北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 深圳市海石达投资管理有限公司 | 法定代表人 | 于芳 关联5家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-咨询与调查-其他专业咨询与调查 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2010-03-04 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440300552114129Q |
注册号 | 440301104530288 | 组织机构代码 | 552114129 |
住址 | 深圳市罗湖区黄贝街道文华社区深南东路1015号深发花园成发阁32H | ||
经营范围 | 一般经营项目是:投资管理,受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);科技项目投资(具体项目另行申报)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营),许可经营项目是: |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 总经理,执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄河 共有5家公司 | 18.0% | 72.0万人民币 | 2015-01-16 | |
2 | { res.NAME }} | 5.0% | 10.0万人民币 | 2024-05-15 | |
3 | 陆刚 共有15家公司 | 1.0% | 10.0万人民币 | 2014-10-27 | |
4 | 深圳市海石达投资管理有限公司 共有1家公司 | 0.5% | 10.0万人民币 | 2015-04-27 | |
5 | 深圳市海石达投资管理有限公司 共有1家公司 | 0.37% | 10.0万人民币 | 2015-04-27 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-02 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张艳芳 700.0(万元)70.00%
何小琴
300.0(万元)30.00%
|
张艳芳 700.0(万元)70.00%
陈业强
300.0(万元)30.00%
|
2 | 2023-11-02 | 章程或章程修正案通过日期 |
2021-06-10
|
2023-10-26
|
3 | 2023-11-02 | 总经理 |
张艳芳(总经理),何小琴(监事)
|
陈业强(监事),于芳(总经理)
|
4 | 2023-11-02 | 股权和公证书 | ||
5 | 2021-06-18 | 驻在地址变更 |
深圳市罗湖区
贝丽北路西水贝二路北泊林花园1栋10B
|
深圳市罗湖区
黄贝街道文华社区深南东路1015号深发花园成发阁32H
|
6 | 2021-06-18 | 章程 |
1900-01-01
|
2021-06-10
|
7 | 2016-12-06 | 业务范围变更 |
投资管理与咨询、受托资产管理(不含信托业务)、企业营销策划、企业形象策划、商务信息咨询(不含人才中介服务、证券及限制项目)
[退出]
会务服务 [退出] ^ [退出] |
投资管理,受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)
[新增]
科技项目投资(具体项目另行申报) [新增] (企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)^ [新增] |
8 | 2016-11-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
监事:何小琴
总经理:张艳芳 执行董事:张艳芳 [退出] |
总经理:张艳芳
监事:何小琴 执行董事:于芳 [新增] |
9 | 2016-11-18 | 负责人变更 |
股东:何小琴
股东:张艳芳 总经理:张艳芳 监事:何小琴 法定代表人:张艳芳 [退出] 董事长:张艳芳 [退出] |
总经理:张艳芳
股东:张艳芳 监事:何小琴 股东:何小琴 董事长:于芳 [新增] 法定代表人:于芳 [新增] |
10 | 2016-11-18 | 投资人(股权)变更 |
何小琴(15.00、30.00%)
[退出]
张艳芳(35.00、70.00%) [退出] |
何小琴(300.00、30.00%)
[新增]
张艳芳(700.00、70.00%) [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |