北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 广州市东方酒店集团有限公司 | 法定代表人 | 罗枫 关联7家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 广州市东方酒店集团 | ||
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务 |
注册资本 | 45636.0万人民币 | ||
登记机关 | 广州市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1992-09-03 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440101190474759N |
注册号 | 440101000086058 | 组织机构代码 | 190474759 |
住址 | 广州市越秀区流花路120号 | ||
经营范围 | 企业管理咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);酒店管理;室内装饰、设计;场地租赁(不含仓储); |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李峰 共有7家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 1994-12-23 | |
2 | 李峰 共有7家公司 | 100.0% | 335.0万人民币 | 1993-07-13 | |
3 | 吴凯 共有7家公司 | 100.0% | 130.1万人民币 | 1988-08-20 | |
4 | 冯峰 共有1家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 1994-04-18 | |
5 | 王天宝 共有3家公司 | 1.59% | 900.0万人民币 | 2006-02-15 | |
6 | 张伯华 共有1家公司 | - | - | 1994-10-06 | |
7 | { res.NAME }} | - | - | 1994-05-25 | |
8 | 陈振明 共有1家公司 | - | - | 1995-01-05 | |
9 | 俞敏 共有1家公司 | - | - | 1993-10-13 | |
10 | 龙丕泉 共有1家公司 | - | - | 1997-11-26 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-06 | 章程备案 |
准予章程备案[新增]
|
|
2 | 2023-12-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
广州岭南国际企业集团有限公司
[退出]
|
广州岭南商旅投资集团有限公司
[新增]
|
3 | 2020-10-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗枫
邬永强 康宽永 [退出] |
罗枫
邬永强 侯荣木 [新增] |
4 | 2020-10-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周霞
[退出]
|
朱标
[新增]
|
5 | 2018-07-18 | 负责人变更 |
张竹筠
[退出]
|
罗枫
[新增]
|
6 | 2018-07-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
康宽永(董事)
周霞(监事) 李峰(董事) [退出] 罗枫(董事) [退出] 宋卫(董事) [退出] 张竹筠(董事长) [退出] |
康宽永(董事)
周霞(监事) 罗枫(董事长) [新增] 邬永强(董事) [新增] |
7 | 2017-12-06 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
8 | 2017-12-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
康宽永,董事,任命,
李峰,董事,任命, 宋卫,董事,任命, 张竹筠,董事长,任命,是 周霞,监事,委派, 林伟民,副董事长,任命, [退出] |
康宽永,董事,任命,
李峰,董事,任命, 宋卫,董事,任命, 张竹筠,董事长,任命,是 周霞,监事,委派, 罗枫,董事,选举, [新增] |
9 | 2017-12-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
康宽永(董事)
李峰(董事) 宋卫(董事) 张竹筠(董事长) 周霞(监事) 林伟民(副董事长) [退出] |
康宽永(董事)
李峰(董事) 宋卫(董事) 张竹筠(董事长) 周霞(监事) 罗枫(董事) [新增] |
10 | 2016-07-19 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
康宽永
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |