北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 深圳市美庐贸易发展有限公司 | 法定代表人 | 晏梓桂 关联27家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-咨询与调查-其他专业咨询与调查 |
注册资本 | 3000.0万人民币 | ||
登记机关 | 罗湖局 | 经营状态 | 注销 |
成立日期 | 1995-08-08 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 0人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 9144030019236852X1 |
注册号 | 440301104314045 | 组织机构代码 | 19236852X |
住址 | 深圳市罗湖区东门街道中兴路239号外贸集团大厦2101房 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:国内商业、物资供销业( 有含专营、专控、专控商品 );投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询;企业管理咨询;自有物业租赁。,许可经营项目是: |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 | |
5 | 总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 范惠广 共有13家公司 | 37.5% | 1500.0万人民币 | 2000-10-11 | |
2 | 刘博 共有4家公司 | 10.0% | 5.0万人民币 | 2012-02-06 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-05-04 | 清算组成员备案 |
张海霞(监事)
晏梓桂(董事长) 晏松柏(董事) 何惠珍(董事) 李鍠(总经理) |
张海霞(监事)
晏梓桂(董事长) 何惠珍(董事) 晏松柏(董事) 李鍠(总经理) 晏松柏(清算组成员) [新增] 晏梓桂(清算组负责人) [新增] |
2 | 2017-05-04 | 清算组成员备案 |
李鍠(总经理)何惠珍(董事)晏松柏(董事)晏梓桂(董事长)张海霞(监事)
|
晏梓柏(清算组成员)晏松柏(董事)张海霞(监事)何惠珍(董事)晏梓桂(清算组负责人)晏梓桂(董事长)李鍠(总经理)
|
3 | 2017-05-04 | 其他事项备案 |
|
|
4 | 2017-05-04 | 清算组成员备案 |
晏梓柏(清算组成员)晏松柏(董事)张海霞(监事)何惠珍(董事)晏梓桂(清算组负责人)晏梓桂(董事长)李鍠(总经理)
|
张海霞(监事)晏梓桂(清算组负责人)李鍠(总经理)何惠珍(董事)晏梓桂(董事长)晏松柏(清算组成员)晏松柏(董事)
|
5 | 2015-11-12 | 其他事项备案 |
X
[新增]
|
|
6 | 2015-11-12 | 住所变更 |
深圳市罗湖区
中兴路外贸集团大厦2101房
|
深圳市罗湖区
东门街道中兴路239号外贸集团大厦2101房
|
7 | 2015-10-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
自1995年8月8日起至2015年8月8日止
|
永续经营
|
8 | 2015-10-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
08/08/2015
|
01/01/5000
|
9 | 2015-10-23 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
1995-08-08,2015-08-08
|
1995-08-08,5000-01-01
|
10 | 2009-10-16 | 负责人变更 |
股东:晏松柏
其他董事:何惠珍 其他董事:晏松柏 总经理:李鍠 监事:张海霞 董事长:郑三五 [退出] 法定代表人:郑三五 [退出] 股东:郑三五 [退出] |
其他董事:晏松柏
股东:晏松柏 监事:张海霞 其他董事:何惠珍 总经理:李鍠 法定代表人:晏梓桂 [新增] 董事长:晏梓桂 [新增] 股东:晏梓桂 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |