北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:哈尔滨工大集团股份有限公司(以下称工大集团)于1992年由哈尔滨工业大学高新技术园区建设发展形成依托于哈尔滨工业大学这一高校背景从最初的哈工大高新技术园区逐步发展为以高科技产业为龙头以加工制造业为基础以金融产业为核心以现代服务业为保障的实力雄厚、具有国际竞争力的大型综合性企业集团。集团网址www.chinahit.com ...更多
公司名称 | 深圳市程达实业发展有限公司 | 法定代表人 | 徐晋辉 关联15家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 批发和零售业-批发业-其他批发业-其他未列明批发业 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 深圳市市场监督管理局福田监管局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2003-05-15 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 9144030075045671X7 |
注册号 | 440301102722560 | 组织机构代码 | 75045671X |
住址 | 深圳市福田区民田路178号华融大厦3202室 | ||
经营范围 | 兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);从事货物及技术进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);自有房屋租赁。^ |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事,执行董事,总经理 | |
2 | 董事 | |
3 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐晋辉 共有15家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2016-01-29 | |
2 | 刘旸 共有5家公司 | 80.0% | 800.0万人民币 | 2011-01-19 | |
3 | 徐晋辉 共有15家公司 | 60.0% | 600.0万人民币 | 2017-05-12 | |
4 | 徐晋辉 共有15家公司 | 60.0% | 600.0万人民币 | 2015-11-10 | |
5 | 徐晋辉 共有15家公司 | 60.0% | 30.0万人民币 | 2008-01-23 | |
6 | 徐晋辉 共有15家公司 | 51.0% | 2550.51万人民币 | 2013-07-04 | |
7 | 付崇岩 共有4家公司 | 40.0% | 4000.0万人民币 | 2010-08-31 | |
8 | 徐晋辉 共有15家公司 | 10.0% | 10.0万人民币 | 2008-12-25 | |
9 | 范志武 共有4家公司 | - | - | 1996-09-08 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何显峰:董事长
[退出]
|
徐晋辉:执行董事
[新增]
|
2 | 2024-04-30 | 负责人变更 |
徐晋辉
|
徐晋辉
|
3 | 2024-04-30 | 章程备案 |
2021-06-22
|
2024-04-15
|
4 | 2024-04-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张泰渝:监事
[退出]
|
马兴松:监事
[新增]
|
5 | 2024-04-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈守丹:董事
[退出]
徐晋辉:董事 [退出] |
|
6 | 2021-07-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张文贵:总经理
[退出]
|
徐晋辉:总经理
[新增]
|
7 | 2021-07-01 | 章程备案 |
1900-01-01
|
2021-06-22
|
8 | 2021-07-01 | 章程或章程修正案通过日期 |
2021-06-22[新增]
|
|
9 | 2021-07-01 | 指定联系人 |
null
|
伍艳
|
10 | 2021-07-01 | 总经理 |
韩振祥(监事),张文贵(董事长),张文贵(总经理)
|
何显峰(董事长),徐晋辉(总经理),张泰渝(监事)
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-09 | - | - | 方成程 | - | - |
2 | 2019-08-05 | - | - | 方成程 | - | - |
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-12-15 | - | - | 正常(自行按规定公示) | 深圳市市场和质量监督管理委员会 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥7300
(30条工资数据)
说明:工资水平在¥7300之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |