北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 怀化川渝财富实业发展有限公司 | 法定代表人 | 蒋全志 关联8家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 怀化川渝财富投资咨询有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业-其他未列明商务服务业 |
注册资本 | 2670.0万人民币 | ||
登记机关 | 怀化市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2013-09-06 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 914312000771807242 |
注册号 | 431200000053069 | 组织机构代码 | 077180724 |
住址 | 怀化市鹤城区天星东路17栋(铁二中大门口左侧2楼) | ||
经营范围 | 以股东自有资金进行国家政策允许的投资咨询及产业投资;百货、五金、建材的批发和零售;旅游产业开发;住宿服务;餐饮服务;农业开发;计算机软硬件销售与服务;建筑安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
李
李万奎
|
*** | *** |
2 |
肖
肖兵
|
*** | *** |
3 |
谭
谭建强
|
*** | *** |
4 |
沈
沈建明
|
*** | *** |
5 |
蒋
蒋全志
|
*** | *** |
6 |
蒋
蒋美荣
|
*** | *** |
7 |
文
文德兵
|
*** | *** |
8 |
王
王小青
|
*** | *** |
9 |
周
周芳
|
*** | *** |
10 |
米
米晓辉
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事兼总经理 | |
2 | 董事长 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 副董事长 | |
9 | 监事 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蒋全志 共有8家公司 | 35.0% | 700.0万人民币 | 2015-04-22 | |
2 | { res.NAME }} | 2.0% | 200.0万人民币 | 2014-07-22 | |
3 | { res.NAME }} | - | - | 2014-03-18 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-06 | 工商登记联络员备案 |
陈浩天 *** 备案手机:***
|
蒋全志 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2022-12-05 | 工商登记联络员备案 |
陈浩天 *** 备案手机:***
|
陈浩天 *** 备案手机:***
(网上办理)
|
3 | 2022-06-24 | 法定代表人变更 |
李万奎
[退出]
|
蒋全志
[新增]
|
4 | 2022-06-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
熊桉伟 郑小池 文德兵 冉文生 熊安慧 肖兵 李万奎
[退出]
|
熊桉伟 熊安慧 冉文生 文德兵 肖兵 郑小池 蒋全志
[新增]
|
5 | 2022-06-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王小青 沈建明 蒋全志
[退出]
|
王小青 沈建明 杨学军
[新增]
|
6 | 2021-05-07 | 经营范围变更 |
以股东自有资金进行国家政策允许的投资咨询及产业投资
百货、五金、建材的批发和零售 旅游产业开发 住宿服务 餐饮服务 农业开发 计算机软硬件销售与服务 建筑安装 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 房地产开发经营 [退出] |
以股东自有资金进行国家政策允许的投资咨询及产业投资
百货、五金、建材的批发和零售 旅游产业开发 住宿服务 餐饮服务 农业开发 计算机软硬件销售与服务 建筑安装 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
7 | 2021-03-23 | 股东变更 |
邓友政 ,胡浩 ,蒋美荣 ,蒋全志 ,雷华英 ,李万奎 ,李杨霖
,刘彩琼 ,刘彩云
,龙俊刚 ,米晓辉 ,彭小华 ,沈建明 ,谭建强 ,王海 ,王小青 ,文德兵 ,肖兵 ,杨学军 ,杨英 ,张继武 ,周芳
|
邓友政 ,胡浩 ,蒋美荣 ,蒋全志 ,雷华英 ,李万奎 ,李杨霖 ,龙俊刚 ,米晓辉 ,彭小华 ,沈建明 ,谭建强 ,王海 ,王小青 ,文德兵 ,肖兵 ,杨学军 ,杨英 ,张继武 ,周芳
|
8 | 2020-09-17 | 股东变更 |
邓友政 ,胡浩 ,蒋美荣 ,蒋全志 ,雷华英 ,李万奎 ,李杨霖 ,刘彩琼 ,刘彩云 ,龙俊刚 ,米晓辉 ,彭小华 ,沈建明 ,谭建强 ,王海 ,王小青 ,文德兵 ,肖兵 ,杨学军 ,杨英 ,张继武
,郑小池
,周芳
|
邓友政 ,胡浩 ,蒋美荣 ,蒋全志 ,雷华英 ,李万奎 ,李杨霖 ,刘彩琼 ,刘彩云 ,龙俊刚 ,米晓辉 ,彭小华 ,沈建明 ,谭建强 ,王海 ,王小青 ,文德兵 ,肖兵 ,杨学军 ,杨英 ,张继武 ,周芳
|
9 | 2020-08-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋全志 沈建明 王小青
[退出]
|
王小青 蒋全志 沈建明
[新增]
|
10 | 2020-08-20 | 股东变更 |
陈芳 ,代前兴 ,
邓友政 ,胡浩
,胡克跃 ,黄强 ,江锋
,蒋美荣 ,蒋全志
,敬耀
,雷华英
,李俊峰
,李万奎 ,李杨霖 ,刘彩琼 ,刘彩云
,刘苗
,龙俊刚 ,米晓辉 ,彭小华 ,沈建明 ,谭建强 ,王海 ,王小青 ,文德兵
,吴双平
,肖兵
,谢娟 ,杨顺洪
,杨学军 ,杨英 ,张继武
,张俊 ,张雅鑫
,郑小池 ,周芳
,周隆安
|
邓友政 ,胡浩 ,蒋美荣 ,蒋全志 ,雷华英 ,李万奎 ,李杨霖 ,刘彩琼 ,刘彩云 ,龙俊刚 ,米晓辉 ,彭小华 ,沈建明 ,谭建强 ,王海 ,王小青 ,文德兵 ,肖兵 ,杨学军 ,杨英 ,张继武 ,郑小池 ,周芳
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-06-08 | 431200000168 | 王小青 | 米晓辉 | 5 | 100.0万元 |
2 | 2015-06-08 | - | - | 米晓辉 | - | - |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |