北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 湖南雪峰山生态文化旅游有限责任公司 | 法定代表人 | 石罡 关联5家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业-旅行社及相关服务 |
注册资本 | 42525.1515万人民币 | ||
登记机关 | 溆浦县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2014-05-05 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 83人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91431224099107827Y |
注册号 | 431224000013017 | 组织机构代码 | 099107827 |
住址 | 溆浦县工业集中区红花园工业园 | ||
经营范围 | 旅游景点建设与经营;旅游项目的开发和经营;餐饮、住宿服务;烟酒、饮料、散装食品、预包装食品零售;休闲健身娱乐活动;歌舞厅娱乐活动;道路旅客运输经营;经营滑翔伞活动;航空运动项目开发;体育航空运动服务;跳伞飞行服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
严
严安智
|
*** | *** |
2 | *** | *** | |
3 | *** | *** | |
4 | *** | *** | |
5 |
严
严瑛
|
*** | *** |
6 | *** | *** | |
7 | *** | *** | |
8 | *** | *** | |
9 | *** | *** | |
10 |
石
石罡
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 副董事长 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事长兼总经理 | |
6 | 董事,副总经理 | |
7 | 董事 | |
8 | 副总经理 | |
9 | 董事 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石罡 共有5家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2021-11-11 | |
2 | 周宇波 共有1家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2018-09-12 | |
3 | 侯慧 共有4家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2014-01-06 | |
4 | 唐瑜 共有4家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2011-02-24 | |
5 | 侯真 共有1家公司 | 100.0% | 200.0万人民币 | 2020-04-13 | |
6 | 易志强 共有2家公司 | 100.0% | 200.0万人民币 | 2019-05-30 | |
7 | 石罡 共有5家公司 | 76.52% | 8800.0万人民币 | 2019-01-29 | |
8 | 田野 共有3家公司 | 76.0% | 380.0万人民币 | 2018-04-25 | |
9 | 石罡 共有5家公司 | 70.0% | 7000.0万人民币 | 2022-11-10 | |
10 | 胡小军 共有3家公司 | 60.0% | 300.0万人民币 | 2021-01-21 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
刘岳新
他有 2家公司 |
2019-09-27 | 在营 | |
2 |
潘学燕
他有 2家公司 |
2019-06-28 | 在营 | |
3 |
吴荣芳
他有 1家公司 |
2019-01-07 | 在营 | |
4 |
贺晓华
他有 5家公司 |
2018-11-29 | 在营 | |
5 |
张贻家
他有 1家公司 |
2018-11-28 | 在营 | |
6 |
贺方礼
他有 1家公司 |
2018-11-28 | 在营 | |
7 |
张克荣
他有 1家公司 |
2018-11-28 | 在营 | |
8 |
张在长
他有 1家公司 |
2018-11-23 | 在营 | |
9 |
贺晓华
他有 5家公司 |
2018-11-22 | 在营 | |
10 |
贺晓华
他有 5家公司 |
2018-11-22 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张涯 徐远忠 周晓军 侯慧 余波 石罡 熊昊平 陈国伟 舒展
[退出]
|
余波 熊昊平 石罡 侯慧 陈国伟 周晓军 徐远忠 张涯 舒展 霍徐强
[新增]
|
2 | 2024-06-06 | 注册资本变更 |
39946.2041万人民币
|
42525.151500万人民币
|
3 | 2024-06-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贺显武 王金龙 侯真
[退出]
|
周钰承 李小军 侯真 贺显武
[新增]
|
4 | 2024-06-06 | 股东变更 |
曹莉秀 ,曹明 ,长沙先导产业投资有限公司 ,长沙雪峰山先导文旅产业投资基金企业(有限合伙) ,陈翠华 ,陈国伟 ,陈晓明 ,陈益民 ,丁先理 ,甘甜 ,高篙 ,何洁 ,贺显武 ,侯慧 ,胡建波 ,胡月香 ,湖南鸿硕研学旅行有限公司 ,湖南天择先导文化传媒产业投资基金企业(有限合伙) ,湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙) ,黄立函 ,蒋莉 ,雷顺云 ,李爱学 ,李功 ,廖忠 ,刘腊香 ,刘职让 ,石罡 ,舒建东 ,舒建方 ,舒跃 ,舒展 ,唐月芳 ,魏勇 ,夏名池 ,夏雪 ,向锦花 ,严安智 ,严芳 ,严瑛 ,曾炜杰 ,张绍霞 ,张幼珍 ,张在学 ,郑晓鸿 ,周玉梅 ,朱剑龙 ,左松 ,沅陵辰州投资集团有限公司
|
曹莉秀 ,曹明 ,长沙先导产业投资有限公司 ,长沙雪峰山先导文旅产业投资基金企业(有限合伙) ,陈翠华 ,陈国伟 ,陈晓明 ,陈益民 ,丁先理 ,甘甜 ,高篙 ,何洁 ,贺显武 ,侯慧 ,胡建波 ,胡月香 ,湖南鸿硕研学旅行有限公司
,湖南省国瓴一号私募股权基金合伙企业(有限合伙)
,湖南天择先导文化传媒产业投资基金企业(有限合伙) ,湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙) ,黄立函 ,蒋莉 ,雷顺云 ,李爱学 ,李功 ,廖忠 ,刘腊香 ,刘职让 ,石罡 ,舒建东 ,舒建方 ,舒跃 ,舒展 ,唐月芳 ,魏勇 ,夏名池 ,夏雪 ,向锦花 ,严安智 ,严芳 ,严瑛 ,曾炜杰 ,张绍霞 ,张幼珍 ,张在学 ,郑晓鸿 ,周玉梅 ,朱剑龙 ,左松 ,沅陵辰州投资集团有限公司
|
5 | 2024-04-15 | 股东变更 |
曹莉秀 ,曹明 ,长沙先导产业投资有限公司 ,长沙雪峰山先导文旅产业投资基金企业(有限合伙) ,陈翠华 ,陈国伟 ,陈晓明 ,陈益民
,邓中华
,丁先理 ,甘甜 ,高篙 ,何洁 ,贺显武 ,侯慧 ,胡建波 ,胡月香 ,湖南鸿硕研学旅行有限公司 ,湖南天择先导文化传媒产业投资基金企业(有限合伙) ,湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙) ,黄立函 ,蒋莉 ,雷顺云 ,李爱学 ,李功 ,廖忠 ,刘腊香 ,刘职让 ,石罡 ,舒建东 ,舒建方 ,舒跃 ,舒展 ,唐月芳 ,魏勇 ,夏名池 ,夏雪 ,向锦花 ,严安智 ,严芳 ,严瑛 ,曾炜杰 ,张绍霞 ,张幼珍 ,张在学 ,周玉梅 ,朱剑龙 ,左松 ,沅陵辰州投资集团有限公司
|
曹莉秀 ,曹明 ,长沙先导产业投资有限公司 ,长沙雪峰山先导文旅产业投资基金企业(有限合伙) ,陈翠华 ,陈国伟 ,陈晓明 ,陈益民 ,丁先理 ,甘甜 ,高篙 ,何洁 ,贺显武 ,侯慧 ,胡建波 ,胡月香 ,湖南鸿硕研学旅行有限公司 ,湖南天择先导文化传媒产业投资基金企业(有限合伙) ,湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙) ,黄立函 ,蒋莉 ,雷顺云 ,李爱学 ,李功 ,廖忠 ,刘腊香 ,刘职让 ,石罡 ,舒建东 ,舒建方 ,舒跃 ,舒展 ,唐月芳 ,魏勇 ,夏名池 ,夏雪 ,向锦花 ,严安智 ,严芳 ,严瑛 ,曾炜杰 ,张绍霞 ,张幼珍 ,张在学
,郑晓鸿
,周玉梅 ,朱剑龙 ,左松 ,沅陵辰州投资集团有限公司
|
6 | 2024-04-08 | 注册资本变更 |
37581.903万人民币
|
39946.204100万人民币
|
7 | 2024-04-08 | 股东变更 |
曹莉秀 ,曹明 ,长沙先导产业投资有限公司 ,长沙雪峰山先导文旅产业投资基金企业(有限合伙) ,陈翠华 ,陈国伟 ,陈晓明 ,陈益民 ,邓中华 ,丁先理 ,甘甜 ,高篙 ,何洁 ,贺显武 ,侯慧 ,胡建波 ,胡月香 ,湖南天择先导文化传媒产业投资基金企业(有限合伙) ,湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙) ,黄立函 ,蒋莉 ,雷顺云 ,李爱学 ,李功 ,廖忠 ,刘腊香 ,刘职让 ,石罡 ,舒建东 ,舒建方 ,舒跃 ,舒展 ,唐月芳 ,魏勇 ,夏名池 ,夏雪 ,向锦花 ,严安智 ,严芳 ,严瑛 ,曾炜杰
,张建永
,张绍霞 ,张幼珍 ,张在学 ,周玉梅 ,朱剑龙 ,左松 ,沅陵辰州投资集团有限公司
|
曹莉秀 ,曹明 ,长沙先导产业投资有限公司 ,长沙雪峰山先导文旅产业投资基金企业(有限合伙) ,陈翠华 ,陈国伟 ,陈晓明 ,陈益民 ,邓中华 ,丁先理 ,甘甜 ,高篙 ,何洁 ,贺显武 ,侯慧 ,胡建波 ,胡月香
,湖南鸿硕研学旅行有限公司
,湖南天择先导文化传媒产业投资基金企业(有限合伙) ,湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙) ,黄立函 ,蒋莉 ,雷顺云 ,李爱学 ,李功 ,廖忠 ,刘腊香 ,刘职让 ,石罡 ,舒建东 ,舒建方 ,舒跃 ,舒展 ,唐月芳 ,魏勇 ,夏名池 ,夏雪 ,向锦花 ,严安智 ,严芳 ,严瑛 ,曾炜杰 ,张绍霞 ,张幼珍 ,张在学 ,周玉梅 ,朱剑龙 ,左松 ,沅陵辰州投资集团有限公司
|
8 | 2023-06-25 | 工商登记联络员备案 |
陈国伟 *** 备案手机:***
|
陈国伟 *** 备案手机:***
|
9 | 2022-09-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
舒展 陈国伟 石罡 徐远忠 周晓军 余波 余颖 侯慧
[退出]
|
徐远忠 舒展 陈国伟 余波 石罡 熊昊平 周晓军 侯慧 张涯
[新增]
|
10 | 2022-09-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贺显武 谢晓阳 王金龙
[退出]
|
侯真 王金龙 贺显武
[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-01-15 | 溆浦国税 简罚 〔2018〕 17号 | - | 溆浦县国家税务局税源管理一科 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-06-15 | 溆交处罚决定﹝2021﹞5024号 | 雪峰旅游公司所属车辆湘N55022擅自屏蔽卫星定位系统装置信号 | 罚款2000元 | 溆浦县交通运输局 |
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-17 | - | 严安智 | 长沙先导产业投资有限公司 | 5 | 1500.0000 |
2 | 2024-04-17 | - | - | 长沙先导产业投资有限公司 | - | - |
3 | 2024-03-06 | - | 严安智 | 兴业银行股份有限公司邵阳分行 | 5 | 1000.0000 |
4 | 2024-03-06 | - | - | 兴业银行股份有限公司邵阳分行 | - | - |
5 | 2022-12-16 | - | 严安智 | 湖南中鑫融资租赁有限公司 | 5 | 1200.0000 |
6 | 2022-12-16 | - | - | 湖南中鑫融资租赁有限公司 | - | - |
7 | 2022-04-11 | - | 石罡 | 湖南湘江时代融资租赁有限公司 | 5 | 1496.0000 |
8 | 2022-04-11 | - | 侯慧 | 湖南湘江时代融资租赁有限公司 | 5 | 577.3000 |
9 | 2022-04-11 | - | 夏雪 | 湖南湘江时代融资租赁有限公司 | 5 | 450.0000 |
10 | 2022-04-11 | - | 舒建东 | 湖南湘江时代融资租赁有限公司 | 5 | 494.9502 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 怀化市文化旅游广电体育局关于大型会议服务的网上超市采购项目合同履约验收公告 | 中标方 | 2023-11-01 | 详情 |
2 | 怀化市文化旅游广电体育局关于大型会议服务的网上超市采购项目合同履约验收公告 | 中标方 | 2023-10-31 | 详情 |
3 | 湖南借母溪国家级自然保护区生态旅游设施建设项目 | 竞标方 | 2022-07-20 | 详情 |
4 | 湖南借母溪国家级自然保护区科普宣教设施建设项目 | 竞标方 | 2022-07-14 | 详情 |
5 | 湖南借母溪国家级自然保护区森林康养设施建设项目 | 竞标方 | 2022-07-14 | 详情 |
6 | 怀化市文化旅游广电体育局关于大型会议服务的网上超市采购项目成交公告 | 竞标方 | 2022-07-04 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-10-08 | 雪峰山旅游 XUEFENGSHAN | 21480876 | 39类-运输存储 | |
2 | 2018-01-31 | 南国雪山 | 29028627 | 39类-运输存储 | |
3 | 2017-04-17 | 穿岩山灌木 | 23618226 | 43类-餐饮住宿 | |
4 | 2017-04-17 | 穿岩山灌木 | 23618182 | 31类-饲料种籽 | |
5 | 2017-04-17 | 穿岩山灌木 | 23618057 | 30类-方便食品 | |
6 | 2015-01-20 | 雪峰山旅游 | 16194670 | 39类-运输存储 | |
7 | 2015-01-20 | 雪峰山生态文化游 | 16194976 | 39类-运输存储 | |
8 | 2015-12-29 | 雪峰山养生谷 | 18739722 | 44类-医疗园艺 | |
9 | 2015-12-22 | 阳雀坡 | 18679938 | 39类-运输存储 | |
10 | 2015-12-29 | 雪峰人家 | 18739564 | 43类-餐饮住宿 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-25 | 雪峰山旅游 | http://www.hnxfsly.com | 湘ICP备19021283号-1 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |