北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:中国陶瓷城位于广东省佛山市建筑面积5.3万平方米2002年10月18日正式开业。现已发展成为享誉全球的陶瓷墙地砖、卫生洁具、五金水件、马赛克及各种陶瓷卫浴定制产品的高端商贸流通平台和商业信息服务平台。商城集陶瓷和卫浴产品贸易、会展、商务服务为一体,云集国内外知名品牌200多家代表了中国建筑陶瓷和卫浴产品的最高水平。 ...更多
公司名称 | 佛山市中城物业管理有限公司 | 法定代表人 | 龙清玉 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业-房地产业-物业管理-物业管理 |
注册资本 | 300.0万人民币 | ||
登记机关 | 佛山市禅城区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2005-08-12 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440604779218109M |
注册号 | 440602000055225 | 组织机构代码 | 779218109 |
住址 | 佛山市禅城区江湾三路2号中国陶瓷城四楼488号 | ||
经营范围 | 物业管理;自有房地产经营;卫生清洁服务,停车场管理,接受委托进行代收水电费服务,展览及策划服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 副董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事长 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 经理 | |
8 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吴忠琦 共有1家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2024-01-29 | |
2 | 冯汝霞 共有1家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 2022-06-17 | |
3 | 汤洁明 共有1家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 2022-06-28 | |
4 | 何连华 共有4家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 2023-11-02 | |
5 | 姚沂 共有1家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 2023-11-09 | |
6 | 周军 共有17家公司 | 51.0% | 510.0万人民币 | 2012-12-19 | |
7 | 常思彬 共有3家公司 | 51.0% | 255.0万人民币 | 2021-06-16 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
何连华
他有 1家公司 |
2016-07-26 | 在营 | |
2 |
汤洁明
他有 1家公司 |
2014-06-03 | 在营 | |
3 |
汤洁明
他有 1家公司 |
2008-06-26 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-12 | 负责人变更 |
周军
[退出]
|
龙清玉
[新增]
|
2 | 2024-01-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何颖,董事
包建永,董事 刘国群,监事 何新明,副董事长 陈伟荣,董事长 梁丽红,财务负责人 周军,董事兼经理 [退出] |
包建永,董事
刘国群,监事 何新明,副董事长 陈伟荣,董事长 梁丽红,财务负责人 何颖,董事 周军,董事 [新增] 龙清玉,经理 [新增] |
3 | 2022-10-28 | 章程备案 |
章程修正案
|
2022-10-20章程
|
4 | 2022-10-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
包建永,董事
刘国群,监事 王思平,董事 [退出] 余敏,总经理 [退出] 周军,董事,经理 [退出] 何新明,副董事长,董事 [退出] 叶仙斌,董事长,董事 [退出] |
包建永,董事
刘国群,监事 何颖,董事 [新增] 周军,董事兼经理 [新增] 何新明,副董事长 [新增] 陈伟荣,董事长 [新增] |
5 | 2022-01-25 | 章程备案 |
章程修正案[新增]
|
|
6 | 2022-01-25 | 负责人变更 |
叶仙斌
[退出]
|
周军
[新增]
|
7 | 2022-01-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
股东变更[新增]
|
8 | 2017-12-28 | 章程备案 |
章程
|
章程修正案
|
9 | 2017-12-28 | 业务范围变更 |
物业管理
自有房地产经营 卫生清洁服务、停车场管理 [退出] 接受委托进行代收水电费服务 [退出] |
物业管理
自有房地产经营 卫生清洁服务,停车场管理,接受委托进行代收水电费服务,展览及策划服务 [新增] |
10 | 2016-05-17 | 章程备案 |
2013-06-23章程修正案
|
章程
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-08-23 | - | - | 该单位违反《特种设备安全法》规定,使用的特种设备未按照安全技术规范的要求及时申报并接受检验。 | 禅城区市场监督管理局 |
2 | 2016-05-09 | - | - | 正常 | 佛山市禅城区市场监督管理局石湾分局 |
3 | 2016-01-20 | - | - | 压力表未检 | 禅城区市场监管局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥2K-10K
(19条工资数据)
说明:工资水平在¥2K-10K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-11-03 | 佛山市中城物业管理有限公司 | www.eccc.com.cn | 粤ICP备16108287号 |
2 | 2017-03-02 | 佛山市中城物业管理有限公司 | www.eccc.com.cn | 粤ICP备16108287号-1 |
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |