北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司创立于1992年,1994年在深圳证券交易所挂牌上市。公司于2011年9月由国有控股重组改制为民营控股。现拥有广东德力光电有限公司、广东江门生物技术开发中心有限公司及湖北德力纸业有限公司三家主要子公司,目前主要从事LED外延片、芯片、酵母系列产品的生产、销售和纸张贸易。 ...更多
公司名称 | 广东甘化科工股份有限公司 | 法定代表人 | 李忠 关联10家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(上市) | 所属行业 | 制造业-其他制造业-其他未列明制造业-其他未列明制造业 |
注册资本 | 43641.8214万人民币 | ||
登记机关 | 江门市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1993-04-15 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440700190357288E |
注册号 | 440000000046621 | 组织机构代码 | 190357288 |
住址 | 江门市蓬江区甘化路62号(一址多照) | ||
经营范围 | 经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外;不单列贸易方式);对外经济技术合作业务、停车场管理、物业管理。研发、生产、销售:电源变换器、电源模块、电子元器件、半导体集成电路及系统产品、计算机软硬件开发、有色金属合金、粉末冶金、食糖、纸浆、纸、酵母、酒精、建筑材料、金属材料(不含金银)。机电及化工机械的制造加工,仪器仪表试验及修理;技术开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
截止目前暂无股东信息!
截止到当前日期,暂无股东信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 副董事长,经理,董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事 | |
5 | 职工监事 | |
6 | 独立董事 | |
7 | 监事会主席 | |
8 | 独立董事 | |
9 | 财务负责人 | |
10 |
胡
胡煜��
|
董事长 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杨定轶 共有7家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2011-09-16 | |
2 | 王猛 共有3家公司 | 100.0% | 3000.0万人民币 | 2022-03-08 | |
3 | 彭占凯 共有1家公司 | 100.0% | 3000.0万人民币 | 2019-07-11 | |
4 | 陆凤琼 共有1家公司 | 100.0% | 2606.2万人民币 | 1964-06-30 | |
5 | 郝宏伟 共有14家公司 | 100.0% | 1050.0万人民币 | 2022-05-23 | |
6 | 施永晨 共有8家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2014-03-21 | |
7 | 杜岳 共有1家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2021-11-16 | |
8 | 何峭峰 共有1家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 1993-11-25 | |
9 | 施永晨 共有8家公司 | 92.0% | 9200.0万人民币 | 2012-04-05 | |
10 | 马震峰 共有1家公司 | 90.0% | 2700.0万人民币 | 2015-02-16 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
李忠
他有 1家公司 |
2018-12-03 | 在营 | |
2 |
杨定轶
他有 7家公司 |
2011-09-16 | 在营 | |
3 |
罗志坤
他有 1家公司 |
1997-08-18 | 吊销 | |
4 |
何峭峰
他有 1家公司 |
1993-11-25 | 吊销 | |
5 |
谭灿强
他有 1家公司 |
1993-06-02 | 注销 | |
6 |
吴德澍
他有 1家公司 |
1993-06-02 | 注销 | |
7 |
周润
他有 3家公司 |
1992-06-01 | 注销 | |
8 |
徐兆沾
他有 1家公司 |
1990-09-20 | 注销 | |
9 |
罗炳坤
他有 1家公司 |
1990-09-20 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-14 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
43814.9272万元
|
43641.8214万元
(-0.4%)
|
2 | 2024-03-29 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
44286.1324万元
|
43814.9272万元
(-1.06%)
|
3 | 2024-03-29 | 负责人变更 |
黄克
[退出]
|
李忠
[新增]
|
4 | 2024-03-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邵林芳(监事会主席)
包秀成(监事) 沈峰(职工监事) 吕凌(董事) 胡煜 (董事长) 廖义刚(独立董事) 黄克(副董事长,经理) [退出] 雷忠(财务负责人) [退出] 陈绍玲(独立董事) [退出] 李爱文(独立董事) [退出] 冯骏(董事) [退出] |
邵林芳(监事会主席)
包秀成(监事) 沈峰(职工监事) 吕凌(董事) 胡煜 (董事长) 廖义刚(独立董事) 钟刚(独立董事) [新增] 李忠(副董事长,经理,董事) [新增] 杨乃定(独立董事) [新增] 杨定轶(董事) [新增] 彭占凯(财务负责人) [新增] |
5 | 2024-03-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无限售条件流通股份 25554.507900万
有限售条件流通股份(德力西集团有限公司占18400万元,41.55%) 18731.624500万 |
无限售条件流通股份 25554.507900万
有限售条件流通股份(德力西集团有限公司占18400万元,41.55%) 18731.624500万 |
6 | 2021-11-09 | 章程备案 |
章程[新增]
|
|
7 | 2021-07-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
包秀成(监事)
沈峰(职工监事) 吕凌(董事) 廖义刚(独立董事) 陈绍玲(独立董事) 邵林芳(监事会主席) 李爱文(独立董事) 冯骏(董事) 施永晨(副董事长) [退出] 黄克(董事长,经理) [退出] |
包秀成(监事)
沈峰(职工监事) 吕凌(董事) 廖义刚(独立董事) 陈绍玲(独立董事) 邵林芳(监事会主席) 李爱文(独立董事) 冯骏(董事) 胡煜 [新增] (董事长) [新增] 黄克(副董事长,经理) [新增] |
8 | 2021-07-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
包秀成(监事)
沈峰(职工监事) 吕凌(董事) 廖义刚(独立董事) 陈绍玲(独立董事) 邵林芳(监事会主席) 李爱文(独立董事) 冯骏(董事) 施永晨(副董事长) [退出] 黄克(董事长,经理) [退出] |
包秀成(监事)
沈峰(职工监事) 吕凌(董事) 廖义刚(独立董事) 陈绍玲(独立董事) 邵林芳(监事会主席) 李爱文(独立董事) 冯骏(董事) 胡煜 [新增] (董事长) [新增] 黄克(副董事长,经理) [新增] |
9 | 2021-06-30 | 负责人变更 |
施永晨
[退出]
|
黄克
[新增]
|
10 | 2021-06-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
包秀成(监事)
沈峰(职工监事) 吕凌(董事) 施永晨(副董事长) 廖义刚(独立董事) 陈绍玲(独立董事) 邵林芳(监事会主席) 李爱文(独立董事) 冯骏(董事) 黄克(董事长) [退出] |
包秀成(监事)
沈峰(职工监事) 吕凌(董事) 施永晨(副董事长) 廖义刚(独立董事) 陈绍玲(独立董事) 邵林芳(监事会主席) 李爱文(独立董事) 冯骏(董事) 黄克(经理,董事长) [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-01-20 | 原告:江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司;被告:冯敏宁,广州市嘉桦商贸有限公司,冯健 | 起诉状副本及开庭传票 | 江门市蓬江区人民法院 | 详情 |
2 | 2017-12-28 | 原告:江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司;被告:曹新良,岳阳市林鑫纸业有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 江门市蓬江区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-12-01 | 战略融资 | 未披露 | 国诚汇金 |
2 | 2013-05-08 | 并购 | - | 中国德力西控股集团有限公司 |
3 | 2011-09-06 | 并购 | - | 中国德力西控股集团有限公司 |
4 | 1994-09-07 | IPO上市 | 1.26亿人民币 | 公开发行 |
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
¥3K-50K
来自 27 条样本
说明:工资水平在¥3K-50K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 沈阳含能金属材料制造有限公司10%股权 | 竞标方 | 2022-11-02 | 详情 |
2 | 江门市机械厂厂房拆卸项目招标 | 竞标方 | 2005-05-13 | 详情 |
3 | 江门市机械厂厂房拆卸项目招标 | 招标方 | 2005-05-13 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-01-13 | 图形 | 52962491 | 09类-科学仪器 | |
2 | 2021-01-15 | 甘化科工 GHSI | 53026336 | 13类-军火烟火 | |
3 | 1984-11-14 | 莲花LIANHUA及图 | 229592 | 30类-方便食品 | |
4 | 2003-07-16 | 甘化 | 3635511 | 01类-化学原料 | |
5 | 2003-07-16 | 甘化 | 3635510 | 30类-方便食品 | |
6 | 2006-03-30 | 甘化 | 5250066 | 33类-酒 | |
7 | 2006-03-30 | 甘化 | DE61922B4F7059DA | 33类-酒 | |
8 | 2004-10-25 | 君子兰及图 | 4324608 | 16类-办公用品 | |
9 | 2003-02-28 | 甘化 | 2F359D62EEC885D8 | 16类-办公用品 | |
10 | 2003-02-28 | 甘化 | 3470283 | 16类-办公用品 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |