北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 阳山七星桥水电站有限公司 | 法定代表人 | 钟利辉 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业-电力生产-热电联产 |
注册资本 | 900.0万人民币 | ||
登记机关 | 阳山县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1999-09-02 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91441823712328813M |
注册号 | 441823000005810 | 组织机构代码 | 712328813 |
住址 | 阳山县太平镇清水雷洞村(七星桥) | ||
经营范围 | 水力发电、电力销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 副董事长 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 监事 | |
9 | 经理 | |
10 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
覃家星(董事)
王智弘(董事) 邱河(监事) 易健锋(董事) 梁靖湘(董事) 叶青蓉(副董事长) 赖国晖(董事长) 钟利辉(经理) 贾国辉(董事) 郑远利(监事) [退出] |
贾国辉(董事)
梁靖湘(董事) 叶青蓉(副董事长) 赖国晖(董事长) 钟利辉(经理) 覃家星(董事) 王智弘(董事) 易健锋(董事) 邱河(监事) 江素贞(监事) [新增] 朱道海(财务负责人) [新增] |
2 | 2023-05-17 | 负责人变更 |
赖国晖
[退出]
|
钟利辉
[新增]
|
3 | 2023-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁靖湘(董事)
叶青蓉(副董事长) 赖国晖(董事长) 贾国辉(董事) 梁红(董事) [退出] 钟日锋(经理) [退出] 黄炎康(监事) [退出] 罗宇明(董事) [退出] 李水标(董事) [退出] |
梁靖湘(董事)
叶青蓉(副董事长) 赖国晖(董事长) 贾国辉(董事) 覃家星(董事) [新增] 王智弘(董事) [新增] 邱河(监事) [新增] 易健锋(董事) [新增] 钟利辉(经理) [新增] 郑远利(监事) [新增] |
4 | 2021-03-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
深圳市明原正泰实业有限公司
广东能捷燃料有限公司 阳山县电业发展有限公司 阳山县水电发展有限公司 清远市电创实业集团有限公司 [退出] |
深圳市明原正泰实业有限公司
广东能捷燃料有限公司 阳山县电业发展有限公司 阳山县水电发展有限公司 清远诚创能源发展有限公司 [新增] |
5 | 2021-03-26 | 章程备案 |
章程
|
章程修正案
|
6 | 2020-08-13 | 负责人变更 |
李建强
[退出]
|
赖国晖
[新增]
|
7 | 2020-08-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾国辉,董事
李水标,董事 梁红,董事 梁靖湘,董事 罗宇明,董事 叶青蓉,副董事长 钟日锋,经理 蔡绍迅,监事 [退出] 李建强,董事长 [退出] |
贾国辉,董事
李水标,董事 梁红,董事 梁靖湘,董事 罗宇明,董事 叶青蓉,副董事长 钟日锋,经理 黄炎康,监事 [新增] 赖国晖,董事长 [新增] |
8 | 2016-12-14 | 章程备案 |
章程[新增]
|
|
9 | 2014-12-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
股东发生变更[新增]
|
10 | 2011-07-12 | 投资人(股权)变更 |
|
股东发生变更[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2006-07-23 | 阳工商阳城所处字[2006]第47号 | - | - |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-07-23 | 46f50820-0147-1000-e004-1a570a130116 | - | 广东能捷燃料有限公司 | - | 90 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |