北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 中冶南方(黄石)气体有限公司 | 法定代表人 | 张增磊 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造 |
注册资本 | 10000.0万人民币 | ||
登记机关 | 黄石市下陆区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2010-01-21 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91420200550653700P |
注册号 | 420200010012236 | 组织机构代码 | 550653700 |
住址 | 黄石市下陆区长乐山工业园长乐大道6号 | ||
经营范围 | 工业气体、医用气体、食品添加剂气体等气体产品与气体设备的研发、生产、销售、检验及气体相关管道工程的设计、安装、以及气体投资等(国家有专项规定的项目,需经审批后或凭有效许可证方可经营)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事长 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 崔国栋 共有1家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2012-03-29 | |
2 | 柯华彬 共有1家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2018-04-10 | |
3 | 颜俊 共有1家公司 | 51.0% | 4000.0万人民币 | 2018-10-31 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
颜俊
他有 1家公司 |
2018-10-31 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-22 | 负责人变更 |
李方
[退出]
|
张增磊
[新增]
|
2 | 2024-02-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:刘英平,职务:董事
姓名:张涛,职务:董事 姓名:傅雁,职务:董事 姓名:陶耕,职务:董事 姓名:李方,职务:董事长 [退出] |
姓名:刘英平,职务:董事
姓名:张涛,职务:董事 姓名:傅雁,职务:董事 姓名:陶耕,职务:董事 姓名:张增磊,职务:董事长 [新增] |
3 | 2023-11-16 | 负责人变更 |
纪贵东
[退出]
|
李方
[新增]
|
4 | 2023-11-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:刘英平,职务:董事
姓名:张涛,职务:董事 姓名:傅雁,职务:董事 姓名:陶耕,职务:董事 姓名:纪贵东,职务:董事长 [退出] |
姓名:刘英平,职务:董事
姓名:张涛,职务:董事 姓名:傅雁,职务:董事 姓名:陶耕,职务:董事 姓名:李方,职务:董事长 [新增] |
5 | 2022-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
程刚(监事)
刘英平(董事) 陶耕(董事) 纪贵东(董事长) 傅雁(董事) 朱昌军(董事) [退出] |
程刚(监事)
刘英平(董事) 陶耕(董事) 纪贵东(董事长) 傅雁(董事) 张涛(董事) [新增] |
6 | 2021-12-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
程刚(监事)
刘英平(董事) 纪贵东(董事长) 傅雁(董事) 朱昌军(董事) 杨飞(董事) [退出] |
程刚(监事)
刘英平(董事) 纪贵东(董事长) 傅雁(董事) 朱昌军(董事) 陶耕(董事) [新增] |
7 | 2021-07-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘英平(董事)
杨飞(董事) 纪贵东(董事长) 傅雁(董事) 朱昌军(董事) 姜力(监事) [退出] |
刘英平(董事)
杨飞(董事) 纪贵东(董事长) 傅雁(董事) 朱昌军(董事) 程刚(监事) [新增] |
8 | 2019-01-23 | 注册资本(或外资中方认缴资本) |
5000
|
10000.000000
|
9 | 2019-01-23 | 股东名录 |
中冶南方工程技术有限公司:51%
武汉友盛气体有限责任公司:49% |
中冶南方工程技术有限公司:51%
武汉友盛气体有限责任公司:49% |
10 | 2018-09-20 | 经营期限 |
2027-01-21
|
长期
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-01-09 | - | 武汉友盛气体有限责任公司 | 兴业银行股份有限公司武汉分行 | 5 | 4900.0000 |
2 | 2023-01-09 | - | - | 兴业银行股份有限公司武汉分行 | - | - |
3 | 2023-01-06 | - | 武汉友盛气体有限责任公司 | 兴业银行股份有限公司武汉分行 | 6 | 4900.0000 |
4 | 2023-01-06 | - | - | 兴业银行股份有限公司武汉分行 | - | - |
5 | 2021-02-09 | - | - | 兴业银行股份有限公司武汉分行 | - | - |
6 | 2021-02-09 | - | 武汉友盛气体有限责任公司 | 兴业银行股份有限公司武汉分行 | 5 | 4900.0000 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |