北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:广州冶金实业有限公司成立于1993年3月注册资金1993.1万元经营范围为批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。公司经过多年发展公司建立了一套完善的经营管理体制以及有一定规模的物流营运系统拥有一支具备相当专业素质的员工队伍企业经济效益显着。目前广州冶金实业有限公司是广州有色金属集团指定的属下生产企业原材料集中统一采购的执行单位主要负责采购属下企业生产所需的铜、铝、锌等各类有色金属原材料及辅料、油料等并广泛经营、国产及进口的有色金属材料锌锭、铝锭、电解铜及其相关的板带材等黑色金属材料有生铁、管坯、碳圆、无缝钢管和建筑钢材等。 ...更多
公司名称 | 广州冶金实业有限公司 | 法定代表人 | 董红波 关联4家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 广州冶金实业公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 所属行业 | 批发和零售业-批发业-其他批发业-再生物资回收与批发 |
注册资本 | 1993.1万人民币 | ||
登记机关 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1993-03-18 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440101190489678U |
注册号 | 440101000026759 | 组织机构代码 | 190489678 |
住址 | 广州市荔湾区光复北路523号 | ||
经营范围 | 建筑材料销售;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;企业管理咨询; |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 谭锦棠 共有17家公司 | 100.0% | 695.6万人民币 | 1987-12-14 | |
2 | 谭锦棠 共有17家公司 | 100.0% | 305.0万人民币 | 1993-04-23 | |
3 | 谭锦棠 共有17家公司 | 100.0% | 300.0万人民币 | 1995-04-14 | |
4 | 谭锦棠 共有17家公司 | 100.0% | 200.0万人民币 | 1992-11-02 | |
5 | 刘中秋 共有6家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 1997-10-05 | |
6 | 李新豪 共有10家公司 | 80.0% | 80.0万人民币 | 1995-12-29 | |
7 | 李新豪 共有10家公司 | 40.0% | 40.0万人民币 | 1995-12-06 | |
8 | 谭锦棠 共有17家公司 | 30.0% | 150.0万人民币 | 2000-08-02 | |
9 | 蔡曾清 共有5家公司 | 28.0% | 70.0万人民币 | 1997-11-12 | |
10 | 陈家亮 共有1家公司 | - | - | 1995-11-23 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
广州工业投资控股集团有限公司
[退出]
|
广州南方有色金属有限公司
[新增]
|
2 | 2021-03-17 | 业务范围变更 |
商品批发贸易(许可审批类商品除外)
[退出]
商品零售贸易(许可审批类商品除外) [退出] |
建筑材料销售
[新增]
物业管理 [新增] 住房租赁 [新增] 非居住房地产租赁 [新增] 土地使用权租赁 [新增] 企业管理咨询 [新增] |
3 | 2021-03-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈彩燕
[退出]
陈翔 [退出] 薛汉清 [退出] |
刘平芝
[新增]
|
4 | 2021-03-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
廖崇康
[退出]
龙勇 [退出] 潘梅 [退出] 谭锦棠 [退出] 周德成 [退出] |
董红波
[新增]
|
5 | 2021-03-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭锦棠
[退出]
|
董红波
[新增]
|
6 | 2019-12-31 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(法人独资)
|
7 | 2019-12-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
广州钢铁企业集团有限公司
[退出]
广州南方有色金属有限公司 [退出] |
广州工业投资控股集团有限公司
[新增]
|
8 | 2019-12-31 | 章程备案 |
准予章程备案[新增]
|
|
9 | 2017-01-13 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
10 | 2017-01-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈彩燕,监事会主席,选举,
陈翔,监事,选举, 薛汉清,监事,选举, 周德成,董事,选举, 蔡曾清,董事,选举, [退出] 程小东,董事,选举, [退出] 李耀华,董事长兼经理,选举,是 [退出] 杨永泉,董事,选举, [退出] |
陈彩燕,监事会主席,选举,
陈翔,监事,选举, 薛汉清,监事,选举, 周德成,董事,选举, 廖崇康,董事,选举, [新增] 龙勇,董事,选举, [新增] 潘梅,董事,选举, [新增] 谭锦棠,董事长兼经理,选举,是 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-01-19 | 广州市南方厨具发展有限公司 | 破产文书 | 广东省广州市中级人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-10-16 | - | - | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 广州市工商行政管理局荔湾分局长寿所 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |