北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 深圳市观澜大水坑股份合作公司 | 法定代表人 | 杨国辉 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 宝安县观澜镇大水坑经济发展公司,深圳市宝安区观澜镇大水坑经济发展公司 | ||
企业类型 | 股份有限公司 | 所属行业 | 批发和零售业-批发业-其他批发业-其他未列明批发业 |
注册资本 | 750.0万人民币 | ||
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1987-06-24 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440300192473629Y |
注册号 | 440301114246858 | 组织机构代码 | 192473629 |
住址 | 深圳市龙华区福城街道桔塘社区章阁路3号C栋101 | ||
经营范围 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)^ |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事长 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 副董事长,经理 | |
9 | 监事 | |
10 | 副董事长 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘伟敬 共有2家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2018-04-23 | |
2 | 黎子强 共有5家公司 | 10.83% | 32.5万人民币 | 2002-05-17 | |
3 | 张海涛 共有5家公司 | 0.49% | 39.2896万人民币 | 2012-04-11 | |
4 | 杨国欢 共有1家公司 | - | - | 1994-05-04 | |
5 | 蒋映春 共有4家公司 | - | - | 2001-10-31 | |
6 | 梁家驹 共有2家公司 | - | - | 1993-02-12 | |
7 | 杨永球 共有1家公司 | - | - | 2001-07-19 | |
8 | 林克伟 共有1家公司 | - | - | 1999-09-06 | |
9 | 杨锡强 共有4家公司 | - | - | 2001-09-04 | |
10 | 钟良有 共有1家公司 | - | - | 2003-08-05 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-09 | 章程备案 |
2022-09-08
|
2024-08-08
|
2 | 2024-08-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘伟敬:监事会主席
[退出]
汤小玉:职工监事 [退出] 杨冬民:职工监事 [退出] 曾林林:监事 [退出] 谢国雄:监事 [退出] |
汤小玉:监事会主席
[新增]
何远东:监事 [新增] 邓文娣:监事 [新增] 谢浩霖:监事 [新增] 张雄伟:监事 [新增] |
3 | 2024-08-09 | 负责人变更 |
杨效琪
[退出]
|
杨国辉
[新增]
|
4 | 2024-08-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢鸿章:总经理
[退出]
|
刘伟敬:经理
[新增]
|
5 | 2024-08-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨效琪:董事长
[退出]
|
杨国辉:董事长
[新增]
|
6 | 2024-08-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾云青:董事
谢日明:董事 杨伟清:董事 谢汇玮:董事 [退出] 何少荣:董事 [退出] 张伟军:董事 [退出] 杨国辉:副董事长 [退出] 谢鸿章:副董事长 [退出] |
曾云青:董事
谢日明:董事 杨伟清:董事 张伟军:副董事长 [新增] 刘伟敬:副董事长 [新增] 杨冬民:董事 [新增] 曾林林:董事 [新增] 谢国雄:董事 [新增] |
7 | 2022-09-13 | 章程备案 |
2020-10-22
|
2022-09-08
|
8 | 2022-09-13 | 一般经营项目变更 |
投资兴办实业(具体项目另行申报)
国内贸易 (法律、行政法规禁止的项目除外 法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营) 在合法取得使用权的土地上进行房地产开发 [退出] 房地产经纪 [退出] |
投资兴办实业(具体项目另行申报)
国内贸易 (法律、行政法规禁止的项目除外 法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营) |
9 | 2020-10-23 | 章程备案 |
2020-03-31
|
2020-10-22
|
10 | 2020-10-23 | 驻在地址变更 |
深圳市龙华区福城街道桔塘社区
桔岭新村溢佳路1号大水坑工作站301
|
深圳市龙华区福城街道桔塘社区
章阁路3号C栋101
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 福城南产业片区土地整备利益统筹项目返还深圳市观澜大水坑股份合作公司留用地(指标)合作招商交易结果公告 | 招标方 | 2023-03-02 | 详情 |
2 | 大水坑股份公司物业加固工程 | 招标方 | 2022-09-16 | 详情 |
3 | 大水坑股份公司物业加固工程定标结果公示 | 招标方 | 2022-09-16 | 详情 |
4 | 大水坑股份公司物业加固工程 | 招标方 | 2022-08-25 | 详情 |
5 | 福城街道办事处既有房屋加固工程 | 招标方 | 2022-08-18 | 详情 |
6 | 福城南产业片区土地整备利益统筹项目返还深圳市观澜大水坑股份合作公司留用地(指标)合作招商公告 | 招标方 | 2022-06-30 | 详情 |
7 | 龙华区福城街道桔塘社区福前路梁相工业区299号厂房及配套物业租赁项目交易结果公告 | 招标方 | 2022-03-14 | 详情 |
8 | 龙华区福城街道桔塘社区福前路梁相工业区299号厂房及配套物业租赁项目交易公告 | 招标方 | 2022-02-08 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |