北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 广州市盛邦投资有限公司 | 法定代表人 | 王恺 关联19家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-会议、展览及相关服务 |
注册资本 | 200000.0万人民币 | ||
登记机关 | 广州市越秀区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2004-03-02 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 914401017594138473 |
注册号 | 440101000083228 | 组织机构代码 | 759413847 |
住址 | 广州市越秀区大德路187号1401、1402房 | ||
经营范围 | 企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);场地租赁(不含仓储);企业自有资金投资;房屋租赁; |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张军洪 共有18家公司 | 60.0% | 660.0万人民币 | 2011-06-27 | |
2 | 广州绿色基础设施产业投资基金管理有限公司 共有1家公司 | 50.0% | 10000.0万人民币 | 2021-10-25 | |
3 | 李伟彪 共有7家公司 | 49.33% | 5548.7209万人民币 | 1978-05-22 | |
4 | 童放 共有4家公司 | 46.2% | 3465.0万人民币 | 1967-03-09 | |
5 | 蒋和平 共有5家公司 | 30.4% | 135.3万人民币 | 1997-11-12 | |
6 | 伍宏铭 共有1家公司 | 30.34% | 547.64万人民币 | 2005-05-08 | |
7 | 周玉玺 共有28家公司 | 30.0% | 300.0万人民币 | 2009-01-04 | |
8 | { res.NAME }} | 27.99% | 8900.0万人民币 | 2019-11-25 | |
9 | { res.NAME }} | 16.67% | 800.0万人民币 | 2017-09-21 | |
10 | 余群光 共有1家公司 | 14.91% | 1020.0万人民币 | 2009-08-21 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
左梁
他有 17家公司 |
2018-12-27 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-10 | 经理备案 |
雷艳群
[退出]
|
王恺
[新增]
|
2 | 2024-04-10 | 法定代表人变更 |
左梁
[退出]
|
王恺
[新增]
|
3 | 2024-04-10 | 董事备案 |
左梁
[退出]
杨墨 [退出] 雷艳群 [退出] |
王恺
[新增]
|
4 | 2022-07-12 | 负责人变更 |
景广军
[退出]
|
左梁
[新增]
|
5 | 2022-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨墨
全登华 [退出] 景广军 [退出] |
杨墨
雷艳群 [新增] 左梁 [新增] |
6 | 2022-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
全登华
[退出]
|
雷艳群
[新增]
|
7 | 2021-02-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
金穗红
[退出]
|
骆继荣
[新增]
|
8 | 2021-02-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
全登华
|
全登华
杨墨 [新增] 景广军 [新增] |
9 | 2021-02-01 | 负责人变更 |
全登华
[退出]
|
景广军
[新增]
|
10 | 2020-03-03 | 章程备案 |
准予章程备案[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-09 | 未知:M某某,G某某,广州市盛邦投资有限公司,W某某,Q某某,广州市铿裕贸易发展有限公司,L某某 | 其他 | 广州市海珠区人民法院 | 详情 |
2 | 2019-11-07 | 被申请人:广州市铿裕贸易发展有限公司;申请人:广州市盛邦投资有限公司 | 送达公告 | 广州市海珠区人民法院 | 详情 |
3 | 2019-11-01 | 被申请人:广州市铿裕贸易发展有限公司;申请人:广州市盛邦投资有限公司 | 送达公告 | 广州市海珠区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 广州工控资本管理有限公司估值服务采购公告 | 竞标方 | 2023-02-01 | 详情 |
2 | 广州市盛邦投资有限公司员工工装定制服务采购项目采购结果公告 | 招标方 | 2022-01-30 | 详情 |
3 | 广州市盛邦投资有限公司员工工装定制服务采购项目采购公告 | 招标方 | 2022-01-18 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |