北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 深圳鑫域股权投资企业(有限合伙) | 法定代表人 | 张高照 关联12家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限合伙企业 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 6000.0万人民币 | ||
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2011-05-19 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440300576366865F |
注册号 | 440305602266738 | 组织机构代码 | 576366865 |
住址 | 深圳市南山区南山街道南海大道西、桂庙路北阳光华艺大厦1栋4D10 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:股权投资(不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止的项目)。,许可经营项目是: |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
梁
梁庆朝
|
*** | *** |
2 |
徐
徐前莲
|
*** | *** |
3 |
周
周楷龄
|
*** | *** |
4 |
傅
傅显辉
|
*** | *** |
5 |
刘
刘慧
|
*** | *** |
6 |
黄
黄晓燕
|
*** | *** |
7 |
温
温清琴
|
*** | *** |
8 |
郭
郭桅桅
|
*** | *** |
9 |
张
张高照
|
*** | *** |
10 |
梁
梁昶
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蒋旭东 共有15家公司 | 23.62% | 109.2万人民币 | 2012-08-09 | |
2 | 侯泽宽 共有5家公司 | 12.25% | 735.0094万人民币 | 2007-12-05 | |
3 | 李军宏 共有5家公司 | 5.78% | 36.04万人民币 | 2008-02-26 | |
4 | 卓木荣 共有2家公司 | 5.0% | 500.0万人民币 | 2011-11-23 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-09-03 | 章程备案 |
2018-06-15
|
2018-08-03
|
2 | 2018-09-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东名称:温清琴、出资额:250.000000、出资比例:4.167000
股东名称:梁庆朝、出资额:1500.000000、出资比例:25.000000 股东名称:徐前莲、出资额:1175.000000、出资比例:19.583000 股东名称:傅显辉、出资额:700.000000、出资比例:11.667000 股东名称:陈爱玲、出资额:100.000000、出资比例:1.666500 股东名称:刘慧、出资额:300.000000、出资比例:5.000000 股东名称:赵娜、出资额:100.000000、出资比例:1.667000 股东名称:张高照、出资额:100.000000、出资比例:1.667000 股东名称:黄晓燕、出资额:300.000000、出资比例:5.000000 股东名称:郭桅桅、出资额:200.000000、出资比例:3.333000 股东名称:周楷龄、出资额:1175.000000、出资比例:19.582500 [退出] 股东名称:莫晓文、出资额:100.000000、出资比例:1.667000 [退出] |
股东名称:徐前莲、出资额:1175.000000、出资比例:19.583000
股东名称:温清琴、出资额:250.000000、出资比例:4.167000 股东名称:郭桅桅、出资额:200.000000、出资比例:3.333000 股东名称:傅显辉、出资额:700.000000、出资比例:11.667000 股东名称:陈爱玲、出资额:100.000000、出资比例:1.666500 股东名称:刘慧、出资额:300.000000、出资比例:5.000000 股东名称:赵娜、出资额:100.000000、出资比例:1.667000 股东名称:黄晓燕、出资额:300.000000、出资比例:5.000000 股东名称:梁庆朝、出资额:1500.000000、出资比例:25.000000 股东名称:张高照、出资额:100.000000、出资比例:1.667000 股东名称:梁昶、出资额:100.000000、出资比例:1.667000 [新增] 股东名称:涂金花、出资额:100.000000、出资比例:1.667000 [新增] 股东名称:周楷龄、出资额:1075.000000、出资比例:17.915500 [新增] |
3 | 2018-09-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈爱玲,100.000000,1.666500%
傅显辉,700.000000,11.667000% 郭桅桅,200.000000,3.333000% 黄晓燕,300.000000,5.000000% 梁庆朝,1500.000000,25.000000% 刘慧,300.000000,5.000000% 温清琴,250.000000,4.167000% 徐前莲,1175.000000,19.583000% 张高照,100.000000,1.667000% 赵娜,100.000000,1.667000% 莫晓文,100.000000,1.667000% [退出] 周楷龄,1175.000000,19.582500% [退出] |
陈爱玲,100.000000,1.666500%
傅显辉,700.000000,11.667000% 郭桅桅,200.000000,3.333000% 黄晓燕,300.000000,5.000000% 梁庆朝,1500.000000,25.000000% 刘慧,300.000000,5.000000% 温清琴,250.000000,4.167000% 徐前莲,1175.000000,19.583000% 张高照,100.000000,1.667000% 赵娜,100.000000,1.667000% 梁昶,100.000000,1.667000% [新增] 涂金花,100.000000,1.667000% [新增] 周楷龄,1075.000000,17.915500% [新增] |
4 | 2018-07-03 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2011-05-19,2018-05-19,7
|
2011-05-19,,
|
5 | 2018-07-03 | 章程备案 |
2017-09-05
|
2018-06-15
|
6 | 2018-03-30 | 章程备案 |
2017-0
7
-
2
5
|
2017-0
9
-
0
5
|
7 | 2018-03-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东名称:莫晓文、出资额:100.000000、出资比例:1.667000
股东名称:陈爱玲、出资额:100.000000、出资比例:1.666500 股东名称:周楷龄、出资额:1175.000000、出资比例:19.582500 股东名称:梁庆朝、出资额:1500.000000、出资比例:25.000000 股东名称:温清琴、出资额:250.000000、出资比例:4.167000 股东名称:刘慧、出资额:300.000000、出资比例:5.000000 股东名称:傅显辉、出资额:700.000000、出资比例:11.667000 股东名称:赵娜、出资额:100.000000、出资比例:1.667000 股东名称:黄晓燕、出资额:300.000000、出资比例:5.000000 股东名称:郭桅桅、出资额:200.000000、出资比例:3.333000 股东名称:张高照、出资额:500.000000、出资比例:8.333000 [退出] 股东名称:徐前莲、出资额:775.000000、出资比例:12.917000 [退出] |
股东名称:周楷龄、出资额:1175.000000、出资比例:19.582500
股东名称:陈爱玲、出资额:100.000000、出资比例:1.666500 股东名称:温清琴、出资额:250.000000、出资比例:4.167000 股东名称:郭桅桅、出资额:200.000000、出资比例:3.333000 股东名称:刘慧、出资额:300.000000、出资比例:5.000000 股东名称:莫晓文、出资额:100.000000、出资比例:1.667000 股东名称:黄晓燕、出资额:300.000000、出资比例:5.000000 股东名称:傅显辉、出资额:700.000000、出资比例:11.667000 股东名称:梁庆朝、出资额:1500.000000、出资比例:25.000000 股东名称:赵娜、出资额:100.000000、出资比例:1.667000 股东名称:徐前莲、出资额:1175.000000、出资比例:19.583000 [新增] 股东名称:张高照、出资额:100.000000、出资比例:1.667000 [新增] |
8 | 2018-03-30 | 其他事项备案 |
合伙人:
合伙人: 合伙人: 合伙人: 合伙人: 合伙人: 合伙人: 合伙人: 合伙人: 合伙人: 合伙人: 合伙人: 工商联络员:张志因 [退出] |
合伙人:
合伙人: 合伙人: 合伙人: 合伙人: 合伙人: 合伙人: 合伙人: 合伙人: 合伙人: 合伙人: 合伙人: 工商联络员:彭丽华 [新增] |
9 | 2017-08-08 | 驻在地址变更 |
深圳市南山区
高新南四道030号高新区综合服务楼三楼311-1室
|
深圳市南山区
南山街道南海大道西、桂庙路北阳光华艺大厦1栋4D10
|
10 | 2017-08-08 | 章程备案 |
1900-01-01
|
2017-07-25
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |