北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:御天投资发展有限公司是从事房地产开发与投资 ...更多
公司名称 | 深圳市御天投资发展有限公司 | 法定代表人 | 唐连东 关联9家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产开发经营-房地产开发经营 |
注册资本 | 3000.0万人民币 | ||
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2010-01-08 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440300699089845W |
注册号 | 440301104456821 | 组织机构代码 | 699089845 |
住址 | 深圳市福田区落马洲大桥与深圳河交汇处名津广场第1栋5座11层11L(仅限办公) | ||
经营范围 | 兴办实业(具体项目另行申报);在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营业务;物业服务(凭资质证经营);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。^ |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事,总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赖陶然 共有6家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2015-05-14 | |
2 | 深圳陶润集团有限公司 共有1家公司 | 95.0% | 9500.0万人民币 | 2010-09-29 | |
3 | 许韫 共有4家公司 | 47.5% | 237.5万人民币 | 2016-04-05 | |
4 | 姚震 共有14家公司 | 30.0% | 900.0万人民币 | 2010-02-09 | |
5 | { res.NAME }} | 5.08% | 1000.0万人民币 | 2011-06-09 | |
6 | 唐连东 共有9家公司 | 5.0% | 5.0万人民币 | 2011-12-23 | |
7 | 朱艳春 共有1家公司 | 0.59% | 147.0万人民币 | 2011-02-17 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
赖陶然
他有 6家公司 |
2015-05-14 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-27 | 章程备案 |
2020-11-09
|
2024-09-18
|
2 | 2024-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐连东:执行董事[删除]
|
|
3 | 2024-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赖广雄:监事[删除]
|
|
4 | 2024-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
唐连东:董事[新增]
|
5 | 2024-09-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
唐连东:出资额30(万元)
比例1% 中国 赖陶然:出资额2970(万元) 比例99% 中国 |
唐连东:出资额30(万元)
比例1% 中国 赖陶然:出资额2970(万元) 比例99% 中国 |
6 | 2022-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘平:监事
[退出]
|
赖广雄:监事
[新增]
|
7 | 2020-11-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
比例99%
中国 唐连东:出资额30(万元) 比例1% 中国 李珍英:出资额2970(万元) [退出] |
比例99%
中国 唐连东:出资额30(万元) 比例1% 中国 赖陶然:出资额2970(万元) [新增] |
8 | 2020-11-17 | 章程备案 |
2019-04-22
|
2020-11-09
|
9 | 2020-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐连东:董事长
[退出]
|
唐连东:执行董事
[新增]
|
10 | 2020-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李珍英:董事
[退出]
廖国斌:董事 [退出] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-05-24 | 图形 | 9508361 | 36类-金融物管 | |
2 | 2011-05-24 | 图形 | 9508439 | 42类-网站服务 | |
3 | 2011-05-24 | 图形 | 9508478 | 43类-餐饮住宿 | |
4 | 2011-05-24 | 图形 | 9508399 | 37类-建筑修理 | |
5 | 2010-08-06 | 陶润 | 58599C99206F4028 | 37类-建筑修理 | |
6 | 2010-05-31 | 陶君 | 8347315 | 37类-建筑修理 | |
7 | 2010-08-06 | 陶润 | 6F5196BD695C426F | 36类-金融物管 | |
8 | 2010-08-06 | 陶润 | 488B3F5D3CA20288 | 43类-餐饮住宿 | |
9 | 2010-08-06 | 陶润 | 6E5E81B444699197 | 42类-网站服务 | |
10 | 2010-05-31 | 陶君 | 8347296 | 36类-金融物管 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |