北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 深圳市长安(集团)有限公司 | 法定代表人 | 宋林 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 深圳长安联合工贸公司,深圳长安(集团)有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 房地产业-房地产业-物业管理-物业管理 |
注册资本 | 5000.0万人民币 | ||
登记机关 | 深圳市市场监督管理局罗湖监管局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1983-04-02 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440300192193985H |
注册号 | 440301103274536 | 组织机构代码 | 192193985 |
住址 | 深圳市罗湖区深南东路1133号长安大厦四楼 | ||
经营范围 | 国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);自有物业管理,宾馆酒楼、中餐制售(限分公司经营,分公司营业执照需另行申办);信息咨询;房地产经纪;货物与技术的进出口;办公用品、劳保用品、日用百货、南北干货、农副产品的销售及其他国内贸易;企业管理。^预包装食品批发(不含复热预包装食品)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 监事 | |
4 | 监事 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事长 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 | |
9 | 董事 | |
10 | 董事,总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宋林 共有2家公司 | 100.0% | 3496.0万人民币 | 1988-09-05 | |
2 | 任波 共有3家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2007-12-11 | |
3 | 任建安 共有1家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 1993-01-11 | |
4 | 常先启 共有1家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 1989-04-10 | |
5 | 张长雅 共有1家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 1988-12-24 | |
6 | 韩健 共有5家公司 | 85.0% | 42.5万人民币 | 1994-11-29 | |
7 | 刘勇 共有5家公司 | 70.0% | 14.0万人民币 | 1992-06-19 | |
8 | 牟玉平 共有2家公司 | 51.0% | 510.0万人民币 | 2019-08-30 | |
9 | 韩健 共有5家公司 | 51.0% | 102.0万人民币 | 2019-12-16 | |
10 | 雷兆元 共有1家公司 | - | - | 1995-07-31 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
任波
他有 1家公司 |
1985-01-10 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
万晓攀:董事
杜宏伟:董事 冯晓旭:董事 韩健:董事 毛志福:董事 宋林:董事 [退出] |
万晓攀:董事
杜宏伟:董事 冯晓旭:董事 韩健:董事 毛志福:董事 周雄:董事 [新增] |
2 | 2024-03-21 | 负责人变更 |
梁晓龙
[退出]
|
宋林
[新增]
|
3 | 2024-03-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁晓龙:董事长
[退出]
|
宋林:董事长
[新增]
|
4 | 2024-03-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋林:总经理
[退出]
|
周雄:总经理
[新增]
|
5 | 2023-06-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
比例100%
中国 陕西省外经贸实业集团有限公司:出资额5000(万元) [退出] |
比例100%
中国 陕西省外经贸集团有限公司:出资额5000(万元) [新增] |
6 | 2023-06-20 | 章程备案 |
2022-04-27
|
2023-06-05
|
7 | 2023-06-20 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陕西省外经贸
实业
集团有限公司 5000.0(万元)100.00%
|
陕西省外经贸集团有限公司 5000.0(万元)100.00%
|
8 | 2022-05-07 | 章程备案 |
2020-09-07
|
2022-04-27
|
9 | 2022-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋林:董事
韩健:董事 李海红:董事 [退出] 任波:董事 [退出] |
宋林:董事
韩健:董事 万晓攀:董事 [新增] 杜宏伟:董事 [新增] 冯晓旭:董事 [新增] 毛志福:董事 [新增] |
10 | 2022-05-07 | 其他变更 |
李海红(董事),宋林(董事),任波(董事),韩健(董事)
|
万晓攀(董事),杜宏伟(董事),毛志福(董事),冯晓旭(董事),宋林(董事),韩健(董事)
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-04-12 | 长安长兴 | 37479612 | 30类-方便食品 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |