北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:广东华尔辰海上风电工程有限责任公司(以下简称“华尔辰公司”)位于广东中山火炬开发区是一家从事海上风电工程施工的国家高新技术企业。拥有海洋工程施工资质并通过了质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系认证与武汉理工大学联合成立了“海洋工程施工技术联合研究中心”和“工程实践教育中心”。公司拥有国内**的双体海上风电工程专用装备——“华尔辰”号和德国产的MHU1900S液压打桩锤等大型海上风电施工装备。公司总资产为4.3亿元。公司目前在手项目有珠海桂山200MW海上风电场示范项目、中电投...... ...更多
公司名称 | 广东华尔辰海上风电工程有限责任公司 | 法定代表人 | 陈诗平 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 建筑业-建筑装饰、装修和其他建筑业-其他未列明建筑业-其他未列明建筑业 |
注册资本 | 5000.0万人民币 | ||
登记机关 | 中山市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2010-12-27 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91442000566696940R |
注册号 | 442000000399004 | 组织机构代码 | 566696940 |
住址 | 中山市火炬开发区会展东路12号投资大厦六层 | ||
经营范围 | 海上风机基础施工及安装工程;海上桩基工程;吊装工程;机械设备的租赁;海上施工技术开发、转让、咨询和服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 | *** | *** | |
3 |
张
张凯
|
*** | *** |
4 |
陈
陈龙剑
|
*** | *** |
5 |
黄
黄锡柱
|
*** | *** |
6 | *** | *** | |
7 | *** | *** | |
8 |
樊
樊启望
|
*** | *** |
9 | *** | *** | |
10 |
陈
陈诗平
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事,总经理 | |
6 | 董事 | |
7 | 职工监事,监事会主席 | |
8 | 董事,董事长 | |
9 | 董事 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丁良鑫 共有5家公司 | 40.0% | 800.0万人民币 | 2022-01-11 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘曙光(董事)
孙钦波(董事) 赵永霞(董事) 周青松(监事) 任继新(董事) 张慧琴(监事) 陈龙剑(监事会主席,职工监事) [退出] 陈诗平(董事,总经理) [退出] 黄锡柱(董事长,董事) [退出] 汤皓钧(董事) [退出] |
刘曙光(董事)
孙钦波(董事) 周青松(监事) 任继新(董事) 张慧琴(监事) 赵永霞(董事) 陈龙剑(职工监事,监事会主席) [新增] 陈诗平(董事长,董事) [新增] 黄锡柱(董事) [新增] 汤皓钧(总经理,董事) [新增] |
2 | 2024-05-08 | 负责人变更 |
黄锡柱
[退出]
|
陈诗平
[新增]
|
3 | 2022-08-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈龙剑(监事会主席,职工监事)
赵永霞(董事) 周青松(监事) 任继新(董事) 陈诗平(董事,总经理) 刘曙光(董事) 汤皓钧(董事) 张慧琴(监事) 张谷良(董事) [退出] 黄锡柱(董事,董事长) [退出] |
刘曙光(董事)
陈龙剑(监事会主席,职工监事) 陈诗平(董事,总经理) 赵永霞(董事) 周青松(监事) 任继新(董事) 张慧琴(监事) 汤皓钧(董事) 孙钦波(董事) [新增] 黄锡柱(董事长,董事) [新增] |
4 | 2022-08-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张凯
武汉武桥智造产业发展有限公司 陈诗平 北京华创伟业经贸有限公司 上海嘉华投资有限公司 北京栢裕投资有限公司 北京未来图灵投资管理合伙企业(有限合伙) 樊启望 北京博观创业投资管理顾问有限公司 黄锡柱 陈龙剑 李军成 武桥重工集团起重机有限公司 雷岩投资有限公司 [退出] |
张凯
武汉武桥智造产业发展有限公司 北京博观创业投资管理顾问有限公司 樊启望 黄锡柱 陈龙剑 李军成 武桥重工集团起重机有限公司 北京华创伟业经贸有限公司 北京栢裕投资有限公司 上海嘉华投资有限公司 陈诗平 北京未来图灵投资管理合伙企业(有限合伙) |
5 | 2022-08-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张凯 475.318000万
陈诗平 100.000000万 北京华创伟业经贸有限公司 91.500000万 上海嘉华投资有限公司 40.992000万 北京栢裕投资有限公司 156.965600万 北京未来图灵投资管理合伙企业(有限合伙) 109.650500万 樊启望 150.000000万 黄锡柱 400.000000万 陈龙剑 450.000000万 李军成 30.000000万 武桥重工集团起重机有限公司 1946.573900万 武汉武桥智造产业发展有限公司 300.000000万 [退出] 雷岩投资有限公司 549.000000万 [退出] 北京博观创业投资管理顾问有限公司 200.000000万 [退出] |
张凯 475.318000万
樊启望 150.000000万 黄锡柱 400.000000万 陈龙剑 450.000000万 李军成 30.000000万 武桥重工集团起重机有限公司 1946.573900万 北京华创伟业经贸有限公司 91.500000万 北京栢裕投资有限公司 156.965600万 上海嘉华投资有限公司 40.992000万 陈诗平 100.000000万 北京未来图灵投资管理合伙企业(有限合伙) 109.650500万 武汉武桥智造产业发展有限公司 749.000000万 [新增] 北京博观创业投资管理顾问有限公司 300.000000万 [新增] |
6 | 2022-01-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张凯
北京栢裕投资有限公司 北京华创伟业经贸有限公司 上海嘉华投资有限公司 雷岩投资有限公司 北京未来图灵投资管理合伙企业(有限合伙) 樊启望 黄锡柱 陈龙剑 李军成 武桥重工集团起重机有限公司 天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙) [退出] |
张凯
北京华创伟业经贸有限公司 上海嘉华投资有限公司 北京栢裕投资有限公司 雷岩投资有限公司 北京未来图灵投资管理合伙企业(有限合伙) 樊启望 黄锡柱 陈龙剑 李军成 武桥重工集团起重机有限公司 武汉武桥智造产业发展有限公司 [新增] 陈诗平 [新增] 北京博观创业投资管理顾问有限公司 [新增] |
7 | 2022-01-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈龙剑(监事会主席,职工监事)
周青松(监事) 黄锡柱(董事,董事长) 任继新(董事) 张谷良(董事) 刘曙光(董事) 汤皓钧(董事) 赵永霞(监事) [退出] 陈诗平(总经理,董事) [退出] 欧阳浩(董事) [退出] |
陈龙剑(监事会主席,职工监事)
张谷良(董事) 周青松(监事) 黄锡柱(董事,董事长) 任继新(董事) 刘曙光(董事) 汤皓钧(董事) 赵永霞(董事) [新增] 陈诗平(董事,总经理) [新增] 张慧琴(监事) [新增] |
8 | 2021-10-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈龙剑(总经理)
[退出]
黄锡柱(执行董事) [退出] 任继新(监事) [退出] |
陈龙剑(监事会主席,职工监事)
[新增]
赵永霞(监事) [新增] 周青松(监事) [新增] 黄锡柱(董事,董事长) [新增] 任继新(董事) [新增] 陈诗平(总经理,董事) [新增] 张谷良(董事) [新增] 刘曙光(董事) [新增] 欧阳浩(董事) [新增] 汤皓钧(董事) [新增] |
9 | 2021-10-21 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
至2030年12月26日
|
长期
|
10 | 2021-07-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李军成
黄锡柱 樊启望 陈龙剑 |
樊启望
黄锡柱 陈龙剑 李军成 北京未来图灵投资管理合伙企业 [新增] 北京栢裕投资有限公司 [新增] 北京华创伟业经贸有限公司 [新增] 天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙) [新增] 上海嘉华投资有限公司 [新增] 张凯 [新增] 雷岩投资有限公司 [新增] 武桥重工集团起重机有限公司 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-08-04 | 战略投资 | 未披露 | 东风汽车 |
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所工程服务-海上作业平台及相关配套服务采购 | 竞标方 | 2021-04-26 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-04-21 | 华尔辰及图 | 19711895 | 37类-建筑修理 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-08-01 | 华尔辰海上风电 | www.huaerchen.cn | 粤ICP备17094426号-1 |
2 | 2017-08-01 | 华尔辰海上风电 | www.huaerchen.cn | 粤ICP备17094426号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |