成员名称:赵志国、成员职务:总经理 成员名称:吕伟、成员职务:董事 成员名称:张广龙、成员职务:监事 成员名称:徐晓杰、成员职务:董事 成员名称:赵志国、成员职务:董事长 成员名称:赵志国、成员职务:董事 成员名称:黎维爵、成员职务:董事 [退出] 成员名称:周新普、成员职务:监事 [退出] 成员名称:孙清平、成员职务:董事 [退出] 成员名称:于岩、成员职务:监事 [退出] |
成员名称:罗江、成员职务:董事
成员名称:韩林增、成员职务:董事 成员名称:赵志国、成员职务:董事 成员名称:徐晓杰、成员职务:董事 成员名称:赵志国、成员职务:董事长 成员名称:张广龙、成员职务:监事 成员名称:吕伟、成员职务:董事 成员名称:赵志国、成员职务:总经理 成员名称:朱有庭、成员职务:董事 [新增] 成员名称:俞志明、成员职务:监事 [新增] 成员名称:宫著铭、成员职务:董事 [新增] 成员名称:张华、成员职务:监事 [新增] |
10 | 1998-06-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董事:赵志国
董事:罗江 董事:吕伟 董事:韩林增 董事长:赵志国 总经理:赵志国 董事:徐晓杰 监事:张广龙 监事:周新普 [退出] 监事:于岩 [退出] 董事:黎维爵 [退出] 董事:孙清平 [退出] |
董事:罗江
董事:赵志国 董事:吕伟 总经理:赵志国 董事:韩林增 董事:徐晓杰 董事长:赵志国 监事:张广龙 董事:朱有庭 [新增] 监事:俞志明 [新增] 董事:宫著铭 [新增] 监事:张华 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-05-15 | 深圳市富临实业股份有限公司、深圳市尊荣集团有限公司 | 执行文书 | 深圳市福田区人民法院 | 详情 |
2 | 2016-03-04 | 深圳市富临实业股份有限公司、深圳市尊荣集团有限公司 | 执行文书 | 深圳市罗湖区人民法院 | 详情 |
3 | 2014-06-28 | 深圳市尊荣集团有限公司、海南滇海实业发展公司、海南省国际经济技术实业公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 深圳市罗湖区人民法院 | 详情 |
序号 | 案号 | 立案日期 | 执行法院 | 执行标的 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (2022)粤0104执恢368号 | 2022-07-28 | 广州市越秀区人民法院 | 23408188 | 详情 |
序号 | 案号 | 执行法院 | 依据案号 | 履行情况 | 立案日期 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2022)粤0104执恢368号 | 广州市越秀区人民法院 | (2001)东法执字第1853号 | 全部未履行 | 2022-07-28 | 2024-07-24 | 详情 |
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |