北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 广州产权道资产管理有限公司 | 法定代表人 | 冯毅 关联9家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 2000.0万人民币 | ||
登记机关 | 广州市越秀区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2006-12-20 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440101797361021J |
注册号 | 440101000144104 | 组织机构代码 | 797361021 |
住址 | 广州市越秀区寺右新马路162号202房E区 | ||
经营范围 | 资产管理(不含许可审批项目);企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);受金融企业委托提供非金融业务服务;受委托依法从事清算事务;投资管理服务;企业自有资金投资;投资咨询服务;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;策划创意服务;工商咨询服务;贸易咨询服务;教育咨询服务;文化艺术咨询服务;体育运动咨询服务;公共关系服务;代办按揭服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);会议及展览服务; |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李展鹏 共有5家公司 | 100.0% | 218.2万人民币 | 1988-09-12 | |
2 | 冯毅 共有9家公司 | 100.0% | 56.0万人民币 | 1991-10-12 | |
3 | 冯毅 共有9家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 1993-03-30 | |
4 | 冯毅 共有9家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 1993-01-21 | |
5 | 梁洁英 共有2家公司 | 56.67% | 85.0万人民币 | 1995-07-26 | |
6 | 冯毅 共有9家公司 | 50.0% | 25.0万人民币 | 1994-11-10 | |
7 | 谢建新 共有11家公司 | 41.67% | 600.0万人民币 | 1986-01-23 | |
8 | 冯毅 共有9家公司 | 20.0% | 200.0万人民币 | 1995-02-21 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
冯毅
他有 9家公司 |
1993-03-30 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-11-12 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
3000.000000万元(人民币)
|
2000.000000万元(人民币)
|
2 | 2020-11-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘晓鸿
[退出]
|
冯毅
[新增]
|
3 | 2020-11-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯毅
李小东 [退出] 刘晓鸿 [退出] |
冯毅
|
4 | 2020-11-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡斌
[退出]
|
苏诗铭
[新增]
|
5 | 2020-11-26 | 章程备案 |
准予章程备案[新增]
|
|
6 | 2018-06-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯毅(董事)
李小东(董事) 刘晓鸿(董事长兼经理) 骆平(监事) [退出] |
冯毅(董事)
李小东(董事) 刘晓鸿(董事长兼经理) 胡斌(监事) [新增] |
7 | 2016-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯毅(董事)
李小东(董事) 骆平(监事) 黄明昌(董事) [退出] 李正希(经理) [退出] 刘晓鸿(董事长) [退出] 余旭元(董事) [退出] |
冯毅(董事)
李小东(董事) 骆平(监事) 刘晓鸿(董事长兼经理) [新增] |
8 | 2016-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯毅,董事,委派,
李小东,董事,委派, 骆平,监事,委派, 黄明昌,董事,委派, [退出] 李正希,经理,委派, [退出] 刘晓鸿,董事长,委派,是 [退出] 余旭元,董事,委派, [退出] |
冯毅,董事,委派,
李小东,董事,委派, 骆平,监事,委派, 刘晓鸿,董事长兼经理,委派,是 [新增] |
9 | 2016-12-29 | 清算组成员备案 |
财务负责人(变更前)
|
万为国
|
10 | 2015-08-20 | 负责人变更 |
李正希
[退出]
|
刘晓鸿
[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 广州经协贸易有限公司等3家企业原法定代表人离任经济责任审计服务采购项目采购公告 | 招标方 | 2024-07-30 | 详情 |
2 | 广州产权道资产管理有限公司合并范围内往来款及长期股权投资清查专项审计采购项目采购公告 | 招标方 | 2024-03-27 | 详情 |
3 | 广州产权道资产管理有限公司两非两资企业强制清算服务机构采购项目采购结果公告 | 招标方 | 2023-07-13 | 详情 |
4 | 广州产权道资产管理有限公司两非两资企业强制清算服务机构采购项目采购结果公告 | 招标方 | 2023-07-13 | 详情 |
5 | 广州产权道资产管理有限公司两非两资企业强制清算服务机构采购项目采购公告 | 招标方 | 2023-06-29 | 详情 |
6 | 广州交易所集团人力资源管理咨询服务采购项目采购公告 | 竞标方 | 2022-08-24 | 详情 |
7 | 广州华侨服务中心100%产权 | 竞标方 | 2021-09-07 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |