北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 深圳市和慧投资管理股份有限公司 | 法定代表人 | 曾铭生 关联26家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 深圳市和慧投资管理有限公司 | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 南山局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2012-12-20 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 1人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440300060254264H |
注册号 | 440301106774909 | 组织机构代码 | 060254264 |
住址 | 深圳市南山区桂庙路以北、南山大道以东光彩新天地公寓11B5 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:受托资产管理、股权投资(以上法律、行政法规、国务院决定规定登记前须经批准的项目除外),许可经营项目是: |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长,总经理 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 监事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘红霞 共有11家公司 | 100.0% | 3000.0万人民币 | 2014-12-29 | |
2 | 刘海军 共有16家公司 | 19.0% | 19.0万人民币 | 2017-09-30 | |
3 | 王勤 共有4家公司 | 10.0% | 50.0万人民币 | 2016-01-11 | |
4 | 戴梅 共有20家公司 | 10.0% | 50.0万人民币 | 2015-11-10 | |
5 | 旷小武 共有4家公司 | 10.0% | 20.0万人民币 | 2014-02-26 | |
6 | 冯华 共有6家公司 | 10.0% | 1.0万人民币 | 2013-11-07 | |
7 | 罗传藻 共有3家公司 | 5.25% | 52.5万人民币 | 2012-06-08 | |
8 | 肖鹏 共有4家公司 | 5.23% | 209.9万人民币 | 2016-08-08 | |
9 | 杨莉 共有2家公司 | 4.18% | 90.0万人民币 | 2007-09-13 | |
10 | 宋渤海 共有13家公司 | 3.0% | 36.0万人民币 | 1999-04-15 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
刘红霞
他有 11家公司 |
2014-12-29 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-08-16 | 章程或章程修正案通过日期 |
2016-07-28
|
2021-08-16
|
2 | 2021-08-16 | 监事信息 |
郑艳艳(董事)
戴梅(监事) 余羽(董事) 刘红霞(监事) 王家琪(董事) 王远君(董事) [退出] 沙云忠(监事) [退出] |
王家琪(董事)
戴梅(监事) 刘红霞(监事) 郑艳艳(董事) 余羽(董事) 张乐(董事) [新增] 罗润妹(监事) [新增] |
3 | 2017-07-14 | 一照一码换照 |
91440300060254264H[新增]
|
|
4 | 2017-07-14 | 其他事项备案 |
H
[新增]
|
|
5 | 2016-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
监事:沙云忠
董事长:曾铭生 监事:戴梅 董事:余羽 总经理:曾铭生 董事:王远君 监事:刘红霞 董事:王红兴 [退出] 监事:王俊 [退出] 董事:肖海利 [退出] |
监事:沙云忠
监事:戴梅 董事长:曾铭生 总经理:曾铭生 董事:余羽 董事:王远君 监事:刘红霞 董事:郑艳艳 [新增] 董事:王家琪 [新增] |
6 | 2016-07-29 | 董事备案 |
戴梅(监事) 王俊(监事) 肖海利(董事) 王远君(董事) 余羽(董事) 刘红霞(监事) 曾铭生(董事长) 沙云忠(监事) 王红兴(董事) 曾铭生(总经理)
[退出]
|
曾铭生(董事长) 沙云忠(监事) 刘红霞(监事) 郑艳艳(董事) 戴梅(监事) 王远君(董事) 王家琪(董事) 余羽(董事) 曾铭生(总经理)
[新增]
|
7 | 2016-07-06 | 业务范围变更 |
受托资产管理、股权投资
,投资管理咨询,经济信息咨询
(以上法律、行政法规、国务院决定规定登记前须经批准的项目除外)
。^
|
受托资产管理、股权投资(以上法律、行政法规、国务院决定规定登记前须经批准的项目除外)
|
8 | 2014-04-29 | 章程备案 |
章程备案(包括合伙协议)
|
章程备案(包括合伙协议)
|
9 | 2014-04-29 | 企业类型变更 |
1100
|
1220
|
10 | 2014-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
总经理:曾铭生
监事:曾胜鹏 [退出] 执行董事:曾铭生 [退出] |
总经理:曾铭生
监事:王俊 [新增] 董事:肖海利 [新增] 监事:戴梅 [新增] 董事:余羽 [新增] 监事:刘红霞 [新增] 董事长:曾铭生 [新增] 监事:沙云忠 [新增] 董事:王红兴 [新增] 董事:王远君 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |