北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:品有限公司 企业资金: 100-300万元 ...更多
公司名称 | 广州市友谊副食品有限公司 | 法定代表人 | 黄伟机 关联7家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 友谊副食品公司,广州市友谊副食品公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 所属行业 | 批发和零售业-批发业-食品、饮料及烟草制品批发 |
注册资本 | 898.0万人民币 | ||
登记机关 | 广州市越秀区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1967-05-05 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440101190507178M |
注册号 | 440101000050719 | 组织机构代码 | 190507178 |
住址 | 广州市越秀区长堤大马路268号三楼后座 | ||
经营范围 | 商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;场地租赁(不含仓储);复印服务; |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 执行董事兼总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 孔健 共有6家公司 | 100.0% | 35.8万人民币 | 1985-10-03 | |
2 | 钟扬 共有1家公司 | 89.95% | 176.94万人民币 | 2000-05-31 | |
3 | 区汇文 共有1家公司 | - | - | 1995-04-02 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
易德贤
他有 1家公司 |
1999-06-11 | 注销 | |
2 |
廖奕青
他有 1家公司 |
1999-06-11 | 注销 | |
3 |
廖奕青
他有 1家公司 |
1996-05-20 | 注销 | |
4 |
廖奕青
他有 1家公司 |
1996-05-20 | 注销 | |
5 |
钟扬
他有 1家公司 |
1988-06-15 | 注销 | |
6 |
孔健
他有 6家公司 |
1985-10-03 | 注销 | |
7 |
林炳辉
他有 3家公司 |
1983-03-11 | 吊销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
骆志英
[退出]
|
黄伟机
[新增]
|
2 | 2016-12-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
骆志英(执行董事兼经理)
刘景平(监事) [退出] |
骆志英(执行董事兼经理)
梁永辉(监事) [新增] |
3 | 2016-12-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
骆志英,执行董事兼经理,任命,是
刘景平,监事,任命, [退出] |
骆志英,执行董事兼经理,任命,是
梁永辉,监事,聘用, [新增] |
4 | 2016-01-06 | 业务范围变更 |
批发和零售贸易(国家专营专控商品持许可证经营)
[退出]
复印 [退出] 办理国际邮购商品业务 [退出] 自营和代理各类商品和技术的进出口 [退出] 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 [退出] 自有场地出租 [退出] 冷冻商品储存(分支机构经营) [退出] * [退出] |
商品批发贸易(许可审批类商品除外)
[新增]
商品零售贸易(许可审批类商品除外) [新增] 货物进出口(专营专控商品除外) [新增] 技术进出口 [新增] 场地租赁(不含仓储) [新增] 复印服务 [新增] |
5 | 2016-01-06 | 其他事项备案 |
换照(变更前)
[退出]
|
换照
[新增]
|
6 | 2016-01-06 | 清算组成员备案 |
财务负责人(变更前)
|
朱志军
|
7 | 2016-01-06 | 负责人变更 |
孔健
[退出]
|
骆志英
[新增]
|
8 | 2016-01-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘景平,监事,任命,
孔健,执行董事兼经理,任命,是 [退出] |
刘景平,监事,任命,
骆志英,执行董事兼经理,任命,是 [新增] |
9 | 2010-01-06 | 章程备案 |
章程备案
|
准予
章程备案
|
10 | 2010-01-06 | 其他事项备案 |
***************
[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
序号 | 案号 | 立案日期 | 执行法院 | 执行标的 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (2022)粤0104执13813号 | 2022-04-24 | 广州市越秀区人民法院 | 851.0 | 详情 | 2 | (2022)粤0104执13810号 | 2022-04-24 | 广州市越秀区人民法院 | 152.0 | 详情 | 3 | (2022)粤0104执15115号 | 2022-04-15 | 广州市越秀区人民法院 | 0.0 | 详情 |
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-08-02 | 银裕YINYU | 1506216 | 30类-方便食品 | |
2 | 1999-08-02 | 银裕YINYU | 8AA3AD5A3C81A551 | 30类-方便食品 | |
3 | 1999-04-02 | 金裕 | E1B5A202DCC7A9CB | 29类-食品 | |
4 | 1999-04-02 | 金裕 | 1441842 | 29类-食品 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |