北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:广东启行教育是一家国际教育服务提供商,致力于为用户提供留学咨询及考试培训服务,业务范围涵盖学术英语指导、高端学游、语言考试培训、出国留学咨询、国际预科、桥梁课程等。 ...更多
公司名称 | 启德科技集团有限公司 | 法定代表人 | 李朱 关联29家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 广东启行教育科技有限公司 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 教育-教育 |
注册资本 | 6578.4453万人民币 | ||
登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2013-12-12 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440000090124874H |
注册号 | 440000000103798 | 组织机构代码 | 090124874 |
住址 | 广州市天河区天河路385号1701室(仅限办公) | ||
经营范围 | 自费出国留学中介服务;会议及展览服务;软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;企业总部管理; |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 |
李
李朱
|
*** | *** |
3 | *** | *** | |
4 | *** | *** | |
5 | *** | *** | |
6 |
林
林机
|
*** | *** |
7 | *** | *** | |
8 | *** | *** | |
9 | *** | *** | |
10 | *** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事,经理 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事长 | |
4 | 董事 | |
5 | 副董事长 | |
6 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李朱 共有29家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2000-03-28 | |
2 | 胡幸士 共有1家公司 | 100.0% | 700.0万人民币 | 2013-11-01 | |
3 | { res.NAME }} | 99.0% | 2970.0万人民币 | 2022-08-02 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-09-19 | 驻在地址变更 |
广州市天河区天河路
101号1001室(仅限办公)
|
广州市天河区天河路
385号1701室(仅限办公)
|
2 | 2022-09-19 | 业务范围变更 |
教育信息咨询
[退出]
教育项目开发 [退出] 教育展览 [退出] 教育交流与服务 [退出] (该企业经营范围由广东省市场监管局核准) [退出] |
自费出国留学中介服务
[新增]
会议及展览服务 [新增] 软件开发 [新增] 计算机软硬件及辅助设备批发 [新增] 企业总部管理 [新增] |
3 | 2022-09-19 | 名称变更 |
广东启行教育科技有限公司
|
启德科技集团有限公司
|
4 | 2022-09-19 | 业务范围变更 |
教育
|
软件和信息技术服务业
|
5 | 2021-08-31 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
6249.523万元(人民币)
|
6578.4453万元(人民币)
|
6 | 2021-08-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
共青城嘉逸投资管理合伙企业(有限合伙)
佛山市金俊股权投资合伙企业(有限合伙) 广发乾和投资有限公司 深圳吾湾投资合伙企业(有限合伙) 上海澜亭投资合伙企业(有限合伙) 共青城纳合诚投资管理合伙企业(有限合伙) 共青城至善投资管理合伙企业(有限合伙) 深圳市德正嘉成投资基金合伙企业(有限合伙) 李冬梅 李朱 吕俊 林机 |
共青城嘉逸投资管理合伙企业(有限合伙)
佛山市金俊股权投资合伙企业(有限合伙) 广发乾和投资有限公司 深圳吾湾投资合伙企业(有限合伙) 上海澜亭投资合伙企业(有限合伙) 共青城纳合诚投资管理合伙企业(有限合伙) 共青城至善投资管理合伙企业(有限合伙) 深圳市德正嘉成投资基金合伙企业(有限合伙) 李冬梅 李朱 吕俊 林机 上海启内管理咨询合伙企业(有限合伙) [新增] |
7 | 2021-08-31 | 工商登记联络员备案 |
陈飞燕
|
钟粤丽
|
8 | 2021-02-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘朝晖
李朱* 徐炯 [退出] 杨时青 [退出] 黄娴 [退出] |
刘朝晖
李朱* 金冉 [新增] 马立雄 [新增] 冯伟 [新增] |
9 | 2021-02-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
金冉[新增]
|
10 | 2021-02-22 | 驻在地址变更 |
广州市天河区天河路101号1
201室(仅限办公)
|
广州市天河区天河路101号1
001室(仅限办公)
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-06-30 | 战略融资 | 未披露 | 纳兰德投资基金,澜亭资本,至尚资本,复思资本 |
2 | 2016-03-01 | 待披露 | 未披露 | 德正嘉成,乾亨投资 |
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |