北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:公司是广东省农垦集团公司的全资子公司,2001年12月21日经广东省工商行政管理局核准设立。 ...更多
公司名称 | 广东省粤垦投资有限公司 | 法定代表人 | 陈茗 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业 |
注册资本 | 149768.0万人民币 | ||
登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2001-12-21 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 914400007349945343 |
注册号 | 440000000075686 | 组织机构代码 | 734994534 |
住址 | 广州市天河区沙河天平架燕岭大厦410房 | ||
经营范围 | 以自有资金进行实业投资,项目管理。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事长兼总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张新良 共有3家公司 | 100.0% | 3000.0万人民币 | 2016-11-05 | |
2 | 田晓波 共有2家公司 | 90.0% | 7200.0万人民币 | 2002-03-13 | |
3 | 李少福 共有2家公司 | 90.0% | 2700.0万人民币 | 1988-12-13 | |
4 | 李淑琴 共有1家公司 | 90.0% | 598.5万人民币 | 1992-01-31 | |
5 | 李淑琴 共有1家公司 | 90.0% | 450.0万人民币 | 2001-02-21 | |
6 | 吴浩 共有1家公司 | 90.0% | 252.0万人民币 | 1994-11-08 | |
7 | 陆杰 共有1家公司 | 68.0% | 680.0万人民币 | 2003-11-07 | |
8 | 吴贵洲 共有2家公司 | 66.67% | 200.0万人民币 | 1996-03-22 | |
9 | 文超 共有3家公司 | 66.52% | 43473.0万人民币 | 2005-12-13 | |
10 | 杨福云 共有3家公司 | 64.62% | 149532.9766万人民币 | 2002-08-21 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
张新良
他有 3家公司 |
2016-11-05 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡亦农
[退出]
|
陈茗
[新增]
|
2 | 2023-03-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨卫
杨生发 蔡亦农 [退出] |
杨卫
杨生发 陈茗 [新增] |
3 | 2023-03-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
蔡亦农[新增]
|
4 | 2023-03-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡亦农
杨柳 [退出] 王泽 [退出] |
蔡亦农
杨生发 [新增] 杨卫 [新增] |
5 | 2019-02-12 | 董事备案 |
王泽(董事)
杨柳(董事) 蔡亦农(董事长,总经理) 徐鹏进(监事) [退出] 林泽彦(副总经理) [退出] |
王泽(董事)
杨柳(董事) 蔡亦农(董事长,总经理) 黄丽萍(监事) [新增] |
6 | 2017-08-09 | 注册资本(金)变更 |
30000.000000
|
149768.000000
(+399.23%)
|
7 | 2017-08-09 | 章程备案 |
2011-08-05
|
章程修正案
|
8 | 2015-12-22 | 其他事项备案 |
****8
[退出]
|
****0
[新增]
|
9 | 2015-12-22 | 其他事项备案 |
广东省粤垦投资有限公司
[退出]
|
广东省农垦集团公司
[新增]
|
10 | 2015-12-22 | 投资人(股权)变更 |
林泽彦,副总经理
王泽,董事 徐鹏进,监事 杨柳,董事 梁光,董事长,总经理 [退出] |
林泽彦,副总经理
王泽,董事 徐鹏进,监事 杨柳,董事 蔡亦农,董事长,总经理 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东省农垦集团公司及广东省粤垦投资有限公司注册并发行超短期融资券承销商招标项目招标结果公告 | 竞标方 | 2021-05-21 | 详情 |
2 | 广东省农垦集团公司及广东省粤垦投资有限公司注册并发行超短期融资券承销商招标项目招标结果公示 | 招标方 | 2021-05-17 | 详情 |
3 | •广东省农垦集团公司及广东省粤垦投资有限公司注册并发行超短期融资券承销商招标项目招标结果公示 | 竞标方 | 2021-05-17 | 详情 |
4 | 广东省农垦集团公司及广东省粤垦投资有限公司注册并发行超短期融资券承销商招标项目招标公告 | 竞标方 | 2021-04-20 | 详情 |
5 | 广东省粤垦投资有限公司2020年度第二期超短期融资券发行文件 | 招标方 | 2020-09-23 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |