北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 中山市金田房地产实业发展有限公司 | 法定代表人 | 容兰英 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产开发经营-房地产开发经营 |
注册资本 | 333.34万人民币 | ||
登记机关 | 中山市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2011-10-10 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 914420005846509972 |
注册号 | 442000000521750 | 组织机构代码 | 584650997 |
住址 | 中山市黄圃镇三社下街89号 | ||
经营范围 | 房地产开发经营;投资兴办实业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事,经理 | |
2 | 董事 | |
3 | 财务负责人 | |
4 | 董事长 | |
5 | 监事 | |
6 | 经理 | |
7 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
容兰英(经理)
刘照辉(董事长) 唐承勇(董事) 王林林(监事) 刘杏玲(财务负责人) 黄恒政(董事,经理) [退出] 刘莹生(监事) [退出] |
容兰英(经理)
刘照辉(董事长) 唐承勇(董事) 刘杏玲(财务负责人) 王林林(监事) 林国仁(董事,经理) [新增] 陈华玲(监事) [新增] |
2 | 2017-06-27 | 市场主体类型变更 |
1151
|
1190
|
3 | 2017-06-27 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
100.000000
|
333.340000
(+233.34%)
|
4 | 2016-05-26 | 负责人变更 |
刘照辉
[退出]
|
容兰英
[新增]
|
5 | 2016-05-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘杰生,监事
刘照辉,执行董事,经理 [退出] |
刘杰生,监事
容兰英,执行董事,经理 [新增] |
6 | 2015-11-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘照辉,执行董事,经理
刘莹生,监事 [退出] |
刘照辉,执行董事,经理
刘杰生,监事 [新增] |
7 | 2015-11-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
股东发生变更[新增]
|
8 | 2015-11-27 | 市场主体类型变更 |
1130
|
1151
|
9 | 2012-06-15 | 投资人(股权)变更 |
|
股东发生变更[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-01-05 | - | - | 深圳中顺易资产管理有限公司 | - | - |
2 | 2021-01-05 | - | 深圳力高伟力实业发展有限公司 | 深圳中顺易资产管理有限公司 | 5 | 233.3400 |
3 | 2019-07-09 | - | 深圳力高伟力实业发展有限公司 | 华商银行 | - | 233.3380 |
4 | 2019-07-08 | - | - | 华商银行 | - | - |
5 | 2019-07-08 | - | 深圳力高伟力实业发展有限公司 | 华商银行 | 6 | 233.3380 |
6 | 2017-11-27 | A1700369148 | 华商银行 | 深圳力高伟力实业发展有限公司 | 5 | 233.338万元 |
7 | 2017-11-27 | A1700369148 | 深圳力高伟力实业发展有限公司 | 华商银行 | 5 | 233.338万元 |
8 | 2017-11-27 | A1700369148 | 深圳力高伟力实业发展有限公司 | 华商银行 | 5 | 233.338000万元 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-04-25 | 恒大岭峰 | 19754433 | 36类-金融物管 | |
2 | 2016-04-25 | 恒大岭峰 | 19754754 | 37类-建筑修理 | |
3 | 恒泰岭峰 | 22296440 | 36类-金融物管 | ||
4 | 恒泰岭峰 | 22296654 | 37类-建筑修理 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |