北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:广州松铃电动车科技有限公司位于素有广州市肺之称的从化区,座落在从化经济开发区明珠工业园,隶属于广东松铃投资集团有限公司——该集团成立于1998年,系集房地产投资、摩托车、电动车研发、制造、营销为一体的现代化大型民营企业,公司占地面积近12万平方米,具备年产摩托车30万辆、发动机40万台、电动车20万辆的制造能力。 ...更多
公司名称 | 广州松铃电动车科技有限公司 | 法定代表人 | 张瑞青 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-研究和试验发展-工程和技术研究和试验发展 |
注册资本 | 10000.0万人民币 | ||
登记机关 | 广州市从化区市场监督管理局 | 经营状态 | 注销 |
成立日期 | 2014-02-24 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 9144018408815808X1 |
注册号 | 440122000050050 | 组织机构代码 | 08815808X |
住址 | 广州市从化区街口街河滨南路130号201房(仅限办公) | ||
经营范围 | 机械治疗及病房护理设备制造;假肢、人工器官及植(介)入器械制造;工程和技术研究和试验发展;工业设计服务;脚踏自行车及残疾人座车制造;助动自行车制造;非公路休闲车及零配件制造;机械设备租赁;汽车租赁;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口; |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 执行董事兼总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邓金升 共有7家公司 | 70.0% | 2100.0万人民币 | 2016-08-30 | |
2 | 张献文 共有11家公司 | 70.0% | 700.0万人民币 | 2016-08-30 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
任敬伟
他有 3家公司 |
2015-02-09 | 吊销,未注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-28 | 住所变更 |
广州市从化
明珠工业园宝聚路2号(1号厂房3号车间)
|
广州市从化
区街口街河滨南路130号201房(仅限办公)
|
2 | 2019-10-28 | 章程备案 |
准予章程备案[新增]
|
|
3 | 2018-07-17 | 董事备案 |
邓金升(监事)
张献文(执行董事兼经理) |
邓金升(监事)
张献文(执行董事兼经理) 陈国清 [新增] 张瑞青(执行董事兼经理) [新增] 张元久(经理) [新增] |
4 | 2018-07-17 | 法定代表人变更 |
张献文
[退出]
|
张瑞青
[新增]
|
5 | 2018-07-17 | 经理备案 |
邓金升(监事)
张献文(执行董事兼经理) [退出] |
邓金升(监事)
张瑞青(执行董事兼经理) [新增] |
6 | 2016-11-30 | 董事备案 |
邓金升,监事,,
[退出]
连炜锴,执行董事,选举, [退出] 张献文,经理,选举,是 [退出] |
陈国清,,,
[新增]
邓金升,监事,选举, [新增] 张献文,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 张献文,,, [新增] 张元久,经理,选举, [新增] |
7 | 2016-11-30 | 董事备案 |
邓金升(监事)
连炜锴(执行董事) [退出] 张献文(经理) [退出] |
邓金升(监事)
陈国清 [新增] 张献文(执行董事兼经理) [新增] 张献文 [新增] 张元久(经理) [新增] |
8 | 2016-11-30 | 组织机构备案 |
邓金升(监事)
连炜锴(执行董事) [退出] 张献文(经理) [退出] |
邓金升(监事)
张献文(执行董事兼经理) [新增] |
9 | 2016-11-30 | 组织机构备案 |
邓金升,监事,,
[退出]
连炜锴,执行董事,选举, [退出] 张献文,经理,选举,是 [退出] |
邓金升,监事,选举,
[新增]
张献文,执行董事兼经理,选举,是 [新增] |
10 | 2016-11-29 | 股东变更 |
陈国清
张元久 邓金升 [退出] 连炜锴 [退出] |
陈国清
张元久 张献文 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-06-10 | - | http://slebike.com | 粤ICP备14047907号 |
2 | 2014-07-07 | 广州松铃电动车科技有限公司 | www.slebike.com | 粤ICP备14047907号 |
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |