北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 湖北康泰电业有限责任公司 | 法定代表人 | 周世平 关联9家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业-电力生产-其他电力生产 |
注册资本 | 11363.4万人民币 | ||
登记机关 | 武汉市东湖生态旅游风景区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1997-02-27 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91420100177609698M |
注册号 | 420120000002042 | 组织机构代码 | 177609698 |
住址 | 武汉市武昌区徐东大街351号 | ||
经营范围 | 一般项目:开发经营小型电站、为电力生产建设和企业管理提供技术咨询;电力及相关工程设备安装;批零兼营机电设备、建筑材料、五金;电力会计事务咨询;物业管理;房屋出租;汽车租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
周
周世平
|
*** | *** |
2 |
陈
陈金汉
|
*** | *** |
3 |
张
张坚敏
|
*** | *** |
4 |
舒
舒旭辉
|
*** | *** |
5 |
侯
侯小星
|
*** | *** |
6 |
李
李菊娥
|
*** | *** |
7 |
赵
赵东武
|
*** | *** |
8 |
邓
邓冀玲
|
*** | *** |
9 |
关
关康灵
|
*** | *** |
10 |
袁
袁惠玲
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 财务负责人 | |
2 | 董事长兼总经理 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 | |
9 | 董事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 周世平 共有9家公司 | 100.0% | 4646.9487万人民币 | 2007-10-18 | |
2 | 刘祖永 共有13家公司 | 80.0% | 2560.0万人民币 | 2012-03-19 | |
3 | 刘祖永 共有13家公司 | 80.0% | 80.0万人民币 | 2015-04-22 | |
4 | 刘祖永 共有13家公司 | 51.0% | 6120.0万人民币 | 2002-12-17 | |
5 | 陈颖 共有2家公司 | 51.0% | 1020.0万人民币 | 1993-12-28 | |
6 | 周世平 共有9家公司 | 46.17% | 369.32万人民币 | 1998-09-22 | |
7 | 朱志辉 共有3家公司 | 41.67% | 50.0万人民币 | 2011-11-16 | |
8 | 周世平 共有9家公司 | 40.0% | 760.0万人民币 | 2006-01-05 | |
9 | 孟飞跃 共有1家公司 | 20.0% | 840.0万人民币 | 1998-03-28 | |
10 | 卢志忠 共有15家公司 | 20.0% | 20.0万人民币 | 2014-05-14 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
周世平:13.6385%
陈金汉:9.1874% 舒旭辉:8.3954% 张坚敏:8.3954% 侯小星:7.6192% 李菊娥:5.8609% 赵东武:5.7025% 邓冀玲:5.6392% 关康灵:5.6392% 袁惠玲:5.3065% 陈英杰:5.2115% 白克明:5.1006% 周红燕:4.9105% 董洪汉:3.8492% 孟立强:0.792% 湖北康泰电力开发公司:4.7521% [退出] |
李菊娥:5.8609%
周世平:13.6385% 周红燕:4.9105% 董洪汉:3.8492% 赵东武:5.7025% 陈金汉:9.1874% 邓冀玲:5.6392% 白克明:5.1006% 袁惠玲:5.3065% 张坚敏:8.3954% 关康灵:5.6392% 侯小星:7.6192% 陈英杰:5.2115% 舒旭辉:8.3954% 孟立强:0.792% 武汉裕恒电力开发有限责任公司:4.7521% [新增] |
2 | 2022-04-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
周世平:13.6385%
陈金汉:9.1874% 赵东武:5.7025% 邓冀玲:5.6392% 袁惠玲:5.3065% 白克明:5.1006% 周红燕:4.9105% 湖北康泰电力开发公司:4.7521% 董洪汉:3.8492% 孙忠业:8.3954% [退出] 张勇:8.3954% [退出] 饶宠茝:7.6192% [退出] 李菊娥:6.6529% [退出] 金忠:5.6392% [退出] 张帮平:5.2115% [退出] |
周世平:13.6385%
湖北康泰电力开发公司:4.7521% 董洪汉:3.8492% 赵东武:5.7025% 陈金汉:9.1874% 周红燕:4.9105% 邓冀玲:5.6392% 白克明:5.1006% 袁惠玲:5.3065% 李菊娥:5.8609% [新增] 张坚敏:8.3954% [新增] 关康灵:5.6392% [新增] 侯小星:7.6192% [新增] 陈英杰:5.2115% [新增] 舒旭辉:8.3954% [新增] 孟立强:0.792% [新增] |
3 | 2022-04-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周世平(董事长兼总经理)
董洪汉(董事) 白克明(董事) 朱元莉(监事) 李菊娥(董事) 卢志忠(董事) [退出] 陈金汉(董事) [退出] 陈燕芝(董事) [退出] 张春生(监事) [退出] 宋雅文(监事) [退出] 金忠(董事) [退出] 文力平(董事) [退出] |
白克明(董事)
朱元莉(监事) 李菊娥(董事) 周世平(董事长兼总经理) 董洪汉(董事) 关康灵(董事) [新增] 匡新华(董事) [新增] 李景华(董事) [新增] 罗功兵(董事) [新增] 周光明(董事) [新增] 刘春梅(监事) [新增] 许毅蒙(监事会主席) [新增] |
4 | 2020-12-01 | 业务范围变更 |
电力及相关工程设备安装
批零兼营机电设备、建筑材料、五金 电力会计事务咨询 物业管理 开发经营小型电站、为电力生产建设和企业管理提供技术咨询 [退出] 房屋出租(上述经营范围中有国家法律法规规定的须审批的经营项目,经审批后方可经营) [退出] |
电力及相关工程设备安装
批零兼营机电设备、建筑材料、五金 电力会计事务咨询 物业管理 一般项目:开发经营小型电站、为电力生产建设和企业管理提供技术咨询 [新增] 房屋出租 [新增] 汽车租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] |
5 | 2019-03-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周世平(董事长兼总经理)
卢志忠(董事) 董洪汉(董事) 陈燕芝(董事) 张春生(监事) 宋雅文(监事) 朱元莉(监事) 李菊娥(董事) 文力平(董事) 潘良章(董事) [退出] 赵东武(董事) [退出] 程凤舟(董事) [退出] |
周世平(董事长兼总经理)
卢志忠(董事) 董洪汉(董事) 陈燕芝(董事) 张春生(监事) 宋雅文(监事) 朱元莉(监事) 李菊娥(董事) 文力平(董事) 陈金汉(董事) [新增] 白克明(董事) [新增] 金忠(董事) [新增] |
6 | 2019-01-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈金汉:*%
饶宠茞:*% 李菊娥:*% 赵东武:*% 金忠:*% 张帮平:*% 湖北康泰电力开发公司:*% 董洪汉:*% 陈燕芝:*% [退出] 程凤舟:*% [退出] 吴继陶:*% [退出] 潘良章:*% [退出] 宋雅文:*% [退出] 杜子英:*% [退出] 左小曼:*% [退出] 郭建业:*% [退出] 丁海松:*% [退出] 曾令山:*% [退出] |
金忠:*%
饶宠茞:*% 董洪汉:*% 赵东武:*% 陈金汉:*% 李菊娥:*% 张帮平:*% 湖北康泰电力开发公司:*% 周世平:*% [新增] 张勇:*% [新增] 孙忠业:*% [新增] 周红燕:*% [新增] 邓冀玲:*% [新增] 白克明:*% [新增] 袁惠玲:*% [新增] |
7 | 2019-01-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周世平(董事长兼总经理)
卢志忠(董事) 潘良章(董事) 董洪汉(董事) 陈燕芝(董事) 张春生(监事) 宋雅文(监事) 赵东武(董事) 朱元莉(监事) 程凤舟(董事) 李菊娥(董事) 郭建业(董事) [退出] |
周世平(董事长兼总经理)
卢志忠(董事) 潘良章(董事) 董洪汉(董事) 陈燕芝(董事) 张春生(监事) 宋雅文(监事) 赵东武(董事) 朱元莉(监事) 程凤舟(董事) 李菊娥(董事) 文力平(董事) [新增] |
8 | 2019-01-24 | 其他事项备案 |
陈燕芝:9.2%
[退出]
陈金汉:9.19% [退出] 程凤舟:8.4% [退出] 吴继陶:8.4% [退出] 饶宠茞:7.62% [退出] 李菊娥:6.65% [退出] 赵东武:5.7% [退出] 潘良章:5.64% [退出] 金忠:5.64% [退出] 宋雅文:5.31% [退出] 张帮平:5.21% [退出] 杜子英:5.1% [退出] 左小曼:4.91% [退出] 湖北康泰电力开发公司:4.51% [退出] 董洪汉:3.85% [退出] 郭建业:2.38% [退出] 丁海松:2.06% [退出] 曾令山:0.25% [退出] |
周世平:13.6385%
[新增]
金忠:5.6392% [新增] 饶宠茞:7.6192% [新增] 董洪汉:3.8492% [新增] 赵东武:5.7025% [新增] 陈金汉:9.1874% [新增] 李菊娥:6.6529% [新增] 张帮平:5.2115% [新增] 张勇:8.3954% [新增] 孙忠业:8.3954% [新增] 周红燕:4.9105% [新增] 邓冀玲:5.6392% [新增] 白克明:5.1006% [新增] 袁惠玲:5.3065% [新增] 湖北康泰电力开发公司:4.7521% [新增] |
9 | 2018-12-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卢志忠(董事)
潘良章(董事) 董洪汉(董事) 郭建业(董事) 陈燕芝(董事) 张春生(监事) 宋雅文(监事) 赵东武(董事) 朱元莉(监事) 程凤舟(董事) 李菊娥(董事) 丁海松(董事长兼总经理) [退出] |
卢志忠(董事)
潘良章(董事) 董洪汉(董事) 郭建业(董事) 陈燕芝(董事) 张春生(监事) 宋雅文(监事) 赵东武(董事) 朱元莉(监事) 程凤舟(董事) 李菊娥(董事) 周世平(董事长兼总经理) [新增] |
10 | 2017-09-12 | 负责人变更 |
周世平
[退出]
|
丁海松
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖北东方卓越文化传媒有限公司51%股权 | 中标方 | 2019-01-16 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |